变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事(理事)、经理、监事 | 黄春林, [新增]
孔德文,
冉斌, [新增]
王栋,
王甲,
徐龙龙,
徐选林,
赵玉虎 | 何立锋, [退出]
孔德文,
王栋,
王甲,
徐龙龙,
徐选林,
张阓, [退出]
赵玉虎 | 2021-01-28 |
住所 | 北京市朝阳区朝阳北路99号楼21层1单元2504 | 北京市朝阳区朝阳北路99号楼22层1单元2607 | 2020-12-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 何立锋, [新增]
孔德文, [新增]
王栋, [新增]
王甲, [新增]
徐龙龙, [新增]
徐选林,
张阓, [新增]
赵玉虎 | 刘永红, [退出]
毛东明, [退出]
慕纪强, [退出]
孙本勇, [退出]
徐选林,
张宇航, [退出]
赵江雪, [退出]
赵玉虎 | 2020-10-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 王栋 董事长 [新增]
张阓 董事 [新增]
何立锋 董事 [新增]
赵玉虎 董事
孔德文 董事 [新增]
王栋 经理 [新增]
王甲 监事会主席 [新增]
徐龙龙 监事 [新增]
徐选林 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 张宇航 董事长 [退出]
刘永红 董事 [退出]
孙本勇 董事 [退出]
赵玉虎 董事
慕纪强 董事 [退出]
张宇航 经理 [退出]
赵江雪 监事会主席 [退出]
毛东明 监事 [退出]
徐选林 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2020-10-29 |
法定代表人 | 王栋 | 张宇航 | 2020-10-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘永红,
毛东明,
慕纪强,
孙本勇,
徐选林,
张宇航,
赵江雪,
赵玉虎 [新增] | 刘永红,
毛东明,
慕纪强,
孙本勇,
徐选林,
张坤, [退出]
张宇航,
赵江雪 | 2019-11-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 张宇航 董事长;
刘永红 董事;
孙本勇 董事;
赵玉虎 董事; [新增]
慕纪强 董事;
张宇航 经理;
赵江雪 监事会主席;
毛东明 监事;
徐选林 监事 | 张宇航 董事长;
张坤 董事; [退出]
刘永红 董事;
孙本勇 董事;
慕纪强 董事;
张宇航 经理;
赵江雪 监事会主席;
毛东明 监事;
徐选林 监事 | 2019-11-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 张宇航 董事长
刘永红 董事
孙本勇 董事
赵玉虎 董事 [新增]
慕纪强 董事
张宇航 经理
赵江雪 监事会主席
毛东明 监事
徐选林 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 张宇航 董事长
张坤 董事 [退出]
刘永红 董事
孙本勇 董事
慕纪强 董事
张宇航 经理
赵江雪 监事会主席
毛东明 监事
徐选林 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2019-11-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘永红,
毛东明, [新增]
慕纪强, [新增]
孙本勇, [新增]
徐选林, [新增]
张坤,
张宇航,
赵江雪 | 戴阿拉木斯, [退出]
韩额敦巴拉, [退出]
李黎明, [退出]
刘永红,
湛国峰, [退出]
张坤,
张宇航,
赵江雪 | 2019-04-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 张宇航 董事长;
张坤 董事;
刘永红 董事;
孙本勇 董事; [新增]
慕纪强 董事; [新增]
张宇航 经理;
赵江雪 监事会主席;
毛东明 监事; [新增]
徐选林 监事 [新增] | 湛国峰 董事长; [退出]
刘永红 董事;
戴阿拉木斯 董事; [退出]
张宇航 董事;
张坤 董事;
湛国峰 经理; [退出]
赵江雪 监事会主席;
李黎明 监事; [退出]
韩额敦巴拉 监事 [退出] | 2019-04-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 张宇航 董事长
张坤 董事
刘永红 董事
孙本勇 董事 [新增]
慕纪强 董事 [新增]
张宇航 经理
赵江雪 监事会主席
毛东明 监事 [新增]
徐选林 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 湛国峰 董事长 [退出]
刘永红 董事
戴阿拉木斯 董事 [退出]
张宇航 董事
张坤 董事
湛国峰 经理 [退出]
赵江雪 监事会主席
李黎明 监事 [退出]
韩额敦巴拉 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2019-04-08 |
法定代表人 | 张宇航 | 湛国峰 | 2019-04-08 |
住所 | 北京市朝阳区朝阳北路99号楼22层1单元2607 | 北京市朝阳区立清路8号院5号楼7层1单元803-2 | 2018-11-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 戴阿拉木斯,
韩额敦巴拉,
李黎明,
刘永红,
湛国峰,
张坤,
张宇航, [新增]
赵江雪 | 戴阿拉木斯,
韩额敦巴拉,
李成才, [退出]
李黎明,
刘永红,
湛国峰,
张坤,
赵江雪 | 2018-09-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 湛国峰 董事长;
戴阿拉木斯 董事;
张坤 董事;
刘永红 董事;
张宇航 董事; [新增]
湛国峰 经理;
赵江雪 监事会主席;
李黎明 监事;
韩额敦巴拉 监事 | 湛国峰 董事长;
张坤 董事;
刘永红 董事;
戴阿拉木斯 董事;
李成才 董事; [退出]
湛国峰 经理;
赵江雪 监事会主席;
韩额敦巴拉 监事;
李黎明 监事 | 2018-09-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 湛国峰 董事长
张坤 董事
张宇航 董事 [新增]
戴阿拉木斯 董事
刘永红 董事
湛国峰 经理
赵江雪 监事会主席
李黎明 监事
韩额敦巴拉 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 湛国峰 董事长
张坤 董事
刘永红 董事
李成才 董事 [退出]
戴阿拉木斯 董事
湛国峰 经理
赵江雪 监事会主席
韩额敦巴拉 监事
李黎明 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2018-09-03 |
经营范围 | 销售食品;互联网信息服务;批发药品。技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);供应链管理;企业管理咨询;代理进出口;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;经济贸易咨询;租赁计算机、通讯设备;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;销售食用农产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、互联网信息服务、批发药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-07-03 |