黄山青春谷生命科学发展有限公司,办公室地址位于名山之一的黄山,黄山市徽州区潜口镇坤沙村谢裕大东路,我公司主要提供健康管理与咨询;健康养生服务;医院建设开发;健康产业项目开发、策划、服务;教育文化产业项目开发、健康科学项目技术转让;医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗行业计算机软硬件的技术开发;医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让;研学服务;医疗器械、设备的租赁;企业管理及管理咨询;企业自有知识产权的管理及咨询、财务咨询;企业品牌管理、策划;文化艺术、文化创作;酒店服务;酒店管理;承办展览展示;会议服务;大型活动组织服务;互联网业务;基础软件服务;文具用品、服装、工艺美术品的销售;房地产开发;市场营销策划;文化活动策划;影视策划;教育信息咨询;教育类软硬件、计算机软件技术咨询、技术服务、技术转让;系统应用管理和维护;为培训机构提供管理服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 黄山青春谷生命科学发展有限公司 |
简称: | 青春谷生命科学发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 健康管理与咨询;健康养生服务;医院建设开发;健康产业项目开发、策划、服务;教育文化产业项目开发、健康科学项目技术转让;医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗行业计算机软硬件的技术开发;医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让;研学服务;医疗器械、设备的租赁(不含融资租赁);企业管理及管理咨询;企业自有知识产权的管理及咨询、财务咨询;企业品牌管理、策划;文化艺术、文化创作;酒店服务;酒店管理;承办展览展示;会议服务;大型活动组织服务;互联网业务;基础软件服务;文具用品、服装、工艺美术品的销售;房地产开发;市场营销策划;文化活动策划;影视策划;教育信息咨询(不含教育培训);教育类软硬件、计算机软件技术咨询、技术服务、技术转让;系统应用管理和维护;为培训机构提供管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91341004MA2RWE5L1G |
发证机关: | 黄山市徽州区市场监督管理局 |
核准日期: | 2018-07-12 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年07月12日 |
注册资本: | 20000(万元) (万元) |
所属分类: | 商务服务业 » 徽州区商务服务业 |
所属城市: | 黄山企业网 » 徽州区 » 徽州区潜口镇 |
顺企编码: | 97431451 |
黄山青春谷生命科学发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
施威 | 75% | 人民币15000万元 |
喀什昆仑雪域健康管理有限公司 | 10% | 人民币2000万元 |
曹广文 | 5% | 人民币1000万元 |
深圳瑞丽斯医疗发展有限公司 | 5% | 人民币1000万元 |
东方禅文化教育集团(深圳)有限公司 | 5% | 人民币1000万元 |
黄山青春谷生命科学发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 安徽省黄山市徽州区潜口镇潜口村S103东侧 | 黄山市徽州区潜口镇坤沙村谢裕大东路 | 2022-11-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-11-04 |
投资人变更 | 深圳瑞丽斯医疗发展有限公司:5%;喀什昆仑雪域健康管理有限公司:10%;曹广文:5%;东方禅文化教育集团(深圳)有限公司:5%;施威:75%; | 施威:70%;喀什昆仑雪域健康管理有限公司:10%;曹广文:5%;深圳青春谷健康产业链控股有限公司:5%;东方禅文化教育集团(深圳)有限公司:5%;深圳瑞丽斯医疗发展有限公司:5%; | 2021-11-03 |
投资人变更 | 深圳瑞丽斯医疗发展有限公司:5%; 喀什昆仑雪域健康管理有限公司:10%; 曹广文:5%; 东方禅文化教育集团(深圳)有限公司:5%; 施威:75%; | 施威:70%; 喀什昆仑雪域健康管理有限公司:10%; 曹广文:5%; 深圳青春谷健康产业链控股有限公司:5%; [退出] 东方禅文化教育集团(深圳)有限公司:5%; 深圳瑞丽斯医疗发展有限公司:5%; | 2021-11-03 |
其他事项备案 | 深圳瑞丽斯医疗发展有限公司:5%;喀什昆仑雪域健康管理有限公司:10%;曹广文:5%;东方禅文化教育集团(深圳)有限公司:5%;施威:75%; | 施威:70%;喀什昆仑雪域健康管理有限公司:10%;曹广文:5%;深圳青春谷健康产业链控股有限公司:5%;东方禅文化教育集团(深圳)有限公司:5%;深圳瑞丽斯医疗发展有限公司:5%; | 2021-11-03 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-11-03 |
负责人变更 | 施威 | 施琪 | 2021-10-26 |
黄山青春谷生命科学发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
施威 | 董事长兼总经理 |
曹广文 | 董事 |
李新阶 | 董事 |
宋憬 | 监事 |
本页是 [黄山青春谷生命科学发展有限公司] 在顺企网黄山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。