辛集市康宁油脂饲料有限公司,办公室地址位于主要生产稻谷和小麦,“岭沟红米”Zui为出名的商洛,位伯镇安新线路东小白店村西,我公司主要提供植物油、胚芽粕加工、销售;玉米胚芽、小麦胚芽、玉米浆、植物粕、植物饼、麸皮、次粉、玉米蛋白粉、玉米蛋白饲料的采购及销售。;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。※※
联系方式
- 公司地址:
- 位伯镇安新线路东小白店村西 -
- 固定电话:
- (0914)83319169 未核实,仅供参考
- 经理:
- 康占勋
- 邮政编码:
- 726000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 152****6666 |
手机号码 | 150****6666 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 辛集市康宁油脂饲料有限公司 |
简称: | 康宁油脂饲料 |
主要经营产品: | |
经营范围: | 植物油(食用油除外)、胚芽粕加工、销售;玉米胚芽、小麦胚芽、玉米浆、植物粕、植物饼、麸皮、次粉、玉米蛋白粉、玉米蛋白饲料的采购及销售。(需专项审批的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)※※ |
营业执照号码: | 130181000003267 |
发证机关: | 辛集市工商行政管理局 |
核准日期: | 2015-07-14 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年06月17日 |
注册资本: | 186万人民币 (万元) |
所属分类: | 饲料厂 » 镇安县饲料厂 |
所属城市: | 商洛企业网 » 镇安县 |
顺企编码: | 10042886 |
辛集市康宁油脂饲料有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李立群 | 100% | 人民币186万元 |
辛集市康宁油脂饲料有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 李立群 [新增] | 赵想 [退出] | 2017-09-05 |
高级管理人员备案 | 李然 | 李然 | 2017-09-05 |
联络员备案 | 李立群 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2017-09-05 |
章程备案 | 2017-08-21股东、经营范围变更 | 无 | 2017-09-05 |
法定代表人变更 | 李立群 | 赵想 | 2017-09-05 |
董事备案 | 李立群 [新增] | 赵想 [退出] | 2017-09-05 |
监事备案 | 李然 | 李然 | 2017-09-05 |
经营范围变更 | 胚芽粕、胚芽饼、非食用动植物油、酸化油、工业用脂肪酸生产、销售;农副产品收购、储存、销售;食用植物油批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)※※ | 植物油(食用油除外)、胚芽粕加工、销售;玉米胚芽、小麦胚芽、玉米浆、植物粕、植物饼、麸皮、次粉、玉米蛋白粉、玉米蛋白饲料的采购及销售。(需专项审批的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)※※ | 2017-09-05 |
经理备案 | 李立群 [新增] | 赵想 [退出] | 2017-09-05 |
投资人变更 | 李立群 出资 186万人民币; [新增] | 李然 出资 93万人民币; [退出] 赵想 出资 93万人民币; [退出] | 2017-09-05 |
经营范围变更 | 植物油(食用油除外)、胚芽粕加工、销售;玉米胚芽、小麦胚芽、玉米浆、植物粕、植物饼、麸皮、次粉、玉米蛋白粉、玉米蛋白饲料的采购及销售。(需专项审批的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)※※ | 植物油(食用油除外)、胚芽粕加工、销售,植物粕、植物饼、玉米蛋白粉、玉米蛋白饲料批发、零售(需专项审批的除外)※※ | 2015-07-14 |
投资人(股权)变更 | 李然;赵想; | 王小月;康占勋;张建彬; | 2014-05-21 |
经理备案 | 赵想 | 2014-05-21 | |
监事备案 | 李然 | 王小月 | 2014-05-21 |
高级管理人员备案 | 赵想 | - | 2014-05-21 |
高级管理人员备案 | 李然 [新增] | 王小月 [退出] | 2014-05-21 |
监事备案 | 李然 [新增] | 王小月 [退出] | 2014-05-21 |
经理备案 | 赵想 [新增] | - | 2014-05-21 |
投资人变更 | 李然; [新增] 赵想; [新增] | 王小月; [退出] 康占勋; [退出] 张建彬; [退出] | 2014-05-21 |
法定代表人变更 | 赵想 | 康占勋 | 2014-05-21 |
经营期限变更 | 2008-06-17~ | 2008-06-17~2018-06-16 | 2014-05-21 |
辛集市康宁油脂饲料有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赵想 | 执行董事 |
李然 | 监事 |
赵想 | 经理 |
本页是 [辛集市康宁油脂饲料有限公司] 在顺企网商洛黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。