变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2018-05-07 |
经营范围变更 | 工程预决算审计;工程招标代理;项目可行性报告编制、投资估算;社会稳定风险评估;政府采购代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工程预决算审计;工程招标代理;项目可行性报告编制、投资估算;社会稳定风险评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-05-07 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2025-04-11 | 2018-02-09 |
经营范围变更 | 工程预决算审计;工程招标代理;项目可行性报告编制、投资估算;社会稳定风险评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工程预决算审计、工程招标代理、项目可行性报告编制、投资估算。 | 2018-02-09 |
章程备案 | - | - | 2018-02-09 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********40339C | 注册号:********57791
组织机构代码证:******** | 2016-10-12 |
| 统一社会信用代码:9********40339C | 注册号:********57791
组织机构代码证:******** | 2016-10-12 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嵊州市三江街道兴旺街281号5幢四楼; 邮政编码: 312400; 电话: ********;住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市剡湖街道城中路2号; 邮政编码: 312400; 电话: ******;住所所在行政区划:剡湖街道 | 2013-03-04 |
住所变更 | 住所: 嵊州市三江街道兴旺街***号*幢四楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市剡湖街道城中路*号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:剡湖街道 | 2013-03-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞维力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2011-07-19 |
组织机构变更 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞维力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2011-07-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 叶德忠 | 俞维力 | 2011-07-19 |
组织机构变更 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞维力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2011-07-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 俞维力 | 叶德忠 | 2011-06-07 |
组织机构变更 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 俞维力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞寅达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-06-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞维力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞寅达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-06-07 |
组织机构变更 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞维力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞寅达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-06-07 |
投资人备案 | 姓名: 陈银燕; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 邢乐平; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 叶德忠; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 邢乐平; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 俞寅达; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 叶德忠; 出资额: **; 百分比: **% | 2011-03-10 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 工程预决算审计、工程招标代理、项目可行性报告编制、投资估算。 | 一般经营项目: 工程预决算审计、工程招标代理、项目可行性报告编制、投资估算。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变) | 2011-03-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈银燕; 出资额: 60; 百分比: 30%姓名: 邢乐平; 出资额: 60; 百分比: 30%姓名: 叶德忠; 出资额: 80; 百分比: 40% | 姓名: 邢乐平; 出资额: 60; 百分比: 30%
姓名: 俞寅达; 出资额: 60; 百分比: 30%
姓名: 叶德忠; 出资额: 80; 百分比: 40%
| 2011-03-10 |
变更注册号 | 注册号: ********57791 | 注册号: ********398 | 2011-03-10 |
注册资本(金)变更 | 200 | 100 | 2007-03-02 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 工程预决算审计、工程招标代理、项目可行性报告编制、投资估算。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变)行业代码: 7431 | 经营范围: 基建预决算审计、工程招标代理(凭资质经营)。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变)行业代码: 7431 | 2007-03-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 30%姓名: 俞寅达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 30%姓名: 叶德忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 80; 百分比: 40% | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30%
姓名: 俞寅达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30%
姓名: 叶德忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 40%
| 2007-03-02 |
投资人备案 | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 俞寅达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 叶德忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 俞寅达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 叶德忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2007-03-02 |
名称变更 | 浙江信元工程咨询有限公司 | 绍兴信元工程咨询有限公司 | 2007-03-02 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2007-03-02 |
住所变更 | 住所: 嵊州市城中路*号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 嵊州市西前街***号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2006-10-26 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嵊州市城中路2号; 邮政编码: 312400; 电话: ****** | 住所: 嵊州市西前街158号; 邮政编码: 312400; 电话: ****** | 2006-10-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30% | 姓名: 陈银燕; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30% | 2005-04-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞寅达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30% | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 30% | 2005-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 陈银燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 邢乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2005-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 俞寅达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 叶德忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2005-04-27 |
投资人备案 | 姓名: 俞寅达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-04-27 |
投资人备案 | 姓名: 邢乐平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈银燕; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 叶德忠;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 邢乐平;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2005-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 邢乐平;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 陈银燕;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 2005-04-27 |
经营范围变更 | 经营范围: 基建预决算审计、工程招标代理(凭资质经营)。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变)行业代码: 8223 | 经营范围: 基建预决算审计、工程招标代理(凭资质经营)。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。行业代码: 8223 | 2005-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 俞寅达;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 叶德忠;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2005-04-27 |