沈阳京城物业管理有限公司,办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,沈阳市沈河区新宁街30-1号(4-3-1),我公司主要提供许可经营项目:无 一般经营项目:物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 沈阳市沈河区新宁街30-1号(4-3-1)
- 固定电话:
- 024-31480746 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李永新
- 电子邮件:
- 54764142@QQ.com
- 邮政编码:
- 110014
- 地区编码:
- 210103
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 024-31480746 |
手机号码 | 135****3378 |
电子邮箱 | 54764142@QQ.com |
电子邮箱 | panyue_915@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
沈阳京城物业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
潘维平 | 80% | 人民币240.0万元 |
佟凤霞 | 20% | 人民币60.0万元 |
沈阳京城物业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 潘维平 | 陈涛 | 2018-05-16 |
投资人变更 | 1潘维平;2佟凤霞; | 1陈涛;2陈岩; | 2018-05-16 |
高级管理人员备案 | 1佟凤霞监事;2潘维平执行董事兼经理; | 1陈岩监事;2陈涛执行董事; | 2018-05-16 |
投资人变更 | 潘维平; [新增] 佟凤霞; [新增] | 陈涛; [退出] 陈岩; [退出] | 2018-05-16 |
高级管理人员备案 | 佟凤霞监事 [新增] 潘维平执行董事兼经理 [新增] | 陈岩监事 [退出] 陈涛执行董事 [退出] | 2018-05-16 |
高级管理人员备案 | 1佟凤霞监事;2潘维平执行董事兼经理; | 1陈岩监事;2陈涛执行董事; | 2018-05-15 |
投资人变更 | 1潘维平;2佟凤霞; | 1陈涛;2陈岩; | 2018-05-15 |
注册资本变更 | 300 | 50 | 2018-05-09 |
投资人变更 | 1陈涛;2陈岩; | 1潘维平;2佟凤霞; | 2018-05-09 |
负责人变更 | 陈涛 | 潘维平 | 2018-05-09 |
高级管理人员备案 | 1陈岩监事;2陈涛执行董事; | 1刘德志监事;2连秀兰监事;3贾学明监事;4潘维平执行董事; | 2018-05-09 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2018-05-09 |
投资人变更 | 陈涛; [新增] 陈岩; [新增] | 潘维平; [退出] 佟凤霞; [退出] | 2018-05-09 |
高级管理人员备案 | 陈岩监事 [新增] 陈涛执行董事 [新增] | 刘德志监事 [退出] 连秀兰监事 [退出] 贾学明监事 [退出] 潘维平执行董事 [退出] | 2018-05-09 |
投资人变更 | 1陈涛;2陈岩; | 1潘维平;2佟凤霞; | 2018-05-08 |
注册资本变更 | 300 | 50 | 2018-05-08 |
高级管理人员备案 | 1陈岩监事;2陈涛执行董事; | 1刘德志监事;2连秀兰监事;3贾学明监事;4潘维平执行董事; | 2018-05-08 |
地址变更 | 沈阳市沈河区新宁街30-1号(4-3-1) | 沈阳市沈河区青年大街35号1312室 | 2016-04-25 |
地址变更 | 沈阳市沈河区新宁街30-1号(4-3-1) | 沈阳市沈河区青年大街35号1312室 | 2016-04-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2035-07-24 | 2015-07-24 | 2015-09-02 |
期限变更 | 2035-07-24 | 2015-07-24 | 2015-09-01 |
地址变更 | 沈阳市沈河区青年大街35号1312室 | 沈阳市沈河区大西路1号 | 2012-05-24 |
经营范围变更 | 许可经营项目:无一般经营项目:物业管理。 | 物业管理、供暖服务。 | 2012-05-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:无 一般经营项目:物业管理。 | 物业管理、供暖服务。 | 2012-05-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘维平 | 李永新 | 2009-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1贾学明监事;2潘维平执行董事;3刘德志监事;4连秀兰监事; | 1李永新执行董事;2刘德志监事;3李清新董事;4连秀兰监事;5陈 喜董事;6贾学明监事; | 2009-09-30 |
投资人变更 | 1潘维平;2佟凤霞; | 1沈阳京城房地产开发有限公司;2沈阳力源经贸有限公司; | 2009-09-30 |
高级管理人员备案 | 1贾学明监事;2连秀兰监事;3刘德志监事;4潘维平其他人员;5潘维平执行董事; | 1陈喜董事;2贾学明监事;3李清新董事;4李永新执行董事;5李永新其他人员;6连秀兰监事;7刘德志监事; | 2009-09-30 |
投资人信息变更 | 1潘维平;2佟凤霞; | 1沈阳京城房地产开发有限公司;2沈阳力源经贸有限公司; | 2009-09-30 |
投资人变更 | 潘维平; [新增] 佟凤霞; [新增] | 沈阳京城房地产开发有限公司; [退出] 沈阳力源经贸有限公司; [退出] | 2009-09-30 |
高级管理人员备案 | 贾学明监事 潘维平执行董事 [新增] 刘德志监事 连秀兰监事 | 李永新执行董事 [退出] 刘德志监事 李清新董事 [退出] 连秀兰监事 陈喜董事 [退出] 贾学明监事 | 2009-09-30 |
经营范围变更 | 物业管理、供暖服务。 | 物业管理服务。 | 2005-10-28 |
沈阳京城物业管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
连秀兰 | 监事 |
贾学明 | 监事 |
潘维平 | 执行董事 |
刘德志 | 监事 |
本页是 [沈阳京城物业管理有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。