变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道金松路***号 | 诸暨市大唐镇金松路***号 | 2020-03-17 |
联系电话变更 | ******** | ******** | 2020-03-17 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2019-06-17 | 2020-03-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****W | 注册号:*****组织机构代码证:704514851 | 2016-07-21 |
| 统一社会信用代码:9********14851W | 注册号:********52022
组织机构代码证:******** | 2016-07-21 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 诸暨市大唐镇金松路877号; 邮政编码: 311801; 电话: ******** ;住所所在行政区划:大唐镇 | 住所: 浬浦镇外庄村; 邮政编码: 311809; 电话: ******** ;住所所在行政区划:浬浦镇 | 2009-05-27 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1999-6-18 至 2019-6-17 | 营业期限: 1999-6-18 至 2009-6-17
| 2009-05-27 |
| 注册号: ********52022 | 注册号: ********143 | 2009-05-27 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****43 | 2009-05-27 |
住所变更 | 住所: 诸暨市大唐镇金松路***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:大唐镇 | 住所: 浬浦镇外庄村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:浬浦镇 | 2009-05-27 |
营业期限变更 | 营业期限: 1999-6-18 至 2019-6-17 | 营业期限: 1999-6-18 至 2009-6-17 | 2009-05-27 |
变更注册号 | 注册号: ********52022 | 注册号: ********143 | 2009-05-27 |
经营范围变更 | 经营范围: 生产销售:袜子、服装、毛巾、针纺织品;经销:针纺原料、鞋 文具用品、日用百货(上述范围除专项规定);从事货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的不得经营,限制的未获批准前不得经营)行业代码: 1810兼营: 经营方式: | 经营范围: 生产销售:袜子 服装 毛巾 针纺织品经销:针纺原料 鞋 文教用品 日用百货(上述范围除专项规定)行业代码: 1810兼营: 经营方式: | 2009-05-27 |
投资人变更 | 姓名: 杨明弟; 性别: 女; 住所: 草塔镇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 杨明弟; 性别: 男; 住所: 草塔镇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2002-07-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 方淮; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********18237; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 王丽; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2002-07-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨柳青; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 杨柳青; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2002-07-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨明弟; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 杨明弟; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-07-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨明弟; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 杨明弟; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2002-07-10 |
注册资本(金)变更 | 500 | 50 | 2002-07-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨柳青; 性别: 女; 住所: 城关; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 10% | 姓名: 王丽; 性别: 女; 住所: 城关; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 2002-07-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨明弟; 性别: 女; 住所: 草塔镇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 450; 百分比: 90% | 姓名: 杨明弟; 性别: 男; 住所: 草塔镇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 90% | 2002-07-10 |
投资人变更 | 姓名: 杨柳青; 性别: 女; 住所: 城关; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 王丽; 性别: 女; 住所: 城关; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2002-07-10 |
法定代表人变更 | 姓名: 方淮;
证件名称: 身份证;
证件号码: *************;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 王丽;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 2002-07-10 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2002-07-10 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨明弟;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 杨明弟;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2002-07-10 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨明弟;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 杨明弟;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2002-07-10 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨柳青;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 杨柳青;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 2002-07-10 |