变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
主要人员 | 刘树梅(监事会主席),马海飞(董事),曹俊越(董事),邹阔(监事),李叶楠(监事),王宏量(董事,总经理),唐亮(董事),王玉超(董事),王培松(董事),耿树丰(董事长) | 刘忠飞(董事),刘树梅(监事会主席),马海飞(董事),曹俊越(董事),邹阔(监事),李叶楠(监事),王宏量(董事,总经理),唐亮(董事),王培松(董事),耿树丰(董事长) | 2020-07-16 |
投资人 | 鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司,大连市土地发展集团有限公司 | 山西宏厦建筑工程有限公司,鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司,大连市土地发展集团有限公司 | 2020-06-19 |
章程 | - | - | 2020-06-19 |
主要人员 | 刘忠飞(董事),刘树梅(监事会主席),马海飞(董事),曹俊越(董事),邹阔(监事),李叶楠(监事),王宏量(董事,总经理),唐亮(董事),王培松(董事),耿树丰(董事长) | 陈撮元(监事),刘忠飞(董事),李丽峰(董事),刘树梅(监事会主席),马海飞(董事),曹俊越(董事),李叶楠(监事),王宏量(总经理,董事),王培松(董事),耿树丰(董事长) | 2020-05-09 |
章程 | - | - | 2020-03-06 |
投资人 | 山西宏厦建筑工程有限公司,鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司,大连市土地发展集团有限公司 | 山西宏厦建筑工程有限公司,鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司,大连市土地储备开发经营集团有限公司 | 2020-03-06 |
主要人员 | 陈撮元(监事),刘忠飞(董事),李丽峰(董事),刘树梅(监事会主席),马海飞(董事),曹俊越(董事),李叶楠(监事),王宏量(总经理,董事),王培松(董事),耿树丰(董事长) | 陈撮元(监事),刘忠飞(董事),李丽峰(董事),刘树梅(监事会主席),马海飞(董事),曹俊越(董事),李叶楠(监事),王培松(董事),耿树丰(董事长),杜继成(总经理),吴鹏(董事) | 2020-01-03 |
章程 | - | - | 2020-01-03 |
投资人 | 山西宏厦建筑工程有限公司,鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司,大连市土地储备开发经营集团有限公司 | 山西宏厦建筑工程有限公司,鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司,中国机械进出口(集团)有限公司,大连市土地储备开发经营集团有限公司 | 2020-01-03 |
住所 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇东环路(园丁小区东侧华尔森大酒店235室) | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇勇泰集团办公楼7011室 | 2019-08-20 |