变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:丁睿兴 ; [新增]
投资人:隋强 ;
投资人:黄明明 ; | 投资人:陈光福 ; [退出]
投资人:隋强 ;
投资人:黄明明 ;
投资人:李利军 ; [退出]
投资人:丁小红 ; [退出] | 2022-11-08 |
投资人变更 | 投资人:丁睿兴,出资额:695万,占6241%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [新增]
投资人:隋强,出资额:695万,占6241%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31;
投资人:黄明明,出资额:10147万,占87.9518%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; | 投资人:陈光福,出资额:278万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [退出]
投资人:隋强,出资额:695万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31;
投资人:黄明明,出资额:10147万,占73%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31;
投资人:李利军,出资额:2085万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [退出]
投资人:丁小红,出资额:695万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [退出] | 2022-11-08 |
其他变更 | 姓名:隋强,职务:经理;
姓名:唐晓栋,职务:监事;
姓名:黄明明,职务:执行董事; | 姓名:唐晓栋,职务:监事;
姓名:黄明明,职务:经理;
姓名:黄明明,职务:执行董事; | 2022-11-08 |
注册资本变更 | 11537万元( - 17% ) | 13900万元 | 2022-11-08 |
法定代表人变更 | 隋强 | 黄明明 | 2022-11-08 |
其他变更 | 科学研究和技术服务业 | 科学研究和技术服务业 | 2021-07-20 |
行业代码变更 | 新能源技术推广服务 | 新能源技术推广服务 | 2021-07-20 |
经营范围变更 | 许可项目:货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)、丙烷、甲醇、乙醇(无水)、煤油、甲醇汽油、石脑油、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)、乙醇汽油批发(无仓储)(危险化学品经营许可证有效期至2024年4月27日止)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 新能源技术推广服务;批发、零售:燃料油,货物或技术进出(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);环保产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-07-20 |
登记机关变更 | 上饶市广丰区市场监督管理局 | 长沙市市场监督管理局 | 2021-01-06 |
住所变更 | 江西省上饶市广丰区上饶高新区(原丰矽半导体公司内) | 湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段469号圭水大厦1903 | 2021-01-06 |
投资者名称变更 | 黄明明 出资 10147万人民币;陈光福 出资 278万人民币;李利军 出资 2085万人民币;丁小红 出资 695万人民币;隋强 出资 695万人民币; | 黄明明 出资 10425万人民币;陈光福 出资 278万人民币;李利军 出资 2085万人民币;丁小红 出资 695万人民币;彭海洋 出资 417万人民币; | 2020-06-19 |
股东变更 | 陈光福 ,
丁小红 ,
黄明明 ,
李利军 ,
隋强 [新增] | 陈光福 ,
丁小红 ,
黄明明 ,
李利军 ,
彭海洋 [退出] | 2020-06-19 |
章程修正案备案 | ; 2020-06-17通过公司章程修正案。 | 无 | 2020-06-19 |
投资者名称变更 | 黄明明 出资 10425万人民币;陈光福 出资 278万人民币;李利军 出资 2085万人民币;丁小红 出资 695万人民币;彭海洋 出资 417万人民币; | 黄明明 出资 13622万人民币;陈光福 出资 278万人民币; | 2020-03-17 |
章程修正案备案 | ; 2020-03-01通过公司章程修正案。 | 无 | 2020-03-17 |
地址变更 | 湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段469号圭水大厦1903 | 湖南省长沙市开福区 | 2020-03-17 |
股东变更 | 陈光福 ,
丁小红 , [新增]
黄明明 ,
李利军 , [新增]
彭海洋 [新增] | 陈光福 ,
黄明明 | 2020-03-17 |
投资人变更 | 黄明明:98%;陈光福:2%; | 黄明明:100%; | 2019-10-11 |
投资人变更 | 黄明明;
陈光福; [新增] | 黄明明; | 2019-10-11 |
投资人变更 | 黄明明:98%;
陈光福:2%; [新增] | 黄明明:100%; | 2019-10-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-10-11 |