变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案 | 黄永辉 | 戴敬平 | 2022-10-24 |
股东变更 | 黄永辉 [新增]
证照号码:***
邓挺 [新增]
证照号码:***
永安万润物流有限公司 [新增]
证照号码:*** | 戴敬平 [退出]
证照号码:*** | 2022-10-24 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):黄永辉 证件号码:*** 监事:李志平 证件号码:*** 经理:黄永辉 证件号码:*** 财务负责人:黄永辉 证件号码:*** | 执行董事兼总经理(法定代表人):戴敬平 证件号码:*** 监事:李志平 证件号码:*** | 2022-10-24 |
公司类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-10-24 |
法定代表人 | 黄永辉 | 戴敬平 | 2022-10-24 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-10-24 |
经营范围变更 | 许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2022-01-12 |
章程修正案备案 | 2022-01-11经营范围、营业期限、出资日期 | 旧章程 | 2022-01-12 |
经营期限变更 | 2004-11-16~ | 2004-11-16~2024-11-15 | 2022-01-12 |
章程修正案备案 | 2021-11-24住所、经营范围 | 旧章程 | 2021-12-01 |
住所变更 | 福建省三明市三元区城南复船岌壹号六幢五层503室 | 福建省三明市三元区荆东路98号 | 2021-12-01 |
经营范围变更 | 许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 危险货物运输(8类)(剧毒化学品除外);普通货运,销售汽车及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-12-01 |
章程修正案备案 | 2021-11-24住所:*** | 旧章程 | 2021-12-01 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2020-07-13 |
主要成员 | 李志平 [新增] | 李文灿 [退出] | 2019-12-05 |
监事备案 | 李志平 [新增] | 李文灿 [退出] | 2019-12-05 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 戴敬平; | 李文灿; [退出]
戴敬平; | 2019-12-05 |
章程备案 | 2019-12-03股东、企业类型、监事变更 | 旧章程 | 2019-12-05 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2019-05-07 |
联络员备案 | 戴敬平 | 黄慧雯 | 2018-06-21 |
联络员备案 | 戴敬平 | 黄慧雯 | 2018-06-20 |
联络员备案 | 黄慧雯 | 陈旭 | 2018-04-09 |
联络员备案 | 黄慧雯 | 陈旭 | 2018-04-08 |
出资情况 | 李文灿 证照号码:*****5;
戴敬平 证照号码:*****2; | 李文霖 证照号码:*****0;
戴敬平 证照号码:*****2; | 2016-08-02 |
主要成员 | 李文灿 [新增] | 李文霖 [退出] | 2016-08-02 |
监事备案 | 李文灿 [新增] | 李文霖 [退出] | 2016-08-02 |
投资人变更 | 李文灿 证照号码:******************; [新增]
戴敬平 证照号码:******************; | 李文霖 证照号码:******************; [退出]
戴敬平 证照号码:******************; | 2016-08-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 李文灿; [新增]
戴敬平; | 李文霖; [退出]
戴敬平; | 2016-08-02 |
章程修正案备案 | 2016-07-28股权变更。 | 旧章程 | 2016-08-02 |
投资人变更 | 李文灿 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 李文霖 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-08-02 |
监事备案 | 李文灿 | 李文霖 | 2016-08-02 |
投资人(股权)变更 | 李文灿 证照号码********* 证照号码:******; | 李文霖 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-08-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 李文灿;戴敬平; | 李文霖;戴敬平; | 2016-08-02 |
监事备案 | 李文灿 [新增] | 李文霖 [退出] | 2016-08-01 |
投资人变更 | 李文灿 证照号码:******************; [新增]
戴敬平 证照号码:******************; | 李文霖 证照号码:******************; [退出]
戴敬平 证照号码:******************; | 2016-08-01 |
章程修正案备案 | 2016-07-28股权变更。 | 旧章程 | 2016-08-01 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-06-07 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-06-06 |
住所变更 | 福建省三明市三元区荆东路98号 | 三明市梅列区玫瑰新村15幢208室 | 2015-06-17 |
信息公示联络员备案 | 翁雪芳 | 翁雪芳 | 2015-06-17 |
经营范围变更 | 危险货物运输(8类)(剧毒化学品除外);普通货运,销售汽车及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日);普通货运,销售汽车及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-06-17 |
章程修正案备案 | 2015-06-15住所 | 旧章程 | 2015-06-17 |
经营范围变更 | 危险货物运输(8类)(剧毒化学品除外);普通货运,销售汽车及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日);普通货运,销售汽车及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-06-16 |
