商丘市曜阳置业有限公司,办公室地址位于古代帝王先后建都立国的商丘,商丘市梁园区神火大道西侧(经典广场7号门面255号),我公司主要提供房地产开发与经营;养老设施项目的投资与管理。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 商丘市曜阳置业有限公司 |
简称: | 曜阳置业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产开发与经营;养老设施项目的投资与管理。 |
营业执照号码: | 91411400576314176U |
发证机关: | 商丘市梁园区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-10-21 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年06月02日 |
注册资本: | 800万元 (万元) |
所属分类: | 房地产中介公司 » 梁园区房地产中介公司 |
所属城市: | 商丘企业网 » 梁园区 |
顺企编码: | 10067143 |
商丘市曜阳置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
伊永勋 | 80% | 人民币640万元 |
曹西良 | 20% | 人民币160万元 |
商丘市曜阳置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2018-09-20 |
联络员备案 | 崔松叶 | 无 | 2018-09-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 伊永勋:80%; 曹西良:20%; | 曹西良; 孙丽; [退出] 伊永勋; | 2018-09-20 |
章程备案 | - | - | 2018-09-20 |
其他事项备案 | 崔松叶 | - | 2018-09-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 曹西良; 孙丽; [新增] 伊永勋; | 伊永勋; 曹西良; 韩建; [退出] | 2015-10-21 |
变更 | 曹西良;孙丽;伊永勋; | 伊永勋;曹西良;韩建; | 2015-10-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 曹西良; 孙丽; [新增] 伊永勋; | 伊永勋; 曹西良; 韩建; [退出] | 2015-10-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 曹西良;孙丽;伊永勋; | 伊永勋;曹西良;韩建; | 2015-10-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 伊永勋; 曹西良; 韩建; | 徐晓玲; [退出] 司立安; [退出] 伊永勋; 韩建; 曹西良; | 2014-12-02 |
变更 | 伊永勋;曹西良;韩建; | 徐晓玲;司立安;伊永勋;韩建;曹西良; | 2014-12-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 伊永勋; 曹西良; 韩建; | 徐晓玲; [退出] 司立安; [退出] 伊永勋; 韩建; 曹西良; | 2014-12-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 伊永勋;曹西良;韩建; | 徐晓玲;司立安;伊永勋;韩建;曹西良; | 2014-12-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 伊永勋 [新增] 曹西良 [新增] | 邵李娜 [退出] 张友彬 [退出] 徐晓玲 [退出] | 2014-08-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 曹西良:; [新增] 韩建:; [新增] 伊永勋:; [新增] 司立安:; 徐晓玲:; | 司立安:20%; 李秀丽:20%; [退出] 邵李娜:20%; [退出] 徐晓玲:20%; 张友彬:20%; [退出] | 2014-08-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2014-08-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | - | - | 2014-08-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 伊永勋 | 徐晓玲 | 2014-08-22 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 房地产开发与经营;养老设施项目的投资与管理。 | 许可经营项目:房地产开发与经营(取得资质证后方可经营);一般经营项目:养老设施项目的投资与管理。(涉及专项审批或许可经营的项目除外)。 | 2014-08-22 |
变更 | 伊永勋 | 徐晓玲 | 2014-08-20 |
变更 | 房地产开发与经营;养老设施项目的投资与管理。 | 许可经营项目:房地产开发与经营(取得资质证后方可经营);一般经营项目:养老设施项目的投资与管理。(涉及专项审批或许可经营的项目除外)。 | 2014-08-20 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 房地产开发与经营;养老设施项目的投资与管理。 | 许可经营项目:房地产开发与经营(取得资质证后方可经营);一般经营项目:养老设施项目的投资与管理。(涉及专项审批或许可经营的项目除外)。 | 2014-08-20 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 房地产开发与经营;养老设施项目的投资与管理。 | 许可经营项目:房地产开发与经营(取得资质证后方可经营);一般经营项目:养老设施项目的投资与管理。(涉及专项审批或许可经营的项目除外)。*** | 2014-08-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 伊永勋 | 徐晓玲 | 2014-08-20 |
商丘市曜阳置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
伊永勋 | 执行董事兼总经理 |
曹西良 | 监事 |
本页是 [商丘市曜阳置业有限公司] 在顺企网商丘黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。