北京物网智通科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市顺义区南彩镇彩达二街2号165,我公司主要提供技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;计算机系统集成服务;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;工程项目咨询;维修计算机、计算机软件及外围设备;销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、计算机软件硬件及辅助设备。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市顺义区南彩镇彩达二街2号165
- 经理:
- 李轩
- 经理手机:
- 136****8982 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 928672600@QQ.com
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****8982 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京物网智通科技有限公司 |
简称: | 物网智通 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;计算机系统集成服务;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;工程项目咨询;维修计算机、计算机软件及外围设备;销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、计算机软件硬件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110113MA01K6RC36 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-07-04 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年05月17日 |
注册资本: | 1000(万元) (万元) |
所属分类: | 软件开发公司 » 顺义区软件开发公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 顺义区 » 顺义区南彩镇 |
顺企编码: | 99298236 |
北京物网智通科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京新锐伟业网络技术有限公司 | 90% | 人民币900万元 |
李冰凌 | 10% | 人民币100万元 |
北京物网智通科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;软件开发;人工智能基础软件开发;图文设计制作;平面设计;专业设计服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;计算机系统集成服务;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;工程项目咨询;维修计算机、计算机软件及外围设备;销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、计算机软件硬件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-08-26 |
住所 | 北京市朝阳区东三环中路39号院16号楼13层1601 | 北京市顺义区南彩镇彩达二街2号165 | 2021-07-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 李冰凌,李媛 | 安国良,李轩 | 2021-03-05 |
法定代表人 | 李冰凌 | 李轩 | 2021-03-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 李冰凌, [新增] 李媛 [新增] | 安国良, [退出] 李轩 [退出] | 2021-03-05 |
法定代表人 | - | 李轩 | 2021-03-05 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-03-05 |
投资人 | 北京新锐伟业网络技术有限公司,法人股东, [新增] 李冰凌,自然人股东 [新增] | 安国良,自然人股东, [退出] 曹会美,自然人股东, [退出] 李轩,自然人股东 [退出] | 2021-03-05 |
董事(理事)、经理、监事 | (注:标有标志的为法定代表人) 1 李轩 执行董事 2 李轩 经理 3 安国良 监事 | (注:标有标志的为法定代表人) 1 洪晓磊 执行董事 2 洪晓磊 经理 3 李轩 监事 | 2019-07-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 安国良,李轩 | 洪晓磊,李轩 | 2019-07-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 安国良, [新增] 李轩 | 洪晓磊, [退出] 李轩 | 2019-07-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 李轩 执行董事; 李轩 经理; 安国良 监事 [新增] | 洪晓磊 执行董事; [退出] 洪晓磊 经理; [退出] 李轩 监事 | 2019-07-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 李轩 执行董事 李轩 经理 安国良 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 洪晓磊 执行董事 [退出] 洪晓磊 经理 [退出] 李轩 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2019-07-04 |
投资人 | 安国良 自然人股东 [新增] 曹会美 自然人股东 李轩 自然人股东 | 洪晓磊 自然人股东 [退出] 曹会美 自然人股东 李轩 自然人股东 | 2019-07-04 |
法定代表人 | 李轩 | 洪晓磊 | 2019-07-04 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;计算机系统集成服务;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;工程项目咨询;维修计算机、计算机软件及外围设备;销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、计算机软件硬件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;技术服务;软件开发;计算机系统集成服务;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;工程项目咨询;维修计算机、计算机软件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2019-06-10 |
北京物网智通科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李轩 | 执行董事 |
安国良 | 监事 |
李轩 | 经理 |
北京物网智通科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
39387922 | 鼎康康 | 机械设备 | 7 | 2019-07-03 | ||
38668079 | 鼎康康 | 机械设备 | 7 | 2019-06-04 |
本页是 [北京物网智通科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。