绍兴市中发建筑劳务有限公司,办公室地址位于水乡、桥乡、酒乡、名士之乡绍兴,浙江省绍兴市北海街道胜利西路379号,我公司主要提供建筑工程劳务分包
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省绍兴市北海街道胜利西路379号
- 固定电话:
- (0575) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 谢小菊
- 邮政编码:
- 312000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****5124 |
相关产品
工商信息和基本资料
绍兴市中发建筑劳务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
任国成 | 52% | 人民币26.0万元 |
谢小菊 | 16% | 人民币8.0万元 |
杨玲君 | 16% | 人民币8.0万元 |
魏仕良 | 16% | 人民币8.0万元 |
绍兴市中发建筑劳务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 浙江省绍兴市越城区山阴路***号 | 绍兴市山阴路***号 | 2019-05-09 |
经营范围变更 | 建筑工程劳务分包(凭有效资质证书经营);园林绿化服务;垃圾清运(凭有效许可证经营);清洁服务;物业管理;建筑物修缮服务(涉及资质的凭有效资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑工程劳务分包(凭有效资质证书经营) | 2019-05-09 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********93801N | 注册号:********74518 组织机构代码证:******** | 2017-01-06 |
统一社会信用代码:9********93801N | 注册号:********74518 组织机构代码证:******** | 2017-01-06 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 任国成 | 任哲政 | 2012-06-25 |
姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-06-25 | |
组织机构变更 | 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-06-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-06-25 |
组织机构变更 | 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-06-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 任哲政 | 任国成 | 2012-04-19 |
姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 魏仕良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-04-19 | |
组织机构变更 | 姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 魏仕良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-04-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 魏仕良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-04-19 |
组织机构变更 | 姓名: 任彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 任哲政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 任国成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 魏仕良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 杨玲君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-04-19 |
绍兴市中发建筑劳务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
任国成 | 执行董事 |
杨玲君 | 监事 |
任国成 | 经理 |
本页是 [绍兴市中发建筑劳务有限公司] 在顺企网绍兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。