南京淦德企业管理顾问合伙企业,办公室地址位于六朝古都、江苏省会南京,南京市江宁区空港经济开发区蓝天路249号,我单位主要提供企业管理信息咨询;财务咨询;充电站的研发及技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
联系方式
- 单位地址:
- 南京市江宁区空港经济开发区蓝天路249号
- 联系人:
- 向登
- 联系人手机:
- 182****2396 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- kaihua.chen@tafel.com.cn
- 邮政编码:
- 210000
- 地区编码:
- 320115
其他联系方式
电子邮箱 | kaihua.chen@tafel.com.cn |
手机号码 | 182****2396 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 南京淦德企业管理顾问合伙企业 |
简称: | 淦德企业管理顾问合伙企业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理信息咨询;财务咨询;充电站的研发及技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91320115MA1WAYGJ28 |
发证机关: | 南京市江宁区市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-09-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年04月03日 |
注册资本: | 700(万元) (万元) |
所属分类: | 管理咨询公司 » 江宁区管理咨询公司 |
所属城市: | 南京企业网 » 江宁区 » 江宁区江宁 |
顺企编码: | 98556646 |
南京淦德企业管理顾问合伙企业的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 向登, 陈凯华, 杨秋立, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 于清江, 于哲勋, 王少锋, 金敏, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 高书尧, 廖广应, 张爱国, 贾树岩, 龚跃, 郝志军, 张冬冬, 刘庆飞, 陈建国, 吴后辉, 常熟正力管理咨询有限公司, 廖珮玉 | 向登, 陈凯华, 杨秋立, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 袁威, [退出] 于清江, 张瑜, [退出] 于哲勋, 张传健, [退出] 王少锋, 金敏, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 高书尧, 廖广应, 张爱国, 贾树岩, 龚跃, 郝志军, 邓江南, [退出] 张冬冬, 常熟正力管理咨询有限公司, 刘庆飞, 陈建国, 吴后辉, 廖珮玉 | 2022-10-13 |
投资人变更 | 向登,陈凯华,杨秋立,刘刚,梁如福,江柯成,袁威,于清江,张瑜,于哲勋,张传健,王少锋,金敏,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,高书尧,廖广应,张爱国,贾树岩,龚跃,郝志军,邓江南,张冬冬,刘庆飞,陈建国,吴后辉,常熟正力管理咨询有限公司,廖珮玉 | 向登,陈凯华,杨秋立,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,袁威,于清江,张瑜,于哲勋,王少锋,金敏,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,高书尧,廖广应,张爱国,贾树岩,龚跃,郝志军,邓江南,张冬冬,刘庆飞,陈建国,吴后辉 | 2021-11-23 |
负责人变更 | 常熟正力管理咨询有限公司(委派代表 曹芳) | 向登 | 2021-11-23 |
投资人变更 | 向登, 陈凯华, 杨秋立, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 袁威, 于清江, 张瑜, 于哲勋, 张传健, 王少锋, 金敏, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 高书尧, 廖广应, 张爱国, 贾树岩, 龚跃, 郝志军, 邓江南, 张冬冬, 刘庆飞, 陈建国, 吴后辉, 常熟正力管理咨询有限公司, [新增] 廖珮玉 | 向登, 陈凯华, 杨秋立, 廖珮玉, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 袁威, 于清江, 张瑜, 于哲勋, 王少锋, 金敏, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 张传健, 高书尧, 廖广应, 张爱国, 贾树岩, 龚跃, 郝志军, 邓江南, 张冬冬, 刘庆飞, 陈建国, 吴后辉 | 2021-11-23 |
负责人变更 | 常熟正力管理咨询有限公司(委派代表 曹芳) | 向登 | 2021-11-23 |
经营范围变更 | 一般项目:企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 企业管理信息咨询;财务咨询;充电站的研发及技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-11-23 |
投资人变更 | 向登,陈凯华,杨秋立,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,袁威,于清江,张瑜,于哲勋,王少锋,金敏,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,高书尧,廖广应,张爱国,贾树岩,龚跃,郝志军,邓江南,张冬冬,刘庆飞,陈建国,吴后辉 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,樊松,陈景新,张传健,李龙,高书尧,李艾橘,廖广应,艾鹏,张爱国,贾树岩,龚跃 | 2021-11-05 |
