变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 企业名称: 浙江建盛建设有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 浙江建盛市政园林有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出] | 2022-07-12 |
章程备案 | - | - | 2022-07-12 |
住所变更 | 浙江省诸暨市陶朱街道仙桃路*号*号楼 | 诸暨市陶朱街道友谊路***号 | 2022-07-12 |
联系电话变更 | ******** | ******** | 2022-07-12 |
营业期限变更 | 营业期限: 2006-6-13 至 9999-9-9 | 营业期限: 2006-6-13 至 2016-6-12 | 2016-08-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********74554M | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-12 |
| 统一社会信用代码:9********74554M | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-12 |
注册资本(金)变更 | 250 | 100 | 2015-08-17 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江建盛市政园林有限公司; 出资额: 250; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 孙爱华; 出资额: 100; 百分比: 100%
| 2015-08-17 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:100 出资时间: 出资方式:货币,货币 余额交付期限:2015-12-31 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2015-08-17 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2015-08-17 |
注册资本变更 | *** | *** | 2015-08-17 |
投资人变更 | 企业名称: 浙江建盛市政园林有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 孙爱华; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出] | 2015-08-17 |
注册资本变更 | 250( + 150% ) | 100 | 2015-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-03-18 |
投资人变更 | 姓名: 孙爱华; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 楼吉吉; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出] | 2011-03-18 |
行业代码变更 | 行业代码:4729 | 行业代码:4720 | 2011-03-18 |
组织机构变更 | 姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-03-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙爱华 | 楼吉吉 | 2011-03-18 |
行业代码变更 | 行业代码:4729 | 行业代码:4720 | 2011-03-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙爱华; 出资额: 100; 百分比: 100% | 姓名: 楼吉吉; 出资额: 100; 百分比: 100%
| 2011-03-18 |
| 姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2011-03-18 |
组织机构变更 | 姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 孙爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2011-03-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 楼吉吉 | 楼建根 | 2007-10-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼吉吉; 出资额: 100; 百分比: 100% | 姓名: 楼建根; 出资额: 100; 百分比: 100%
| 2007-10-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 楼建根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 楼建根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
| 2007-10-30 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********549 | 2007-10-30 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********549 | 2007-10-30 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****49 | 2007-10-30 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****49 | 2007-10-30 |
投资人变更 | 姓名: 楼吉吉; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 楼建根; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出] | 2007-10-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 楼吉吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 楼建根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 楼建根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 斯朝琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2007-10-30 |