绍兴市顺翔贸易有限公司,办公室地址位于水乡、桥乡、酒乡、名士之乡绍兴,绍兴市马臻路378号,我公司主要提供批发、零售:钢材、铝材、水泥、防水材料、涂料、建筑材料、纺织品、轻纺原料;货物进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 绍兴市马臻路378号 -
- 固定电话:
- 0575-85055166 未核实,仅供参考
- 经理:
- 柴勇
- 经理手机:
- 136****2767 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 312000
- 地区编码:
- 330602
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0575-85055166 |
相关产品
工商信息和基本资料
绍兴市顺翔贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王金良 | 89.55% | 人民币12万元 |
卢孝水 | 10.45% | 人民币1.4万元 |
绍兴市顺翔贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 马全英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名:陈祖尧;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 金定福; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名:陈祖尧;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-05-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 金定福; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 王金良; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陈尧忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-09-17 |
注册资本变更 | **.* | **** | 2016-09-22 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********54933P | 注册号:********63923 组织机构代码证:******** | 2016-09-22 |
投资人备案 | 姓名: 卢孝水; 出资额: *.*; 百分比: **.****% 姓名: 王金良; 出资额: **; 百分比: **.****% | 姓名: 卢孝水; 出资额: ***; 百分比: **.****% 姓名: 王金良; 出资额: ****; 百分比: **.****% | 2016-09-22 |
实收资本变更 | 13.4( - 99% ) | 1340 | 2016-09-22 |
注册资本变更 | 13.4( - 99% ) | 1340 | 2016-09-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈尧忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 王金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈尧忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-06-18 |
投资人备案 | 姓名: 卢孝水; 出资额: ***; 百分比: **.****% 姓名: 王金良; 出资额: ****; 百分比: **.****% [新增] | 姓名: 卢孝水; 出资额: ***; 百分比: **.****% 姓名: 王海林; 出资额: ****; 百分比: **.****% [退出] | 2015-06-18 |
组织机构变更 | 姓名: 陈尧忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 王金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈尧忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-06-18 |
营业期限变更 | 营业期限: 2009-4-10 至 9999-9-9 | 营业期限: 2009-4-10 至 2019-4-9 | 2015-06-18 |
法定代表人变更 | 王金良 | 王海林 | 2015-06-18 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 批发、零售:钢材、铝材、水泥、防水材料、涂料(除油漆)、建筑材料、纺织品、轻纺原料;货物进出口。 | 一般经营项目: 批发、零售:钢材、铝材、水泥、防水材料、涂料(除油漆)、建筑材料、纺织品、轻纺原料。 | 2012-01-18 |
投资人备案 | 姓名: 卢孝水; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 王海林; 出资额: ****; 百分比: **.****% | 姓名: 王海林; 出资额: ****; 百分比: ***% | 2012-01-04 |
实收资本变更 | 1340( + 11.66667% ) | 1200 | 2012-01-04 |
注册资本变更 | 1340( + 11.66667% ) | 1200 | 2012-01-04 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2012-01-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈尧忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-07-14 |
投资人备案 | 姓名: 王海林; 出资额: ****; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 邵永为; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] 企业名称: 江苏恒联建设发展有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2011-07-14 |
组织机构变更 | 姓名: 陈尧忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 王海林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-07-14 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2011-07-14 |
法定代表人变更 | 王海林 | 毕贤云 | 2011-07-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-03-02 |
组织机构变更 | 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 毕贤云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-03-02 |
法定代表人变更 | 毕贤云 | 柴勇 | 2011-03-02 |
投资人备案 | 姓名: 邵永为; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 江苏恒联建设发展有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 邵永为; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 杭州丹化贸易有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2010-04-14 |
投资人备案 | 姓名: 邵永为; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 杭州丹化贸易有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 邵永为; 出资额: **; 百分比: **% 企业名称: 杭州丹化贸易有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2009-12-23 |
实收资本变更 | 1200( + 500% ) | 200 | 2009-12-23 |
注册资本变更 | 1200( + 500% ) | 200 | 2009-12-23 |
投资人备案 | 姓名: 邵永为; 出资额: **; 百分比: **% 企业名称: 杭州丹化贸易有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 邵永为; 出资额: **; 百分比: **% 企业名称: 江苏恒联建设发展有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2009-12-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-11-19 |
组织机构变更 | 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 柴勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 沈柏松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-11-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 批发、零售:钢材、铝材、水泥、防水材料、涂料(除油漆)、建筑材料、纺织品、轻纺原料。 | 一般经营项目: 批发、零售:钢材、铝材、水泥、防水材料、涂料(除油漆)、建筑材料、纺织品(以上经营范围法律、行政法规规定禁止的或须经批准的项目除外)。 | 2009-11-19 |
本页是 [绍兴市顺翔贸易有限公司] 在顺企网绍兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。