变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 徐有兰; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 徐有兰; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
姓名: 汪建萍; 证件号码: ********; 职位: 监事 | 姓名: 徐彩灵; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 徐彩灵; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]
姓名: 汪建萍; 证件号码: ********; 职位: 监事 | 2017-07-12 |
法定代表人变更 | 徐有兰 | 徐彩灵 | 2017-07-12 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2017-07-12 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-07-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********81935E | 注册号:********66670组织机构代码证:******** | 2017-05-17 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:徐有兰;
现联络员固定电话:*******;
现联络员移动电话:******** ;
现联络员电子邮箱:********@QQ.com;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:蒋忆茜;
现财务负责人固定电话:*******;
现财务负责人移动电话:********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:徐彩灵;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:******** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-05-17 |
经营范围变更 | 食品经营(凭有效《食品经营许可证》经营,具体范围详见许可证);设计、制作、代理、发布国内广告;办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 批发兼零售:预包装食品;酒类(有效期至2016年01月04日止); 设计、制作、代理、发布国内广告(网络广告除外);办公用品销售。 | 2017-05-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 汪建萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 黄小峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2014-12-05 |
投资人备案 | 姓名: 徐彩灵; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 汪建萍; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 徐彩灵; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄小峰; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2014-12-05 |
组织机构变更 | 姓名: 汪建萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 黄小峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2014-12-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐彩灵; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 汪建萍; 出资额: 35; 百分比: 70% | 姓名: 徐彩灵; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 黄小峰; 出资额: 35; 百分比: 70%
| 2014-12-05 |
组织机构变更 | 姓名: 汪建萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 黄小峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2014-12-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐彩灵; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 黄小峰; 出资额: 35; 百分比: 70% | 姓名: 徐彩灵; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 廖良庆; 出资额: 35; 百分比: 70%
| 2014-10-08 |
组织机构变更 | 姓名: 黄小峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 廖良庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2014-10-08 |
组织机构变更 | 姓名: 黄小峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 廖良庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2014-10-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄小峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 廖良庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐彩灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2014-10-08 |
投资人备案 | 姓名: 徐彩灵; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄小峰; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 徐彩灵; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 廖良庆; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2014-10-08 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 设计、制作、代理、发布国内广告(网络广告除外);办公用品销售。 | 一般经营项目: 设计、制作、代理、发布国内广告(网络广告除外)。 | 2013-12-19 |