变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | ******** | ******** | 2017-10-20 |
经营范围变更 | 包装装潢印刷品和其他印刷品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2017年底止) | 2017-10-20 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2023-11-06 | 2017-10-20 |
营业场所变更 | 浙江省温州市瑞安市经济开发区****号*号车间***室 | 瑞安市经济开发区金源路***号 | 2017-10-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********655782 | 注册号:********53711
组织机构代码证:******** | 2016-05-09 |
| 统一社会信用代码:9********655782 | 注册号:********53711
组织机构代码证:******** | 2016-05-09 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瑞安市经济开发区金源路289号; 邮政编码: 325206; 电话: ********;住所所在行政区划:东山街道 | 住所: 瑞安市上望街道薛东路11号; 邮政编码: 325206; 电话: ********;住所所在行政区划:上望街道 | 2014-12-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 执行事务合伙人:李建光 | 执行事务合伙人:金秀凤 | 2014-12-22 |
执行人委派代表变更 | 执行事务合伙人:李建光 | 执行事务合伙人:金秀凤 | 2014-12-22 |
营业场所变更 | 住所: 瑞安市经济开发区金源路***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:东山街道 | 住所: 瑞安市上望街道薛东路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:上望街道 | 2014-12-22 |
经营期限变更 | 营业期限: 2003/11/07 至 2023/11/06 | 营业期限: 2003/11/07 至 2013/11/06 | 2013-03-15 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2017年底止) | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2012年底止) | 2013-03-15 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003/11/07 至 2023/11/06 | 营业期限: 2003/11/07 至 2013/11/06
| 2013-03-15 |
| 注册号: ********53711 | 注册号: ********641 | 2009-04-28 |
变更注册号 | 注册号: ********53711 | 注册号: ********641 | 2009-04-28 |
注册号升级 | 注册号: ********53711 | 注册号: ********641 | 2009-04-28 |
经营期限变更 | 营业期限: 2003-11-7 至 2013-11-6 | 营业期限: 2003-11-7 至 9999-9-9 | 2009-04-20 |
名称变更 | 瑞安市新兴彩印厂(普通合伙) | 瑞安市新兴彩印厂 | 2009-04-20 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2012年底止)行业代码: 2319经营方式: 印刷 | 经营范围: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2008年底止)行业代码: 2319经营方式: 印刷 | 2009-04-20 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003-11-7 至 2013-11-6 | 营业期限: 2003-11-7 至 9999-9-9
| 2009-04-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金秀凤; 出资额: 75; 百分比: 50%姓名: 李建光; 出资额: 75; 百分比: 50% | 姓名: 傅祥娒; 出资额: 50; 百分比: 33.34%
姓名: 李建光; 出资额: 50; 百分比: 33.33%
姓名: 钱建树; 出资额: 50; 百分比: 33.33%
| 2007-05-14 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瑞安市上望街道薛东路11号; 邮政编码: 325206; 电话: ********;住所所在行政区划:上望街道 | 住所: 安阳镇薛东路11号; 邮政编码: 325206; 电话: ********;住所所在行政区划: | 2007-05-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金秀凤 | 傅祥娒 | 2007-05-14 |
经营范围变更 | 经营范围: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2008年底止)行业代码: 2319经营方式: 印刷 | 经营范围: 包装装潢印刷、其他印刷品印刷行业代码: 2319经营方式: 印刷 | 2007-05-14 |
执行人委派代表变更 | 金秀凤 | 傅祥娒 | 2007-05-14 |
营业场所变更 | 住所: 瑞安市上望街道薛东路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:上望街道 | 住所: 安阳镇薛东路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划: | 2007-05-14 |
合伙人信息备案 | 姓名: 金秀凤; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 李建光; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 傅祥娒; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 李建光; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 钱建树; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出] | 2007-05-14 |
合伙人信息备案 | 无 | 姓名: 钱建树; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2003-12-03 |
合伙人信息备案 | 姓名: 李建光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 傅祥娒; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2003-12-03 |
合伙人信息备案 | 姓名: 傅祥娒; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 鲍铁平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2003-12-03 |
执行人委派代表变更 | 傅祥娒 | 鲍铁平 | 2003-12-03 |
营业场所变更 | 住所: 安阳镇薛东路**号
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 莘塍镇中村镇府路***号
邮政编码: ******
电话: ******** | 2003-12-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钱建树; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 33.33% | 姓名: 李建光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% | 2003-12-03 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 安阳镇薛东路11号; 邮政编码: 325206; 电话: ******** | 住所: 莘塍镇中村镇府路237号; 邮政编码: 325206; 电话: ******** | 2003-12-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 傅祥娒; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 33.34% | 姓名: 鲍铁平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% | 2003-12-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李建光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 33.33% | 姓名: 傅祥娒; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% | 2003-12-03 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 钱建树; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% | 2003-12-03 |
合伙人信息备案 | 姓名: 钱建树; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 李建光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2003-12-03 |
投资人变更 | 无 | 姓名: 钱建树; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% [退出] | 2003-12-03 |
法定代表人变更 | 傅祥娒 | 鲍铁平 | 2003-12-03 |
投资人变更 | 姓名: 傅祥娒; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 33.34% [新增] | 姓名: 鲍铁平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% [退出] | 2003-12-03 |
投资人变更 | 姓名: 李建光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 33.33% [新增] | 姓名: 傅祥娒; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% [退出] | 2003-12-03 |
投资人变更 | 姓名: 钱建树; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 33.33% [新增] | 姓名: 李建光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.5; 百分比: 25% [退出] | 2003-12-03 |