上海中徐汇经济发展有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市徐汇区虹桥路313号405室,我公司主要提供企业管理,实业投资,投资咨询,商务咨询,文化信息咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市徐汇区虹桥路313号405室
- 经理:
- 谢坚民
- 经理手机:
- 186****9558 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 200000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海中徐汇经济发展有限公司 |
简称: | 中徐汇经济发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理,实业投资,投资咨询,商务咨询,文化信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 310104000614956 |
发证机关: | 徐汇区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年04月13日 |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 长宁区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 上海企业网 » 长宁区 » 长宁区虹桥 |
顺企编码: | 22836327 |
上海中徐汇经济发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海徐汇城市更新投资发展(集团)有限公司 | 100% | 人民币10万元 |
上海中徐汇经济发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 邵宏武 | 邵宏武 | 2022-02-17 |
经理备案 | 龙颖 [新增] | 虞弘 [退出] | 2022-02-17 |
法定代表人变更 | 陈明龙 | 周兆勇 | 2022-02-17 |
董事备案 | 陈明龙 [新增] | 周兆勇 [退出] | 2022-02-17 |
监事备案 | 邵宏武 | 邵宏武 | 2021-10-28 |
经理备案 | 虞弘 [新增] | 张正远 [退出] | 2021-10-28 |
董事备案 | 周兆勇 | 周兆勇 | 2021-10-28 |
董事备案 | 周兆勇 [新增] | 朱伟丹 [退出] | 2020-11-02 |
监事备案 | 邵宏武 [新增] | 盛寅斌 [退出] | 2020-11-02 |
投资人变更 | 上海徐汇城市更新投资发展(集团)有限公司; [新增] | 上海汇成(集团)有限公司; [退出] | 2020-11-02 |
法定代表人变更 | 周兆勇 | 朱伟丹 | 2020-11-02 |
经理备案 | 张正远 [新增] | 王伟成 [退出] | 2020-11-02 |
章程备案 | 2020-11-02章程备案 | 无 | 2020-11-02 |
经理备案 | 王伟成 [新增] | 钱伟 [退出] | 2018-08-29 |
董事备案 | 朱伟丹 [新增] | 刘艺 [退出] | 2018-08-29 |
监事备案 | 盛寅斌 [新增] | 彭昱蓉 [退出] | 2018-08-29 |
法定代表人变更 | 朱伟丹 | 刘艺 | 2018-08-29 |
章程备案 | 2018-04-03章程备案 | 2015-10-19章程备案 | 2018-04-10 |
董事备案 | 刘艺 [新增] | 张德敏 [退出] | 2015-12-07 |
法定代表人变更 | 刘艺 | 张德敏 | 2015-12-07 |
经理备案 | 钱伟 | 钱伟 | 2015-12-07 |
监事备案 | 彭昱蓉 | 彭昱蓉 | 2015-12-07 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015-10-20 |
投资人变更 | 上海汇成(集团)有限公司; [新增] | 上海南徐汇经济发展有限公司; [退出] | 2015-10-20 |
监事备案 | 彭昱蓉 | 彭昱蓉 | 2015-10-20 |
法定代表人变更 | 张德敏 | 谢坚民 | 2015-10-20 |
章程备案 | 2015-10-19章程备案 | 无 | 2015-10-20 |
经理备案 | 钱伟 | 钱伟 | 2015-10-20 |
董事备案 | 张德敏 [新增] | 谢坚民 [退出] | 2015-10-20 |
本页是 [上海中徐汇经济发展有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。