变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 王曙光(董事长),高安(监事),孙杰(董事),徐成权(董事) | 莫光福(董事长),高安(监事),康鸿(董事),徐成权(董事) | 2022-07-06 |
负责人变更变更 | 王曙光 | 莫光福 | 2022-07-06 |
高级管理人员备案变更 | 王曙光(董事长),高安(监事),孙杰(董事),徐成权(董事) | 莫光福(董事长),高安(监事),康鸿(董事),徐成权(董事) | 2022-07-06 |
高级管理人员备案 | 王曙光(董事长), [新增]
高安(监事),
孙杰(董事), [新增]
徐成权(董事) | 莫光福(董事长), [退出]
高安(监事),
康鸿(董事), [退出]
徐成权(董事) | 2022-07-06 |
联络员备案 | 蔡锋 | 邵静宜 | 2022-07-06 |
高级管理人员备案 | 徐成权(董事),莫光福(董事长),高安(监事),康鸿(董事) | 徐成权(董事),吴晓梅(董事长),蒋兴旺(董事) | 2021-12-09 |
高级管理人员备案变更 | 徐成权(董事),莫光福(董事长),高安(监事),康鸿(董事) | 徐成权(董事),吴晓梅(董事长),蒋兴旺(董事) | 2021-12-09 |
负责人变更 | 莫光福 | 吴晓梅 | 2021-12-09 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-12-09 |
高级管理人员备案 | 徐成权(董事),
莫光福(董事长), [新增]
高安(监事), [新增]
康鸿(董事) [新增] | 徐成权(董事),
吴晓梅(董事长), [退出]
蒋兴旺(董事) [退出] | 2021-12-09 |
联络员备案 | 邵静宜 | 何俊 | 2021-12-09 |
高级管理人员备案 | 徐成权、吴晓梅、蒋兴旺 | 徐成权、吴晓梅、高艳梅 | 2020-11-17 |
高级管理人员备案变更 | 徐成权、吴晓梅、蒋兴旺 | 徐成权、吴晓梅、高艳梅 | 2020-11-17 |
经营范围变更变更 | 热带水果种植、加工、销售、仓储、运输,种苗培育和销售、农业技术培训、农资销售,软件开发、电子商务服务,农业种植、土地开发、建筑工程、装饰设计、旅游项目开发,酒店,物业管理,餐饮,农副产品销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 热带水果种植、加工、销售、仓储、运输,种苗培育和销售、农业技术培训、农资销售,软件开发、电子商务服务,农业种植、土地开发、建筑工程、装饰设计、旅游项目开发,酒店,物业管理,餐饮。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2020-11-17 |
高级管理人员备案 | 徐成权
吴晓梅
蒋兴旺 [新增] | 徐成权
吴晓梅
高艳梅 [退出] | 2020-11-17 |
高级管理人员备案变更 | 徐成权、吴晓梅、高艳梅 | 徐咏梅、徐建荣、徐成权、华钢、吴晓梅、高艳梅 | 2020-03-12 |
投资人变更 | 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司:100%; | 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司:51%;海南天地人生态农业股份有限公司:44%;乐东丰绿源种植专业合作社:5%; | 2020-03-12 |
高级管理人员备案 | 徐成权、吴晓梅、高艳梅 | 徐咏梅、徐建荣、徐成权、华钢、吴晓梅、高艳梅 | 2020-03-12 |
高级管理人员备案 | 徐成权
吴晓梅
高艳梅 | 徐咏梅 [退出]
徐建荣 [退出]
徐成权
华钢 [退出]
吴晓梅
高艳梅 | 2020-03-12 |
投资人变更 | 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司:100%; | 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司:51%;
海南天地人生态农业股份有限公司:44%; [退出]
乐东丰绿源种植专业合作社:5%; [退出] | 2020-03-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-03-12 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-03-12 |
高级管理人员备案 | 徐咏梅、徐建荣、徐成权、华钢、吴晓梅、高艳梅 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 2019-11-26 |
负责人变更变更 | 吴晓梅 | 孙显雄 | 2019-11-26 |
投资人变更变更 | 乐东丰绿源种植专业合作社:5%;海南天地人生态农业股份有限公司:44%;海南瑞橡热带经济投资集团有限公司:51%; | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司:51%;海南天地人生态农业股份有限公司:44%;乐东丰绿源种植专业合作社:5%; | 2019-11-26 |
高级管理人员备案变更 | 徐咏梅、徐建荣、徐成权、华钢、吴晓梅、高艳梅 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 2019-11-26 |
投资人变更 | 乐东丰绿源种植专业合作社:5%;
海南天地人生态农业股份有限公司:44%;
海南瑞橡热带经济投资集团有限公司:51%; [新增] | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司:51%; [退出]
海南天地人生态农业股份有限公司:44%;
乐东丰绿源种植专业合作社:5%; | 2019-11-26 |
高级管理人员备案 | 徐咏梅
徐建荣
徐成权
华钢
吴晓梅 [新增]
高艳梅 [新增] | 徐咏梅
徐建荣
孙显雄 [退出]
莫光福 [退出]
徐成权
华钢 | 2019-11-26 |
高级管理人员备案 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 2019-01-03 |
高级管理人员备案变更 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 2019-01-03 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,经营旅馆备案登记 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,经营旅馆备案登记 | 2019-01-03 |
高级管理人员备案变更 | 徐咏梅
徐建荣
孙显雄
莫光福
徐成权
华钢 | 徐咏梅
徐建荣
孙显雄
莫光福
徐成权
华钢 | 2019-01-03 |
高级管理人员备案变更 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 何俊、董进全、束开宝、徐咏梅、华纲、徐建荣 | 2018-11-20 |
负责人变更 | 孙显雄 | 何俊 | 2018-11-20 |
高级管理人员备案 | 徐咏梅、徐建荣、孙显雄、莫光福、徐成权、华钢 | 何俊、董进全、束开宝、徐咏梅、华纲、徐建荣 | 2018-11-20 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,经营旅馆备案登记 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,经营旅馆备案登记 | 2018-11-20 |
高级管理人员备案变更 | 徐咏梅
徐建荣
孙显雄 [新增]
莫光福 [新增]
徐成权 [新增]
华钢 [新增] | 何俊 [退出]
董进全 [退出]
束开宝 [退出]
徐咏梅
华纲 [退出]
徐建荣 | 2018-11-20 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,经营旅馆备案登记 | - | 2018-06-29 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-06-29 |
其他事项备案变更 | 460000003,460000007,460000009,460000018,460000020,460000021,460000022,460000023,460000028, | 001,002,003,004,005,006,012, | 2018-06-29 |
高级管理人员备案 | 何俊、董进全、束开宝、徐咏梅、华纲、徐建荣 | 何俊、董进全、黄绍冰、徐咏梅、华纲、徐建荣 | 2017-12-29 |
高级管理人员备案变更 | 何俊、董进全、束开宝、徐咏梅、华纲、徐建荣 | 何俊、董进全、黄绍冰、徐咏梅、华纲、徐建荣 | 2017-12-29 |
高级管理人员备案变更 | 何俊
董进全
束开宝 [新增]
徐咏梅
华纲
徐建荣 | 何俊
董进全
黄绍冰 [退出]
徐咏梅
华纲
徐建荣 | 2017-12-29 |