深圳市瀚华威视科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路11号A栋2楼,我公司主要提供安防摄像头、DVR摄像机、监控设备、电子数码产品及周边配件的技术研发及销售,国内贸易、货物及技术进出口。安防摄像头、DVR摄像机、监控设备、电子数码产品及周边配件的生产。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路11号A栋2楼
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 董田春
- 电子邮件:
- 13421342192@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市瀚华威视科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
段勇刚 | 100% | 人民币50万元 |
深圳市瀚华威视科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2019-07-18 | 2019-06-25 | 2019-08-19 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪路5号新基汇工业园4栋厂房201A | 深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区亿源通工业区综合楼四楼 | 2019-08-19 |
成员 | 段勇刚 | 段绪明 | 2019-06-26 |
成员 | 段勇刚 50(万元)100% | 段绪明 50(万元)100% | 2019-06-26 |
成员 | 肖建英(监事),段勇刚(执行董事),段勇刚(总经理) | 段勇刚(监事),段绪明(总经理),段绪明(执行董事) | 2019-06-26 |
投资人 | 段勇刚 50(万元)100% | 段绪明 50(万元)100% | 2019-06-26 |
负责人 | 段勇刚 | 段绪明 | 2019-06-26 |
章程备案 | 2019-06-25 | 2017-11-09 | 2019-06-26 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-26 |
投资人变更 | - | - | 2019-06-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-09 | 2017-09-29 | 2017-11-15 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区亿源通工业区综合楼四楼 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路11号A栋2楼 | 2017-11-15 |
前置许可信息 | 段绪明(执行董事),段勇刚(监事),段绪明(总经理) | 吴锦德(总经理),叶延梅(监事),吴锦德(执行董事) | 2017-09-29 |
前置许可信息 | 段绪明 50(万元)100% | 吴锦德 50(万元)100% | 2017-09-29 |
前置许可信息 | 段绪明 | 吴锦德 | 2017-09-29 |
许可经营 | 电子数码产品、电子礼品、集成电路、摇表器、周边配件的生产。 | 安防摄像头、DVR摄像机、监控设备、电子数码产品及周边配件的生产。 | 2017-09-29 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》(无) | 2017-09-29 |
统一社会信用代码 | *****D | - | 2017-09-29 |
成员 | 段绪明(执行董事),段勇刚(监事),段绪明(总经理) | 吴锦德(总经理),叶延梅(监事),吴锦德(执行董事) | 2017-09-29 |
投资人 | 段绪明 50(万元)100% | 吴锦德 50(万元)100% | 2017-09-29 |
负责人 | 段绪明 | 吴锦德 | 2017-09-29 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2017-09-29 |
负责人变更 | 董事长:段绪明; 监事:段勇刚; 法定代表人:段绪明; 股东:; 总经理:段绪明; | 总经理:吴锦德; 监事:叶延梅; 董事长:吴锦德; 法定代表人:吴锦德; 股东:吴锦德; | 2017-09-29 |
投资人变更 | 股东名称:段绪明、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:吴锦德、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2017-09-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:段绪明 [新增] 监事:段勇刚 [新增] 总经理:段绪明 [新增] | 监事:叶延梅 [退出] 总经理:吴锦德 [退出] 执行董事:吴锦德 [退出] | 2017-09-29 |
其他事项备案 | *****D | - | 2017-09-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-29 | 1900-01-01 | 2017-09-29 |
