变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
总经理 | 周启微(执行董事),
周启微(总经理),
赖丹妮(监事) [新增] | 周启微(监事),
李树铭(执行董事), [退出]
李树铭(总经理) [退出] | 2022-05-26 |
章程 | - | - | 2022-05-26 |
股权和公证书 | - | - | 2022-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 周启微(执行董事),
周启微(总经理),
赖丹妮(监事) [新增] | 周启微(监事),
李树铭(执行董事), [退出]
李树铭(总经理) [退出] | 2022-05-26 |
监事信息 | 周启微(执行董事),
周启微(总经理),
赖丹妮(监事) [新增] | 周启微(监事),
李树铭(执行董事), [退出]
李树铭(总经理) [退出] | 2022-05-26 |
许可信息 | 《劳务派遣经营许可证》() | - | 2022-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-19 | 2021-09-01 | 2022-05-26 |
成员 | 周启微(执行董事),周启微(总经理),赖丹妮(监事) | 周启微(监事),李树铭(执行董事),李树铭(总经理) | 2022-05-26 |
投资人 | 周启微 95(万元)95% 赖丹妮 5(万元)5% | 李树铭 25(万元)25% 周启微 75(万元)75% | 2022-05-26 |
负责人 | 周启微 | 李树铭 | 2022-05-26 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心4号厂房7层 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区28区新安三路一巷24号汇聚宝安湾智创园B、C栋B栋2层 | 2022-05-26 |
成员 | 周启微(监事) | 宋国梁(监事) | 2021-09-06 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-06 |
章程 | - | - | 2021-09-06 |
监事信息 | 周启微(监事) [新增] | 宋国梁(监事) [退出] | 2021-09-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-01 | 2021-06-16 | 2021-09-06 |
投资人 | 周启微 75(万元)75%李树铭 25(万元)25% | 周启微 50(万元)50%宋国梁 25(万元)25%李树铭 25(万元)25% | 2021-09-06 |
成员 | 宋国梁(监事),李树铭(执行董事),李树铭(总经理) | 周启微(执行董事),周启微(总经理),李树铭(监事) | 2021-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 宋国梁(监事), [新增]
李树铭(执行董事),
李树铭(总经理) | 周启微(执行董事), [退出]
周启微(总经理), [退出]
李树铭(监事) | 2021-06-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-16 | 2021-03-16 | 2021-06-21 |
股权和公证书 | - | - | 2021-06-21 |
投资人 | 李树铭 25(万元)25%周启微 50(万元)50%宋国梁 25(万元)25% | 李树铭 15(万元)15%周启微 85(万元)85% | 2021-06-21 |
总经理 | 宋国梁(监事), [新增]
李树铭(执行董事),
李树铭(总经理) | 周启微(执行董事), [退出]
周启微(总经理), [退出]
李树铭(监事) | 2021-06-21 |
章程 | - | - | 2021-06-21 |
负责人 | 李树铭 | 周启微 | 2021-06-21 |
监事信息 | 宋国梁(监事), [新增]
李树铭(执行董事),
李树铭(总经理) | 周启微(执行董事), [退出]
周启微(总经理), [退出]
李树铭(监事) | 2021-06-21 |
章程修正案 | - | - | 2021-03-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-16 | 2021-01-13 | 2021-03-19 |
一般经营项目 | 环境影响评价;环境应急预案信息咨询;环境技术评估、环保技术咨询;环境工程设计;工程咨询;环境监测、土壤调查与现场评估、水土保持方案设计、防洪评估;水量平衡测试技术服务;危险废物处置技术咨询;水务技术咨询服务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 环境影响评价;环境应急预案信息咨询;环境技术评估、环保技术咨询;环境工程设计;工程咨询;环境监测、土壤调查与现场评估、水土保持方案设计、防洪评估;危险废物处置技术咨询。 | 2021-03-19 |
成员 | 李树铭(监事) | 张敏(监事) | 2021-01-18 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-13 | 2020-07-17 | 2021-01-18 |
投资人 | 李树铭 15(万元)15%周启微 85(万元)85% | 李树铭 15(万元)15%张敏 25(万元)25%周启微 60(万元)60% | 2021-01-18 |
许可经营 | 劳务派遣。 | - | 2021-01-18 |
一般经营项目 | 环境影响评价;环境应急预案信息咨询;环境技术评估、环保技术咨询;环境工程设计;工程咨询;环境监测、土壤调查与现场评估、水土保持方案设计、防洪评估;危险废物处置技术咨询。 | 环境影响评价;环境工程技术咨询;环境工程设计;工程咨询;水土保持工程咨询。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2021-01-18 |
监事信息 | 李树铭(监事) [新增] | 张敏(监事) [退出] | 2021-01-18 |
章程 | - | - | 2021-01-18 |
成员 | 周启微
60(万元)60%
张敏
25(万元)25%
李树铭
15(万元)15% | 周启微
30(万元)30%
刘志飞
30(万元)30%
周庆鹏
40(万元)40% | 2020-07-21 |
成员 | 张敏(监事) | 周庆鹏(监事) | 2020-07-21 |
一般经营项目 | 环境影响评价;环境工程技术咨询;环境工程设计;工程咨询;水土保持工程咨询。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 环境工程技术咨询;环境工程设计;工程咨询;水土保持工程咨询。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-07-21 |
监事信息 | 张敏(监事) [新增] | 周庆鹏(监事) [退出] | 2020-07-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-17 | 2020-06-22 | 2020-07-21 |
投资人 | 周启微 60(万元)60%
张敏 25(万元)25% [新增]
李树铭 15(万元)15% [新增] | 周启微 30(万元)30%
刘志飞 30(万元)30% [退出]
周庆鹏 40(万元)40% [退出] | 2020-07-21 |
章程 | - | - | 2020-07-21 |
股权和公证书 | - | - | 2020-07-21 |
升级换照 | - | - | 2020-06-28 |
地址 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区28区新安三路一巷24号汇聚宝安湾智创园B、C栋B栋2层 | 深圳市龙华新区民治街道新牛社区阳光新境园1、2栋2栋E单元22D | 2020-06-28 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-22 | 2018-06-21 | 2020-06-28 |
投资人 | 名称:周启微,出资额:30,出资比例:30名称:刘志飞,出资额:30,出资比例:30名称:周庆鹏,出资额:40,出资比例:40 | 名称:周启微,出资额:3,出资比例:30名称:周庆鹏,出资额:4,出资比例:40名称:刘志飞,出资额:3,出资比例:30 | 2018-06-26 |
注册资本 | 100,156( + 886.17566% ) | 10,156 | 2018-06-26 |
注册资本 | 100 人民币( + 900% ) | 10 人民币 | 2018-06-26 |
投资人 | 周启微 30(万元)30% 刘志飞 30(万元)30% 周庆鹏 40(万元)40% | 周启微 3(万元)30% 周庆鹏 4(万元)40% 刘志飞 3(万元)30% | 2018-06-26 |
投资人变更 | 股东名称:周启微、出资额:30( + 900% )、出资比例:30;
股东名称:周庆鹏、出资额:40( + 900% )、出资比例:40;
股东名称:刘志飞、出资额:30( + 900% )、出资比例:30; | 股东名称:周启微、出资额:3、出资比例:30;
股东名称:刘志飞、出资额:3、出资比例:30;
股东名称:周庆鹏、出资额:4、出资比例:40; | 2018-06-26 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2018-06-26 |
章程备案 | 2018-06-21 | - | 2018-06-26 |