西安翼隆兴盛网络科技有限公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,陕西省西安市高新区高新六路25号金松大厦第一幢2单元22层22209号房,我公司主要提供网络信息系统、移动设备信息系统、电子产品的技术开发、技术转让及技术咨询;计算机软件开发、技术推广、技术咨询、技术服务;企业营销策划;商业运营管理;企业管理咨询;市场调研及营销策划;接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事信息技术外包;商务信息咨询;会议服务;文化交流活动组织;承办展览展示活动;财务咨询;网站开发及建设;大数据分析处理。
联系方式
- 公司地址:
- 陕西省西安市高新区高新六路25号金松大厦第一幢2单元22层22209号房
- 固定电话:
- 029-89528350 未核实,仅供参考
- 经理:
- 冯敬源
- 邮政编码:
- 710000
- 地区编码:
- 610131
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 029-89528350 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 西安翼隆兴盛网络科技有限公司 |
简称: | 翼隆兴盛网络 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 网络信息系统、移动设备信息系统、电子产品的技术开发、技术转让及技术咨询;计算机软件开发、技术推广、技术咨询、技术服务;企业营销策划;商业运营管理;企业管理咨询;市场调研及营销策划;接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事信息技术外包;商务信息咨询;会议服务;文化交流活动组织;承办展览展示活动;财务咨询;网站开发及建设;大数据分析处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91610131MA6W0B6C3R |
发证机关: | 西安市市场监督管理局高新区分局 |
核准日期: | 2019-09-30 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年07月09日 |
注册资本: | 100(万元) (万元) |
所属分类: | |
所属城市: | 西安企业网 |
顺企编码: | 98013190 |
西安翼隆兴盛网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陕西翼满秦川网络科技有限公司 | 100万 |
西安翼隆兴盛网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张新平 | 徐翀 | 2022-11-01 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 | 2022-11-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张新平; 证件号码: X; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 邹凌涛; 证件号码: ; 职位: 监事 | 姓名: 徐翀; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 邹凌涛; 证件号码: ; 职位: 监事 | 2022-11-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐翀 | 冯敬源 | 2022-06-09 |
经营范围变更 | 一般项目:网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 网络信息系统、移动设备信息系统、电子产品的技术开发、技术转让及技术咨询;计算机软件开发、技术推广、技术咨询、技术服务;企业营销策划;商业运营管理;企业管理咨询;市场调研及营销策划;接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事信息技术外包;商务信息咨询;会议服务;文化交流活动组织;承办展览展示活动;财务咨询;网站开发及建设;大数据分析处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-06-09 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2022-06-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐翀; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 邹凌涛; 证件号码: ; 职位: 监事 | 姓名: 冯敬源; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 邹凌涛; 证件号码: ; 职位: 监事 | 2022-06-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯敬源 | 周宇航 | 2019-09-30 |
法定代表人变更 | 冯敬源 | 周宇航 | 2019-09-30 |
投资者变更 | 冯敬源 [新增] | 周宇航 [退出] | 2019-09-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯敬源; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 邹凌涛; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 徐峰; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] 姓名: 周宇航; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-09-30 |
西安翼隆兴盛网络科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
冯敬源 | 执行董事兼总经理 |
邹凌涛 | 监事 |
本页是 [西安翼隆兴盛网络科技有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。