乌拉特前旗新桥职业培训学校有限公司,办公室地址位于中国恐龙的故乡巴彦淖尔,内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇榕景湾小区14号写字楼5层东端,我学校主要提供职业技能培训;残疾人辅助用具安装、销售;手工编织、工艺品加工及销售。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 139****1218 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 乌拉特前旗新桥职业培训学校有限公司 |
简称: | 乌拉特前旗新桥职业培训学校 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 职业技能培训(民办学校办学许可证有效期至2024年4月14日);残疾人辅助用具安装、销售;手工编织、工艺品加工及销售。 |
营业执照号码: | 91150823MA0Q912N3U |
发证机关: | 乌拉特前旗市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-12-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年05月27日 |
注册资本: | 200(万元) (万元) |
所属分类: | 职业培训公司 » 乌拉特前旗职业培训公司 |
所属城市: | 巴彦淖尔企业网 » 乌拉特前旗 » 乌拉特前旗乌拉山镇 |
顺企编码: | 98719843 |
乌拉特前旗新桥职业培训学校有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
贾亮 | 102万 | |
刘翠瑛 | 98万 |
乌拉特前旗新桥职业培训学校有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 贾亮 经理,执行董事 [新增] 刘翠瑛 监事 [新增] | 王国瑞 监事 [退出] 王艳 经理,执行董事 [退出] | 2022-03-25 |
章程备案 | 提交新版公司章程 | - | 2022-03-25 |
投资人变更 | 贾亮 出资 102 万; [新增] 刘翠瑛 出资 98 万 [新增] | 王艳 出资 200 万 | 2022-03-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 2022-03-25 |
负责人变更 | 贾亮(执行董事) | 王艳(执行董事) | 2022-03-25 |
章程备案 | 提交新版公司章程 | - | 2022-01-24 |
投资人变更 | 王艳 出资 200 万 | 贾亮 出资 98 万; [退出] 刘翠瑛 出资 102 万 [退出] | 2022-01-24 |
高级管理人员备案 | 王国瑞 监事 [新增] 王艳 经理,执行董事 [新增] | 毕建明 董事 [退出] 毕景哲 监事 [退出] 贾亮 董事长,经理 [退出] 雷俊杰 董事 [退出] 雷阳 董事 [退出] 刘翠瑛 副董事长 [退出] | 2022-01-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2022-01-24 |
负责人变更 | 王艳(执行董事) | 贾亮(董事长) | 2022-01-24 |
章程备案 | 董事长(贾亮)为学校法定代表人 | 董事长(刘翠瑛)为学校法定代表人。 | 2019-12-24 |
临时增加 | - | - | 2019-12-24 |
负责人变更 | 贾亮 | 刘翠瑛 | 2019-12-24 |
投资人变更 | 刘翠瑛 贾亮 [新增] | 刘翠瑛 毕景哲 [退出] | 2019-12-24 |
高级管理人员备案 | 贾亮(董事长,经理), 毕建明(董事), 刘翠瑛(副董事长), 雷俊杰(董事), 毕景哲(监事), 雷阳(董事) | 贾亮(监事), 毕建明(董事), 刘翠瑛(董事长,经理), 雷俊杰(董事), 毕景哲(副董事长), 雷阳(董事) | 2019-12-24 |
乌拉特前旗新桥职业培训学校有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
贾亮 | 董事长,经理 |
刘翠瑛 | 副董事长 |
毕建明 | 董事 |
雷俊杰 | 董事 |
雷阳 | 董事 |
毕景哲 | 监事 |
本页是 [乌拉特前旗新桥职业培训学校有限公司] 在顺企网巴彦淖尔黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家学校, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家学校,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。