投资人变更 | 向登, 陈凯华, 杨秋立, 廖珮玉, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 袁威, 于清江, 张瑜, 于哲勋, 王少锋, 金敏, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 张传健, 高书尧, 廖广应, 张爱国, 贾树岩, 龚跃, 郝志军, [新增] 邓江南, [新增] 张冬冬, [新增] 刘庆飞, [新增] 陈建国, [新增] 吴后辉 [新增] | 向登, 陈凯华, 薛原, [退出] 白峰, [退出] 杨秋立, 廖珮玉, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 王程, [退出] 袁威, 于清江, 缑升民, [退出] 张钊, [退出] 李锋, [退出] 蒋陆军, [退出] 张瑜, 瞿晓峰, [退出] 蔡永进, [退出] 丁贤松, [退出] 于哲勋, 邓望君, [退出] 王少锋, 金敏, 熊星权, [退出] 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 樊松, [退出] 陈景新, 张传健, 李龙, [退出] 高书尧, 李艾橘, [退出] 廖广应, 艾鹏, [退出] 张爱国, 贾树岩, 龚跃 | 2021-11-05 |
投资人变更 | 向登, 陈凯华, 薛原, 白峰, 杨秋立, 廖珮玉, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 王程, 袁威, 于清江, 缑升民, 张钊, 李锋, 蒋陆军, 张瑜, 瞿晓峰, 蔡永进, 丁贤松, 于哲勋, 邓望君, 王少锋, 金敏, 熊星权, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 张传健, 李龙, 樊松, 高书尧, 李艾橘, 廖广应, 艾鹏, 张爱国, 贾树岩, 龚跃 | 向登, 陈凯华, 薛原, 白峰, 杨秋立, 沈炳杰, [退出] 廖珮玉, 刘刚, 梁如福, 江柯成, 王程, 袁威, 于清江, 缑升民, 张钊, 李锋, 蒋陆军, 张瑜, 史谱, [退出] 瞿晓峰, 蔡永进, 丁贤松, 于哲勋, 孙万里, [退出] 邓望君, 王少锋, 金敏, 熊星权, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 张传健, 李龙, 樊松, 高书尧, 王文轩, [退出] 李艾橘, 廖广应, 葛汤铭, [退出] 艾鹏, 龚跃, 张爱国, 贾树岩 | 2019-09-11 |
- | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,李龙,樊松,高书尧,李艾橘,廖广应,艾鹏,张爱国,贾树岩,龚跃 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,沈炳杰,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,史谱,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,孙万里,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,李龙,樊松,高书尧,王文轩,李艾橘,廖广应,葛汤铭,艾鹏,龚跃,张爱国,贾树岩 | 2019-09-11 |
投资人变更 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,李龙,樊松,高书尧,李艾橘,廖广应,艾鹏,张爱国,贾树岩,龚跃 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,沈炳杰,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,史谱,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,孙万里,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,李龙,樊松,高书尧,王文轩,李艾橘,廖广应,葛汤铭,艾鹏,龚跃,张爱国,贾树岩 | 2019-09-11 |
新合伙人入伙 退伙 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,李龙,樊松,高书尧,李艾橘,廖广应,艾鹏,张爱国,贾树岩,龚跃 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,沈炳杰,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,史谱,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,孙万里,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,李龙,樊松,高书尧,王文轩,李艾橘,廖广应,葛汤铭,艾鹏,龚跃,张爱国,贾树岩 | 2019-09-11 |
