桐乡市乾坤娱乐管理有限公司,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路(南)100号戴德中心11幢1单元301室、3单元201室、3单元301室、3单元302室,我公司主要提供娱乐管理;KTV娱乐服务;餐饮服务;酒店管理;物业管理;保洁服务;组织文化艺术交流活动策划;食品、五金家电、建筑材料、家具的销售。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路(南)100号戴德中心11幢1单元301室、3单元201室、3单元301室、3单元302室
- 固定电话:
- (0573) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 郁建浩
- 邮政编码:
- 314000
- 地区编码:
- 330483
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
桐乡市乾坤娱乐管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李建民 | 50% | 人民币75.0万元 |
许其煜 | 50% | 人民币75.0万元 |
桐乡市乾坤娱乐管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | - | - | 2022-07-06 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路(南)***号戴德中心**幢*单元***室、*单元***室、*单元***室 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路(南)***号戴德中心**幢*单元***室、*单元***室、*单元***室、*单元***室 | 2022-07-06 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-05-19 |
法定代表人变更 | 郁建浩 | 许其煜 | 2021-05-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 许其煜; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 郁建浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] | 姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 许其煜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 许其煜; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2021-05-19 |
法定代表人变更 | 许其煜 | 郁建浩 | 2021-03-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 许其煜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] 姓名: 许其煜; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郁建浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出] 姓名: 郁建浩; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2021-03-03 |
投资人备案 | 姓名: 李建民; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 许其煜; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 李建民; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 郁建浩; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2021-03-03 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-03-03 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:许其煜; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:许其煜; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:郁建浩; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:郁建浩; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-03-03 |
投资人备案 | 姓名: 李建民; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 郁建浩; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 李建民; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 蒋雪强; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2020-11-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郁建浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增] 姓名: 郁建浩; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增] | 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出] 姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-05-23 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-05-23 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:郁建浩; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:郁建浩; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:汪嘉杰; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:汪嘉杰; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-05-23 |
法定代表人变更 | 郁建浩 | 于瑞清 | 2019-05-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 冯炳林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2019-04-30 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:汪嘉杰; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:汪嘉杰; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:蒋雪强; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:蒋雪强; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-04-30 |
投资人备案 | 姓名: 李建民; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] 姓名: 蒋雪强; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 冯炳林; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] 姓名: 蒋雪强; 出资额: **万; 百分比: **% | 2019-04-30 |
法定代表人变更 | 于瑞清 | 蒋雪强 | 2019-03-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增] 姓名: 于瑞清; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增] 姓名: 冯炳林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 冯炳林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 蒋雪强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] 姓名: 蒋雪强; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出] | 2019-03-15 |
桐乡市乾坤娱乐管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郁建浩 | 执行董事 |
李建民 | 监事 |
郁建浩 | 经理 |
本页是 [桐乡市乾坤娱乐管理有限公司] 在顺企网嘉兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。