变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:曾琴; [退出] | 2022-07-01 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2025-06-15
任职起始日期:2022-06-15 | 任职截止日期:2023-06-28
任职起始日期:2020-06-28 | 2022-07-01 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是
任职截止日期:2025-06-15
任职起始日期:2022-06-15 | 法定代表人标识:否
任职截止日期:2023-06-28
任职起始日期:2020-06-28 | 2022-07-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2025-06-15;任职起始日期:2022-06-15; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2023-06-28;任职起始日期:2020-06-28; | 2022-07-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2025-06-15;任职起始日期:2022-06-15; | 任职截止日期:2023-06-28;任职起始日期:2020-06-28; | 2022-07-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-06-28;任职起始日期:2020-06-28;姓名:曾琴;国籍:中 国; | 2022-07-01 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:郑孔栋; [退出] | 2020-07-02 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2023-06-28
任职起始日期:2020-06-28 | 任职截止日期:空
任职起始日期:2019-05-22 | 2020-07-02 |
高级管理人员备案 | 王忠为 [新增] | 空 | 2020-07-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-06-28;任职起始日期:2020-06-28; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2019-05-22; | 2020-07-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-05-22;姓名:郑孔栋;国籍:中 国; | 2020-07-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-05-22;姓名:郑孔栋;国籍:中 国; | 2020-07-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 王忠为 | 空 | 2020-07-02 |
法定代表人 | 王忠为 | 郑孔栋 | 2020-07-02 |
法定代表人信息 | 姓名:王忠为;任职截止日期:2023-06-28;任职起始日期:2020-06-28; | 姓名:郑孔栋;任职截止日期:空;任职起始日期:2019-05-22; | 2020-07-02 |
负责人变更 | 姓名:王忠为; [新增] | 姓名:郑孔栋; [退出] | 2020-07-02 |
负责人变更 | 王忠为 [新增] | 郑孔栋 [退出] | 2020-07-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王璐; [退出] | 2019-05-22 |
高级管理人员备案 | 曾琴 [新增] | 空 | 2019-05-22 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:张喜芳; [退出] | 2019-05-22 |
高级管理人员备案 | 郑孔栋 [新增] | 空 | 2019-05-22 |
法定代表人信息 | 姓名:郑孔栋;任职起始日期:2019-05-22; | 姓名:张喜芳;任职起始日期:2017-01-03; | 2019-05-22 |
法定代表人 | 郑孔栋 | 张喜芳 | 2019-05-22 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-01-03;姓名:张喜芳;国籍:中 国; | 2019-05-22 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-01-03;姓名:张喜芳;国籍:中 国; | 2019-05-22 |
董事 监事 经理人员信息 | 郑孔栋 | 空 | 2019-05-22 |
董事 监事 经理人员信息 | 曾琴 | 空 | 2019-05-22 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-01-03;姓名:王璐;国籍:中 国; | 2019-05-22 |
负责人变更 | 郑孔栋 [新增] | 张喜芳 [退出] | 2019-05-22 |
负责人变更 | 姓名:郑孔栋; [新增] | 姓名:张喜芳; [退出] | 2019-05-22 |