中瀚农业(珠海)有限公司,办公室地址位于幸福之城珠海,珠海市九洲大道西2021号B座26层01号106房,我公司主要提供谷物、农产品、煤炭、食品的零售;销售饲料、豆类、薯类、矿产品、化工产品;仓储服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;收购粮食;道路货运代理;企业管理;企业管理咨询;物业管理服务。
联系方式
- 公司地址:
- 珠海市九洲大道西2021号B座26层01号106房
- 经理:
- 陈娟
- 经理手机:
- 159****1826 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 519000
- 地区编码:
- 440400
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
中瀚农业(珠海)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郑和港务集团有限公司 | 98% | 人民币1960万元 |
河北华康粮油购销有限责任公司 | 2% | 人民币40万元 |
中瀚农业(珠海)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 珠海市香洲区屏北二路55号再生时代大厦1单元1903室-184(集中办公区) | 珠海市九洲大道西2021号B座26层01号106房 | 2022-08-18 |
章程备案 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2022-08-17; | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2022-06-02; | 2022-08-18 |
高级管理人员备案 | 陈同广(经理) [新增] 陈同广(执行董事) [新增] 王敏(监事) | 洪存抗(执行董事) [退出] 洪存抗(经理) [退出] 王敏(监事) | 2022-06-02 |
章程备案 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2022-06-02; | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2021-11-02; | 2022-06-02 |
业务范围变更 | 许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物销售;食用农产品初加工;初级农产品收购;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;豆及薯类销售;耐火材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮食收购;企业管理;物业管理;企业管理咨询;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 谷物、农产品、煤炭、食品的零售;销售饲料、豆类、薯类、矿产品、化工产品(不含危险化学品);仓储服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;收购粮食;道路货运代理;企业管理;企业管理咨询;物业管理服务。 | 2022-06-02 |
工商登记联络员备案 | 王素法 | - | 2022-06-02 |
法定代表人变更 | 陈同广 | 洪存抗 | 2022-06-02 |
清算组备案 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2021-11-02; | 中瀚农业(珠海)有限公司章程修正案2019-12-13; | 2021-11-02 |
章程备案 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2021-11-02; | 中瀚农业(珠海)有限公司章程修正案2019-12-13; | 2021-11-02 |
高级管理人员备案 | 洪存抗(执行董事) [新增] 洪存抗(经理) [新增] 王敏(监事) | 李云涛(执行董事,经理) [退出] 王敏(监事) | 2021-11-02 |
股东变更 | 河北华康粮油购销有限责任公司; [新增] 郑和港务集团有限公司 | 郑和港务集团有限公司 | 2021-11-02 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-11-02 |
法定代表人变更 | 洪存抗 | 李云涛 | 2021-11-02 |
法定代表人变更 | 李云涛 | 陈娟 | 2021-01-04 |
高级管理人员备案 | 李云涛(执行董事,经理) [新增] 王敏(监事) | 王敏(监事) 陈娟(执行董事,经理) [退出] | 2021-01-04 |
其他事项备案 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程修正案2019-12-13 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2019-08-27 | 2019-12-13 |
负责人变更 | 陈娟 | 陈志坚 | 2019-12-13 |
法定代表人变更 | 陈娟 | 陈志坚 | 2019-12-13 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2019-12-13 |
章程修正案备案 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程修正案2019-12-13 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2019-08-27 | 2019-12-13 |
高级管理人员备案 | 陈娟,执行董事兼经理 王敏,监事 | 陈志坚,执行董事兼经理 任文哲,监事 | 2019-12-13 |
住所变更 | 珠海市九洲大道西2021号B座26层01号106房 | 珠海市九洲大道西2021号B座26层01号106房2018-11-01 00:00:002020-06-30 00:00:00 | 2019-08-28 |
实收资本变更 | 2000 | - | 2019-08-28 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2019-08-28 |
章程修正案备案 | 中瀚农业(珠海)有限公司章程2019-08-27 | - | 2019-08-28 |
中瀚农业(珠海)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈娟 | 执行董事 |
王敏 | 监事 |
陈娟 | 经理 |
本页是 [中瀚农业(珠海)有限公司] 在顺企网珠海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。