变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所(营业场所、地址)变更 | 浙江省绍兴市上虞区驿亭镇驿新中路36号 | 上虞市驿亭镇驿新中路36号 | 2017-03-29 |
经营范围(业务范围)变更 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水、饮用纯净水)]生产 (凭有效的《生产经营许可证经营》); 家电、机械设备的制造、加工、批发、零售;塑料制品、五金加工、批发、零售;送水服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水、饮用纯净水)]生产 (全国工业产品生产许可证有效期至2016年4月1日)。 家电、机械设备的制造、加工、批发、零售;塑料制品、五金加工、批发、零售;送水服务。 | 2017-03-29 |
| 统一社会信用代码:9********250395 | 注册号:********62758
组织机构代码证:******** | 2015-12-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 高富娟 | 郑龙萍 | 2015-08-12 |
| 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-08-12 |
组织机构变更 | 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-08-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水、饮用纯净水)]生产 (全国工业产品生产许可证有效期至2016年4月1日)。 | 许可经营项目: 饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)]生产 (全国工业产品生产许可证有效期至2013年4月1日)。 | 2013-09-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑龙萍; 出资额: 16.2; 百分比: 15%姓名: 高富娟; 出资额: 91.8; 百分比: 85% | 姓名: 徐哲; 出资额: 16.2; 百分比: 15%
姓名: 高富娟; 出资额: 91.8; 百分比: 85%
| 2011-11-14 |
| 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2011-11-14 |
组织机构变更 | 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2011-11-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 郑龙萍 | 徐哲 | 2011-01-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐哲; 出资额: 16.2; 百分比: 15%姓名: 高富娟; 出资额: 91.8; 百分比: 85% | 姓名: 徐哲; 出资额: 16.2; 百分比: 15%
姓名: 陈林凤; 出资额: 91.8; 百分比: 85%
| 2011-01-13 |
| 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈林凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2011-01-13 |
组织机构变更 | 姓名: 高富娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑龙萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈林凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2011-01-13 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)]生产 (全国工业产品生产许可证有效期至2013年4月1日)。 | 许可经营项目: 饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)]生产 (卫生许可证有效期至2010年3月16日止;全国工业产品生产许可证有效期至2010年4月1日)。 | 2010-06-07 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 家电、机械设备的制造、加工、批发、零售;塑料制品、五金加工、批发、零售;送水服务。 | 一般经营项目: 塑料制品、五金、机械、家电的制造、加工、批发、零售;送水服务。 | 2010-06-07 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)]生产 (卫生许可证有效期至2010年3月16日止;全国工业产品生产许可证有效期至2010年4月1日)。 | 许可经营项目: | 2010-02-26 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 塑料制品、五金、机械、家电的制造、加工、批发、零售;送水服务。 | 一般经营项目: 桶装饮用水(矿泉水、天然饮用水)生产(有效期至2010年3月16日);塑料制品、五金、机械、家电的制造、加工、批发、零售;送水服务(凡涉及许可证制度的凭证经营) | 2010-02-26 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2000-7-12 至 2025-7-11 | 营业期限: 2000-7-12 至 2015-7-11
| 2010-02-26 |
行业代码变更 | 行业代码:1539 | 行业代码:1500 | 2010-02-26 |
| 注册号: ********62758 | 注册号: ********081 | 2010-02-26 |
变更注册号 | 注册号: ********62758 | 注册号: ********081 | 2010-02-26 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 桶装饮用水(矿泉水、天然饮用水)生产(有效期至2010年3月16日);塑料制品、五金、机械、家电的制造、加工、批发、零售;送水服务(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 1500 | 经营范围: 饮料、食品、塑料制品、五金、机械、家电的制造、加工、批发、零售;送水服务(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 1500 | 2006-11-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐哲; 出资额: 16.2; 百分比: 15%姓名: 陈林凤; 出资额: 91.8; 百分比: 85% | 姓名: 曹立中; 出资额: 3.3059; 百分比: 36%
姓名: 胡 萍; 出资额: 3.3059; 百分比: 36%
姓名: 经宏捷; 出资额: 3.3059; 百分比: 36%
姓名: 陆洪卫; 出资额: 3.3059; 百分比: 36%
姓名: 王元校; 出资额: 3.3059; 百分比: 36%
姓名: 殷有林; 出资额: 10.6541; 百分比: 9.86%
姓名: 纪卫峰; 出资额: 23.8777; 百分比: 22.11%
姓名: 徐 哲; 出资额: 56.9387; 百分比: 52.72%
| 2006-11-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈林凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 纪卫峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 金宏捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陆洪卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王元校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 徐哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副理事长
姓名: 殷有林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2006-11-28 |