上海越友实业有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市普陀区中山北路3321号一楼A-1,我公司主要提供饮品店;...公关活动策划,礼仪服务,会务服务,文化艺术交流策划,商务信息咨询,销售:酒店用品、食用农产品、服装饰品、工艺礼品,从事货物及技术的进出口业务;
联系方式
- 公司地址:
- 上海市普陀区中山北路3321号一楼A-1
- 固定电话:
- 139****0553 未核实,仅供参考
- 经理:
- 周建凤
- 经理手机:
- 189****0445 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- xiaoxiao-fyc@foxmail.com
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310107
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 182****0568 |
手机号码 | 187****3824 |
电子邮箱 | xiaoxiao-fyc@foxmail.com |
手机号码 | 133****0609 |
座机号码 | 021-62379309 |
手机号码 | 139****0553 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海越友实业有限公司 |
简称: | 越友 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 饮品店(不含熟食卤味);...公关活动策划(除演出、除经纪),礼仪服务,会务服务,文化艺术交流策划(除演出、除经纪),商务信息咨询(除经纪),销售:酒店用品、食用农产品(除生猪产品)、服装饰品、工艺礼品(除专项),从事货物及技术的进出口业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 91310107301606305R |
发证机关: | 普陀区市场监管局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年05月13日 |
公司官网: | http://qy.58.com/233 |
所属分类: | 竹木加工公司 » 松江区竹木加工公司 |
所属城市: | 上海企业网 » 松江区 » 松江区中山 |
顺企编码: | 18458031 |
上海越友实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
施元菊 | 90% | 人民币45.0万元 |
宫福超 | 10% | 人民币5.0万元 |
上海越友实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 2018-01-12章程修正案 | 2016-05-31章程备案 | 2018-01-31 |
法定代表人变更 | 施元菊 | 陆路路 | 2018-01-31 |
监事备案 | 宫福超 [新增] | 陈潇 [退出] | 2018-01-31 |
投资人变更 | 宫福超; [新增] 施元菊; [新增] | 陆路路; [退出] 陈潇; [退出] | 2018-01-31 |
章程备案 | 2016-05-31章程备案 | 2016-05-31章程备案 | 2017-06-07 |
投资人变更 | 陈潇; [新增] 陆路路; [新增] | 骆士燕; [退出] 骆平; [退出] | 2017-06-07 |
法定代表人变更 | 陆路路 | 骆平 | 2017-06-07 |
监事备案 | 陈潇 [新增] | 骆士燕 [退出] | 2017-06-07 |
投资人变更 | 骆平; [新增] 骆士燕; [新增] | 索丽娜; [退出] | 2016-06-13 |
董事备案 | 骆平 [新增] | 索丽娜 [退出] | 2016-06-13 |
法定代表人变更 | 骆平 | 索丽娜 | 2016-06-13 |
监事备案 | 骆士燕 [新增] | 索幼雄 [退出] | 2016-06-13 |
章程备案 | 2016-05-31章程备案 | 2015-09-10章程备案 | 2016-06-13 |
监事备案 | 骆士燕 | 索幼雄 | 2016-06-13 |
董事备案 | 骆平 | 索丽娜 | 2016-06-13 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2016-06-13 |
投资人(股权)变更 | 骆平;骆士燕; | 索丽娜; | 2016-06-13 |
投资人(股权)变更 | 索丽娜; | 王雅丽; | 2015-11-23 |
监事备案 | 索幼雄 | 马伟军 | 2015-11-23 |
章程备案 | 2015-09-10章程备案 | 2015-05-13章程备案 | 2015-11-23 |
监事备案 | 索幼雄 [新增] | 马伟军 [退出] | 2015-11-23 |
法定代表人变更 | 索丽娜 | 王雅丽 | 2015-11-23 |
投资人变更 | 索丽娜; [新增] | 王雅丽; [退出] | 2015-11-23 |
章程备案 | 2015-05-13章程备案 | 2014-05-20章程备案 | 2015-05-19 |
董事备案 | 王雅丽 [新增] | 陶久亮 [退出] | 2015-05-19 |
监事备案 | 马伟军 [新增] | 喻娇 [退出] | 2015-05-19 |
法定代表人变更 | 王雅丽 | 陶久亮 | 2015-05-19 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-05-19 |
投资人变更 | 王雅丽; [新增] | 陶久亮; [退出] 喻娇; [退出] | 2015-05-19 |
投资人(股权)变更 | 王雅丽; | 陶久亮;喻娇; | 2015-05-19 |
监事备案 | 马伟军 | 喻娇 | 2015-05-19 |
董事备案 | 王雅丽 | 陶久亮 | 2015-05-19 |
投资人(股权)变更 | 陶久亮;喻娇; | 高瑞峰; | 2014-06-03 |
监事备案 | 喻娇;陶久亮 | 高瑞峰;邓晓丹 | 2014-06-03 |
董事备案 | 喻娇;陶久亮 | 高瑞峰;邓晓丹 | 2014-06-03 |
法定代表人变更 | 陶久亮 | 高瑞峰 | 2014-06-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2014-06-03 |
董事备案 | 喻娇 [新增] 陶久亮 [新增] | 高瑞峰 [退出] 邓晓丹 [退出] | 2014-06-03 |
章程备案 | 2014-05-20章程备案 | 无 | 2014-06-03 |
监事备案 | 喻娇 [新增] 陶久亮 [新增] | 高瑞峰 [退出] 邓晓丹 [退出] | 2014-06-03 |
投资人变更 | 陶久亮; [新增] 喻娇; [新增] | 高瑞峰; [退出] | 2014-06-03 |
经营范围变更 | 饮品店(不含熟食卤味);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售;公关活动策划(除演出、除经纪),礼仪服务,会务服务,文化艺术交流策划(除演出、除经纪),商务信息咨询(除经纪),销售:酒店用品、食用农产品(除生猪产品)、服装饰品、工艺礼品(除专项),从事货物及技术的进出口业务;。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 饮品店(不含熟食卤味),图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售,网页设计,电脑图文设计制作,广告设计制作,公关活动策划(除演出、除经纪),礼仪服务,会务服务,文化艺术交流策划(除演出、除经纪),商务信息咨询(除经纪),销售:服装饰品、工艺礼品(除专项),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2014-06-03 |
上海越友实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
骆平 | 执行董事 |
骆士燕 | 监事 |
本页是 [上海越友实业有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。