董事长或执行董事成员 | 段绪明(执行董事) [新增] | 吴锦德(执行董事) [退出] | 2017-09-29 |
总经理 | 段绪明(总经理) [新增] | 吴锦德(总经理) [退出] | 2017-09-29 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2017-09-29 |
投资人变更 | 名称:段绪明,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:吴锦德,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2017-09-29 |
许可经营项目 | 电子数码产品、电子礼品、集成电路、摇表器、周边配件的生产。 | 安防摄像头、DVR摄像机、监控设备、电子数码产品及周边配件的生产。 | 2017-09-29 |
监事信息 | 段勇刚(监事) [新增] | 叶延梅(监事) [退出] | 2017-09-29 |
一般经营项目 | 电子数码产品、电子礼品、集成电路、摇表器、周边配件的技术研发及销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 安防摄像头、DVR摄像机、监控设备、电子数码产品及周边配件的技术研发及销售,国内贸易、货物及技术进出口。 | 2017-09-29 |
股权 | 吴锦德 [新增] | 董田春 [退出] | 2015-04-30 |
股权 | 吴锦德(执行董事), [新增] 叶延梅(监事), [新增] 吴锦德(总经理) [新增] | 闫学贞(监事), [退出] 董田春(总经理), [退出] 董田春(执行董事) [退出] | 2015-04-30 |
成员 | 吴锦德(执行董事),叶延梅(监事),吴锦德(总经理) | 闫学贞(监事),董田春(总经理),董田春(执行董事) | 2015-04-30 |
负责人 | 吴锦德 | 董田春 | 2015-04-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:吴锦德 [新增] 执行董事:吴锦德 [新增] 监事:叶延梅 [新增] | 执行董事:董田春 [退出] 监事:闫学贞 [退出] 总经理:董田春 [退出] | 2015-04-30 |
负责人变更 | 董事长:吴锦德; 股东:吴锦德; 法定代表人:吴锦德; 监事:叶延梅; 总经理:吴锦德; | 总经理:董田春; 法定代表人:董田春; 股东:董田春; 董事长:董田春; 监事:闫学贞; | 2015-04-30 |
其他事项备案 | 股东名称:吴锦德、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:董田春、出资额:50、出资比例:100; | 2015-04-30 |
董事长或执行董事成员 | 吴锦德(执行董事) [新增] | 董田春(执行董事) [退出] | 2015-04-30 |
监事信息 | 叶延梅(监事) [新增] | 闫学贞(监事) [退出] | 2015-04-30 |
高管人员 | 吴锦德(总经理) [新增] | 董田春(总经理) [退出] | 2015-04-30 |
股权 | 吴锦德 50(万元) 100% [新增] | 董田春 50(万元) 100% [退出] | 2015-04-30 |
监事成员 | 叶延梅(监事) [新增] 吴锦德(执行(常务)董事) [新增] 吴锦德(总经理) [新增] | 董田春(执行(常务)董事) [退出] 董田春(总经理) [退出] 闫学贞(监事) [退出] | 2015-04-30 |
董事成员 | 叶延梅(监事) [新增] 吴锦德(执行(常务)董事) [新增] 吴锦德(总经理) [新增] | 董田春(执行(常务)董事) [退出] 董田春(总经理) [退出] 闫学贞(监事) [退出] | 2015-04-30 |
高管人员 | 叶延梅(监事) [新增] 吴锦德(执行(常务)董事) [新增] 吴锦德(总经理) [新增] | 董田春(执行(常务)董事) [退出] 董田春(总经理) [退出] 闫学贞(监事) [退出] | 2015-04-30 |
法定代表人(负责人) | 吴锦德 | 董田春 | 2015-04-30 |
高管人员 | 叶延梅(监事) 吴锦德(执行(常务)董事) 吴锦德(总经理) | 董田春(执行(常务)董事) 董田春(总经理) 闫学贞(监事) | 2015-04-30 |
董事成员 | 叶延梅(监事) 吴锦德(执行(常务)董事) 吴锦德(总经理) | 董田春(执行(常务)董事) 董田春(总经理) 闫学贞(监事) | 2015-04-30 |
监事成员 | 叶延梅(监事) 吴锦德(执行(常务)董事) 吴锦德(总经理) | 董田春(执行(常务)董事) 董田春(总经理) 闫学贞(监事) | 2015-04-30 |
股权 | 吴锦德 50(万元) 100% | 董田春 50(万元) 100% | 2015-04-30 |
深圳市瀚华威视科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
叶延梅 | 监事 |
吴锦德 | 执行(常务)董事 |
吴锦德 | 总经理 |
本页是 [深圳市瀚华威视科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。