陕西长江控股集团有限公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,陕西省西安市雁塔区朱雀大街50号丰泽园2幢1单元10302室,我公司主要提供房地产开发、销售;物业管理;服装鞋帽、日用百货、办公用品、工艺品、五金交电、机电设备、电子产品、仪器仪表、电线电缆、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、家具、空气净化设备、音视频系统设备的销售;计算机软件的研发;保洁服务;企业管理咨询;商务信息咨询;财务信息咨询;房地产信息咨询;建筑装饰装修工程、园林绿化工程的施工;餐饮管理;旅游项目开发;机械设备租赁。
联系方式
- 公司地址:
- 陕西省西安市雁塔区朱雀大街50号丰泽园2幢1单元10302室
- 经理:
- 李颜明
- 经理手机:
- 186****4000 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 710000
- 地区编码:
- 610113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 186****4000 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 陕西长江控股集团有限公司 |
简称: | 长江控股集团 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产开发、销售;物业管理;服装鞋帽、日用百货、办公用品、工艺品、五金交电、机电设备、电子产品、仪器仪表、电线电缆、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、家具、空气净化设备、音视频系统设备的销售;计算机软件的研发;保洁服务;企业管理咨询;商务信息咨询;财务信息咨询;房地产信息咨询;建筑装饰装修工程、园林绿化工程的施工;餐饮管理;旅游项目开发;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91610113MA6UR75G4B |
发证机关: | 西安市工商行政管理局雁塔分局 |
核准日期: | 2019-06-02 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年03月13日 |
注册资本: | 2000(万元) (万元) |
所属分类: | 房地产业 » 雁塔区房地产业 |
所属城市: | 西安企业网 » 雁塔区 |
顺企编码: | 97569624 |
陕西长江控股集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陕西秦商红创投资有限公司 | 1200万 | |
陕西聚投能源发展有限公司 | 500万 | |
陕西汇郁管理咨询有限公司 | 300万 |
陕西长江控股集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 企业名称: 陕西汇郁管理咨询有限公司; 出资额: 300; 百分比: 15 [新增] 企业名称: 陕西聚投能源发展有限公司; 出资额: 500; 百分比: 25 [新增] 企业名称: 陕西秦商红创投资有限公司; 出资额: 1200( - 25% ); 百分比: 60 | 企业名称: 陕西秦商拍卖有限责任公司; 出资额: 200; 百分比: 10 [退出] 企业名称: 西安长江物业管理有限公司; 出资额: 200; 百分比: 10 [退出] 企业名称: 陕西秦商红创投资有限公司; 出资额: 1600; 百分比: 80 | 2021-10-19 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 | 2021-10-19 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2021-07-20 |
企业类型变更 | 1190--其他有限责任公司 | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-07-20 |
从业人数变更 | 3 | - | 2021-07-20 |
投资人变更 | 企业名称: 陕西秦商拍卖有限责任公司; 出资额: 200; 百分比: 10 [新增] 企业名称: 西安长江物业管理有限公司; 出资额: 200; 百分比: 10 [新增] 企业名称: 陕西秦商红创投资有限公司; 出资额: 1600; 百分比: 80 [新增] | 姓名: 陈建玲; 出资额: 200; 百分比: 10 [退出] 姓名: 李颜明; 出资额: 200; 百分比: 10 [退出] 姓名: 刘萍; 出资额: 1600; 百分比: 80 [退出] | 2021-07-20 |
负责人变更 | 李颜明 | 杨弃 | 2019-06-02 |
投资者变更 | 李颜明 [新增] | 杨弃 [退出] | 2019-06-02 |
法定代表人变更 | 李颜明 | 杨弃 | 2019-06-02 |
主要人员备案 | 姓名: 李颜明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 刘萍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 李颜明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 杨弃; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-06-02 |
名称变更 | 陕西长江控股集团有限公司 | 陕西长江控股有限公司 | 2018-03-16 |
陕西长江控股集团有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李颜明 | 执行董事兼总经理 |
刘萍 | 监事 |
本页是 [陕西长江控股集团有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。