上海银枫股权投资基金管理有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市金山区杭州湾大道88号501室-C,我公司主要提供股权投资管理,实业投资,金融数据处理,金融软件开发。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 137****8568 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海银枫股权投资基金管理有限公司 |
简称: | 银枫股权投资基金管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 股权投资管理,实业投资,金融数据处理,金融软件开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 310000000132194 |
发证机关: | 上海市市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-10-21 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年10月21日 |
注册资本: | 3000.000000万人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 金山区投资与资产管理业 |
所属城市: | 上海企业网 » 金山区 |
顺企编码: | 21694233 |
上海银枫股权投资基金管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
栾华 | 37% | 人民币1110.0万元 |
时秀梅 | 33% | 人民币990.0万元 |
武伟 | 30% | 人民币900.0万元 |
上海银枫股权投资基金管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 武文 [新增] | 武伟 [退出] | 2021-10-11 |
监事备案 | 武伟 [新增] | 陈恩受 [退出] | 2019-08-15 |
法定代表人变更 | 时秀梅 | 陈军 | 2019-08-15 |
章程备案 | 2019-08-07章程备案 | 无 | 2019-08-15 |
投资人变更 | 时秀梅; 栾华; [新增] 武伟; [新增] | 姜春艳; [退出] 陈军; [退出] 陈恩受; [退出] 王雷; [退出] 时秀梅; | 2019-08-15 |
董事备案 | 时秀梅 [新增] | 陈军 [退出] | 2019-08-15 |
一般经营项目变更 | 股权投资管理 | 股权投资管理,实业投资,金融数据处理,金融软件开发 | 2018-01-04 |
投资人变更 | 姜春艳; [新增] 陈军; [新增] 陈恩受; [新增] 时秀梅; [新增] 王雷; [新增] | 穆俊宏; [退出] 郭宇龙; [退出] | 2018-01-04 |
董事备案 | 陈军 [新增] | 穆俊宏 [退出] | 2018-01-04 |
经营范围变更 | 股权投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 股权投资管理,实业投资,金融数据处理,金融软件开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-01-04 |
法定代表人变更 | 陈军 | 穆俊宏 | 2018-01-04 |
监事备案 | 陈恩受 [新增] | 郭宇龙 [退出] | 2018-01-04 |
章程备案 | 2017-12-11章程备案 | 无 | 2018-01-04 |
上海银枫股权投资基金管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
穆俊宏 | 执行董事 |
郭宇龙 | 监事 |
本页是 [上海银枫股权投资基金管理有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。