章程修正案备案 | 2015-06-15住所 | 旧章程 | 2015-06-16 |
住所变更 | 福建省三明市三元区荆东路98号 | 三明市梅列区玫瑰新村15幢208室 | 2015-06-16 |
主要成员 | 李文霖 [新增] | 朱苏明 [退出] | 2015-03-20 |
主要成员 | 戴敬平 [新增] | 谢达彬 [退出] | 2015-03-20 |
董事备案 | 戴敬平 [新增] | 谢达彬 [退出] | 2015-03-20 |
经理备案 | 戴敬平 [新增] | 谢达彬 [退出] | 2015-03-20 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 李文霖; [新增]
戴敬平; [新增] | 谢达彬; [退出]
谢美连; [退出] | 2015-03-20 |
监事备案 | 李文霖 [新增] | 朱苏明 [退出] | 2015-03-20 |
注册资本变更 | 500万人民币( + 900% ) | 50万人民币 | 2015-03-20 |
经营范围变更 | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日);普通货运,销售汽车及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-03-20 |
法定代表人变更 | 戴敬平 | 谢达彬 | 2015-03-20 |
经理备案 | 戴敬平 | 谢达彬 | 2015-03-20 |
注册资本(金)变更 | 500万人民币 | 50万人民币 | 2015-03-20 |
监事备案 | 李文霖 | 朱苏明 | 2015-03-20 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 李文霖;戴敬平; | 谢达彬;谢美连; | 2015-03-20 |
章程备案 | 2015-03-18股东、法定代表人、注册资本、经营范围、菫事、监事、经理、新章程 | 旧章程 | 2015-03-20 |
董事备案 | 戴敬平 | 谢达彬 | 2015-03-20 |
经营范围变更 | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日);普通货运,销售汽车及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-03-19 |
章程备案 | 2015-03-18股东、法定代表人、注册资本、经营范围、菫事、监事、经理、新章程 | 旧章程 | 2015-03-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 李文霖; [新增]
戴敬平; [新增] | 谢达彬; [退出]
谢美连; [退出] | 2015-03-19 |
法定代表人变更 | 戴敬平 | 谢达彬 | 2015-03-19 |
注册资本变更 | 500万人民币( + 900% ) | 50万人民币 | 2015-03-19 |
信息公示联络员备案 | 翁雪芳 | - | 2014-09-10 |
经营范围变更 | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 危险货物运输:8类—腐蚀性物质。(有效期限至2014年06月30日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2014-09-10 |
章程修正案备案 | 2014-09-09公司经营范围变更,章程修正案备案 | - | 2014-09-10 |
章程修正案备案 | 2014-09-09公司经营范围变更,章程修正案备案 | | 2014-09-10 |
信息公示联络员备案 | 翁雪芳 | | 2014-09-10 |
经营范围变更 | 危险货物运输(8类);剧毒化学品除外(有效期限至2018年06月30日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 危险货物运输:8类—腐蚀性物质。(有效期限至2014年06月30日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2014-09-09 |
章程修正案备案 | 2014-09-09公司经营范围变更,章程修正案备案 | - | 2014-09-09 |
信息公示联络员备案 | 翁雪芳 | - | 2014-09-09 |
- | 谢达彬 24.500000万元 出资方式 货币 谢美连 25.500000万元 出资方式 货币 | 朱苏明 25.500000万元 出资方式 货币 谢达彬 24.500000万元 出资方式 货币 | 2013-01-07 |
- | 朱苏明 25.500000万元 出资方式 货币 谢达彬 24.500000万元 出资方式 货币 | 黄金省 25.500000万元 出资方式 货币 黄金育 24.500000万元 出资方式 货币 | 2011-07-07 |
- | 执行董事兼总经理 谢达彬 监事 朱苏明 | 执行董事兼总经理 黄金省 监事 黄金育 | 2011-07-07 |
- | 谢达彬 | 黄金省 | 2011-07-07 |
- | 2011年7月4日章程 | 备案前内容 | 2011-07-07 |
- | 优先顺序 许可经营项目优先 一般经营项目 许可经营项目 危险货物运输 8类—腐蚀性物质。(有效期限至2014年06月30日) 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 许可经营项目优先 一般经营项目 许可经营项目 危险货物运输 8类—腐蚀性物质。(有效期限至2010年06月30日) 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2010-08-27 |
- | 黄金省 25.500000万元 出资方式 货币 黄金育 24.500000万元 出资方式 货币 | 叶建波 25.500000万元 出资方式 货币 张振奋 24.500000万元 出资方式 货币 | 2009-04-07 |
- | 章程修正案备案 | 备案前内容 | 2009-04-07 |
- | 黄金省 | 叶建波 | 2009-04-07 |
- | 三明市梅列区玫瑰新村15幢208室 | 三明市梅列区陈大镇碧玉路35幢603室 | 2009-04-07 |
- | 执行董事兼总经理 黄金省 ; 监事 黄金育 ; | 执行董事 叶建波 ; 监事 张振奋 ; 经理 叶建波 ; | 2009-04-07 |
- | 叶建波 25.500000万元 出资方式 货币 张振奋 24.500000万元 出资方式 货币 | 叶建波 25.500000万元 出资方式 货币 郑国金 24.500000万元 出资方式 货币 | 2007-08-27 |
- | 执行董事 叶建波 ; 监事 张振奋 ; 经理 叶建波 ; | 执行董事 叶建波 ; 监事 郑国金 ; 经理 叶建波 ; | 2007-08-27 |