绍兴驰业进出口有限公司,办公室地址位于水乡、桥乡、酒乡、名士之乡绍兴,绍兴市昆仑商务中心1幢1302室-1 ,我公司主要提供一般经营项目:货物进出口、技术进出口;批发、零售:纺织品、轻纺原料、服装、鞋帽、金属材料。
联系方式
- 公司地址:
- 绍兴市昆仑商务中心1幢1302室-1
- 固定电话:
- (0575)85133316 未核实,仅供参考
- 经理:
- 章小青
- 邮政编码:
- 312000
- 地区编码:
- 330600
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0575-85133316 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 绍兴驰业进出口有限公司 |
简称: | 驰业进出口 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般经营项目:货物进出口、技术进出口;批发、零售:纺织品、轻纺原料、服装、鞋帽、金属材料。 |
营业执照号码: | 91330600055506893L |
发证机关: | 绍兴市越城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-11 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年10月11日 |
注册资本: | 180 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 进出口代理公司 » 绍兴县进出口代理公司 |
所属城市: | 绍兴企业网 » 绍兴县 |
顺企编码: | 10348518 |
绍兴驰业进出口有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄勇 | 100% | 人民币180万元 |
绍兴驰业进出口有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********06893L | 注册号:********53767 组织机构代码证:******** | 2015-12-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 黄勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 蒋阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 蒋国峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2015-12-11 |
投资人备案 | 姓名: 黄勇; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 蒋国峰; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] 姓名: 王银黎; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出] | 2015-12-11 |
法定代表人变更 | 黄勇 | 王银黎 | 2015-12-11 |
组织机构变更 | 姓名: 黄勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 黄勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 蒋阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 蒋国峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2015-12-11 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2015-12-11 |
注册资本变更 | *** | ** | 2015-08-19 |
投资人备案 | 姓名: 蒋国峰; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 王银黎; 出资额: ***.*; 百分比: **% | 姓名: 蒋国峰; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 王银黎; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2015-08-19 |
住所变更 | 住所: 绍兴市越城区陶堰镇张家岙村 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:绍兴市辖区 | 住所: 绍兴市昆仑商务中心*幢****室-* 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:绍兴市辖区 | 2015-08-19 |
注册资本变更 | 180( + 125% ) | 80 | 2015-08-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蒋国峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 吴金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 章小青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 章小青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-08-13 |
投资人备案 | 姓名: 蒋国峰; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] 姓名: 王银黎; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 章小青; 出资额: *; 百分比: **% [退出] 姓名: 吴金林; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2015-08-13 |
组织机构变更 | 姓名: 蒋国峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 王银黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 吴金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 章小青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 章小青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-08-13 |
法定代表人变更 | 王银黎 | 章小青 | 2015-08-13 |
本页是 [绍兴驰业进出口有限公司] 在顺企网绍兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。