变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 注册号: ******** | 注册号: 企合浙绍总字第002373号 | 2012-12-21 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003-1-27 至 2023-1-26执照有效期限: 2003-1-27 至 2023-1-26 | 营业期限: 2003-1-27 至 2013-1-26
执照有效期限: 至
| 2012-12-19 |
行业代码变更 | 行业代码:1751 | 行业代码:1800 | 2012-12-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 韩耀荣 | 朱柏根 | 2007-02-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 祥达国际(香港)有限公司; 出资额: 15; 百分比: 25.8621%; 法人性质: 企业法人企业名称: 上虞市荣祥贸易有限公司; 出资额: 43; 百分比: 74.1379%; 法人性质: | 姓名: 孙国昌; 出资额: 0.52; 百分比: 0.9%
姓名: 朱建钢; 出资额: 4.3; 百分比: 7.41%
姓名: 韩耀荣; 出资额: 8.6; 百分比: 14.83%
姓名: 宋兴荣; 出资额: 12.9; 百分比: 22.24%
企业名称: 祥达国际(香港)有限公司; 出资额: 15; 百分比: 25.86%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江龙柏集团有限公司; 出资额: 16.68; 百分比: 28.76%; 法人性质:
| 2007-02-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈章明; 证件名称: ; 证件号码: K091048(1); 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 高金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 朱建花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 姓名: 陈章明; 证件名称: ; 证件号码: K091048(1); 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 宋兴荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 孙国昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理
姓名: 孙国昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 朱柏根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 朱建钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2007-02-07 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙国昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 0.52; 百分比: 0.9%姓名: 朱建钢; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 4.3; 百分比: 7.41%姓名: 韩耀荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 8.6; 百分比: 14.83%姓名: 宋兴荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.9; 百分比: 22.24%企业名称: 祥达国际(香港)有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 25.86%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江龙柏集团有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 16.68; 百分比: 28.76%; 住所: ; 法人性质: | 姓名: 孙国昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.52; 百分比: 0.9%
姓名: 朱建钢; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 4.3; 百分比: 7.41%
姓名: 韩耀荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 8.6; 百分比: 14.83%
姓名: 宋兴荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.9; 百分比: 22.24%
企业名称: 祥达国际(香港)有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 25.86%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
姓名: 朱柏根; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.68; 百分比: 28.76%
| 2005-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈章明; 证件名称: ; 证件号码: K091048(1); 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 宋兴荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 孙国昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 孙国昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 朱柏根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 朱建钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈章明; 证件名称: ; 证件号码: K091048(1); 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 韩耀荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 宋兴荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 孙国昌; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副总经理
姓名: 朱柏根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 朱建钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2005-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱柏根 | 宋兴荣 | 2003-06-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙国昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.52; 百分比: 0.9% | 姓名: 孙国昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.48; 百分比: 0.83% | 2003-06-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱建钢; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 4.3; 百分比: 7.41% | 姓名: 朱建钢; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 4.3; 百分比: 7.41% | 2003-06-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 韩耀荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 8.6; 百分比: 14.83% | 姓名: 韩耀荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 10.75; 百分比: 18.53% | 2003-06-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宋兴荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.9; 百分比: 22.24% | 姓名: 朱柏根; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.42; 百分比: 21.41% | 2003-06-17 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 祥达国际(香港)有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 25.86%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 祥达国际(香港)有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 25.86%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-06-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱柏根; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.68; 百分比: 28.76% | 姓名: 宋兴荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 155; 百分比: 25.95% | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈章明; 证件名称: 香港身份证; 证件号码: K091048(1); 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 陈章明; 证件名称: 香港身份证; 证件号码: K091048(1); 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 韩耀荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 韩耀荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 韩耀荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 韩耀荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 宋兴荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 宋兴荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙国昌; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 姓名: 宋兴荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱柏根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 姓名: 孙国昌; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱柏根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 朱柏根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱建钢; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 朱建钢; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-06-17 |