投资人变更 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,沈炳杰,廖珮玉,刘刚,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,史谱,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,于哲勋,孙万里,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,张传健,李龙,樊松,高书尧,王文轩,李艾橘,廖广应,葛汤铭,艾鹏,张爱国,贾树岩,龚跃 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,沈炳杰,廖珮玉,陈嘉华,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,史谱,李锋,蒋陆军,张瑜,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,欧建华,孙万里,邓望君,王少锋,金敏,赵阳雨,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,李龙,樊松,高书尧,王文轩,李艾橘,廖广应,葛汤铭,艾鹏,贺美玲,贾树岩,秦增勋 | 2019-01-14 |
合伙人姓名或名称变更 | 向登, 陈凯华, 薛原, 白峰, 杨秋立, 沈炳杰, 廖珮玉, 刘刚, [新增] 梁如福, 江柯成, 王程, 袁威, 于清江, 缑升民, 张钊, 李锋, 蒋陆军, 张瑜, 史谱, 瞿晓峰, 蔡永进, 丁贤松, 于哲勋, [新增] 孙万里, 邓望君, 王少锋, 金敏, 熊星权, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 张传健, [新增] 李龙, 樊松, 高书尧, 王文轩, 李艾橘, 廖广应, 葛汤铭, 艾鹏, 张爱国, [新增] 贾树岩, 龚跃 [新增] | 向登, 陈凯华, 薛原, 白峰, 杨秋立, 沈炳杰, 廖珮玉, 陈嘉华, [退出] 梁如福, 江柯成, 王程, 袁威, 于清江, 缑升民, 张钊, 史谱, 李锋, 蒋陆军, 张瑜, 瞿晓峰, 蔡永进, 丁贤松, 欧建华, [退出] 孙万里, 邓望君, 王少锋, 金敏, 赵阳雨, [退出] 熊星权, 华秉杨, 卢国讲, 廉俊杰, 陈景新, 李龙, 樊松, 高书尧, 王文轩, 李艾橘, 廖广应, 葛汤铭, 艾鹏, 贺美玲, [退出] 贾树岩, 秦增勋 [退出] | 2019-01-14 |
投资人变更 | 向登 陈凯华 薛原 白峰 杨秋立 沈炳杰 廖珮玉 刘刚 [新增] 梁如福 江柯成 王程 袁威 于清江 缑升民 张钊 李锋 蒋陆军 张瑜 史谱 瞿晓峰 蔡永进 丁贤松 于哲勋 [新增] 孙万里 邓望君 王少锋 金敏 熊星权 华秉杨 卢国讲 廉俊杰 陈景新 张传健 [新增] 李龙 樊松 高书尧 王文轩 李艾橘 廖广应 葛汤铭 艾鹏 张爱国 [新增] 贾树岩 龚跃 [新增] | 向登 陈凯华 薛原 白峰 杨秋立 沈炳杰 廖珮玉 陈嘉华 [退出] 梁如福 江柯成 王程 袁威 于清江 缑升民 张钊 史谱 李锋 蒋陆军 张瑜 瞿晓峰 蔡永进 丁贤松 欧建华 [退出] 孙万里 邓望君 王少锋 金敏 赵阳雨 [退出] 熊星权 华秉杨 卢国讲 廉俊杰 陈景新 李龙 樊松 高书尧 王文轩 李艾橘 廖广应 葛汤铭 艾鹏 贺美玲 [退出] 贾树岩 秦增勋 [退出] | 2019-01-14 |
投资人变更 | 向登,陈凯华,薛原,白峰,杨秋立,沈炳杰,廖珮玉,陈嘉华,梁如福,江柯成,王程,袁威,于清江,缑升民,张钊,李锋,蒋陆军,张瑜,史谱,瞿晓峰,蔡永进,丁贤松,欧建华,孙万里,邓望君,王少锋,金敏,熊星权,华秉杨,卢国讲,廉俊杰,陈景新,赵阳雨,李龙,樊松,高书尧,王文轩,李艾橘,廖广应,葛汤铭,艾鹏,贺美玲,贾树岩,秦增勋 | 陈凯华,向登 | 2018-08-20 |
合伙人姓名或名称变更 | 向登, 陈凯华, 薛原, [新增] 白峰, [新增] 杨秋立, [新增] 沈炳杰, [新增] 廖珮玉, [新增] 陈嘉华, [新增] 梁如福, [新增] 江柯成, [新增] 王程, [新增] 袁威, [新增] 于清江, [新增] 缑升民, [新增] 张钊, [新增] 李锋, [新增] 蒋陆军, [新增] 张瑜, [新增] 史谱, [新增] 瞿晓峰, [新增] 蔡永进, [新增] 丁贤松, [新增] 欧建华, [新增] 孙万里, [新增] 邓望君, [新增] 王少锋, [新增] 金敏, [新增] 熊星权, [新增] 华秉杨, [新增] 卢国讲, [新增] 廉俊杰, [新增] 陈景新, [新增] 赵阳雨, [新增] 李龙, [新增] 樊松, [新增] 高书尧, [新增] 王文轩, [新增] 李艾橘, [新增] 廖广应, [新增] 葛汤铭, [新增] 艾鹏, [新增] 贺美玲, [新增] 贾树岩, [新增] 秦增勋 [新增] | 陈凯华, 向登 | 2018-08-20 |
合伙企业类型变更 | 有限合伙企业 | 有限合伙企业 | 2018-08-20 |
市场主体类型变更 | 有限合伙企业 | 有限合伙企业 | 2018-08-20 |
投资人变更 | 向登 陈凯华 薛原 [新增] 白峰 [新增] 杨秋立 [新增] 沈炳杰 [新增] 廖珮玉 [新增] 陈嘉华 [新增] 梁如福 [新增] 江柯成 [新增] 王程 [新增] 袁威 [新增] 于清江 [新增] 缑升民 [新增] 张钊 [新增] 李锋 [新增] 蒋陆军 [新增] 张瑜 [新增] 史谱 [新增] 瞿晓峰 [新增] 蔡永进 [新增] 丁贤松 [新增] 欧建华 [新增] 孙万里 [新增] 邓望君 [新增] 王少锋 [新增] 金敏 [新增] 熊星权 [新增] 华秉杨 [新增] 卢国讲 [新增] 廉俊杰 [新增] 陈景新 [新增] 赵阳雨 [新增] 李龙 [新增] 樊松 [新增] 高书尧 [新增] 王文轩 [新增] 李艾橘 [新增] 廖广应 [新增] 葛汤铭 [新增] 艾鹏 [新增] 贺美玲 [新增] 贾树岩 [新增] 秦增勋 [新增] | 陈凯华 向登 | 2018-08-20 |
投资人变更 | 陈凯华,向登 | 陈凯华,向登 | 2018-06-27 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 陈凯华, 向登 | 陈凯华, 向登 | 2018-06-27 |
投资人变更 | 陈凯华 向登 | 陈凯华 向登 | 2018-06-27 |
本页是 [南京淦德企业管理顾问合伙企业] 在顺企网南京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。