变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:王瑞梅 ;
投资人:王品辉 ; | 投资人:王瑞梅 ;
投资人:王品辉 ; | 2022-07-11 |
住所变更 | 江西省上饶市信州区创南东路90-1号101 | 江西省上饶市信州区凤凰中大道670号15幢1-8 | 2022-07-11 |
投资人变更 | 投资人:王瑞梅,出资额:140( - 60% )万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01;
投资人:王品辉,出资额:60( - 60% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; | 投资人:王瑞梅,出资额:350万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01;
投资人:王品辉,出资额:150万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; | 2022-07-11 |
注册资本变更 | 200万元( - 60% ) | 500万元 | 2022-07-11 |
投资人变更 | 投资人:王瑞梅 ; [新增]
投资人:王品辉 ; | 投资人:万胜 ; [退出]
投资人:王品辉 ; | 2021-10-29 |
其他变更 | 姓名:杨金娣,职务:监事;
姓名:王瑞梅,职务:经理;
姓名:王瑞梅,职务:执行董事; | 姓名:万胜,职务:监事;
姓名:王品辉,职务:执行董事;
姓名:王品辉,职务:经理; | 2021-10-29 |
投资人变更 | 投资人:王瑞梅,出资额:350万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; [新增]
投资人:王品辉,出资额:150( - 50% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; | 投资人:万胜,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; [退出]
投资人:王品辉,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; | 2021-10-29 |
法定代表人变更 | 王瑞梅 | 王品辉 | 2021-10-29 |
投资人变更 | 投资人:万胜,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01;
投资人:王品辉,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; [新增] | 投资人:万胜,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01;
投资人:邱宏饶,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; [退出] | 2020-04-29 |
投资人变更 | 投资人:万胜 ;
投资人:王品辉 ; [新增] | 投资人:万胜 ;
投资人:邱宏饶 ; [退出] | 2020-04-29 |
其他变更 | 姓名:万胜,职务:监事;
姓名:王品辉,职务:执行董事;
姓名:王品辉,职务:经理; | 姓名:邱宏饶,职务:经理;
姓名:邱宏饶,职务:执行董事;
姓名:万胜,职务:监事; | 2020-04-26 |
法定代表人变更 | 王品辉 | 邱宏饶 | 2020-04-26 |
住所变更 | 江西省上饶市信州区凤凰中大道670号15幢1-8 | 江西省上饶市信州区庆丰路308号2幢2-301 | 2020-04-26 |
投资人变更 | 投资人:万胜,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; [新增]
投资人:邱宏饶,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; | 投资人:邱宏饶,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01;
投资人:扈忠斌,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2058-07-01; [退出] | 2019-08-08 |
其他变更 | 姓名:邱宏饶,职务:经理;
姓名:邱宏饶,职务:执行董事;
姓名:万胜,职务:监事; | 姓名:邱宏饶,职务:执行董事;
姓名:扈忠斌,职务:监事;
姓名:邱宏饶,职务:经理; | 2019-08-08 |
投资人变更 | 投资人:万胜 ; [新增]
投资人:邱宏饶 ; | 投资人:邱宏饶 ;
投资人:扈忠斌 ; [退出] | 2019-08-08 |