深圳市莱奇视讯科技有限公司,我公司主要提供计算机软件的研发与设计;电子产品、电子元器件、数码产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。^;
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市莱奇视讯科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈柯柯 | 50% | 人民币50万元 |
厉涵 | 50% | 人民币50万元 |
深圳市莱奇视讯科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座A605 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路57号杰美康创意园A栋2层231 | 2019-10-15 |
章程备案 | 2019-10-14 | 2019-10-07 | 2019-10-15 |
- | 网络信息科技、互联网科技、信息电子技术、电力电子技术的技术开发、技术咨询及软件销售;电子工程设计;计算机信息系统集成;经营电子商务;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询;商务信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。 | 计算机软件的研发与设计;电子产品、电子元器件、数码产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-10-09 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路57号杰美康创意园A栋2层231 | 深圳市龙华新区民治街道梅龙大道国安居七星商业广场B座1401. | 2019-10-09 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-10-09 |
前置许可信息 | 厉涵 | 厉涵 | 2019-10-09 |
许可经营 | 经营电信业务 | - | 2019-10-09 |
许可信息 | - | - | 2019-10-09 |
一般经营项目 | 网络信息科技、互联网科技、信息电子技术、电力电子技术的技术开发、技术咨询及软件销售;电子工程设计;计算机信息系统集成;经营电子商务;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询;商务信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。 | 计算机软件的研发与设计;电子产品、电子元器件、数码产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-10-09 |
指定联系人 | 厉涵 | 厉涵 | 2019-10-09 |
其他事项备案 | - | - | 2019-10-09 |
名称变更 | 深圳市中广能信息技术服务有限公司 | 深圳市莱奇视讯科技有限公司 | 2019-10-09 |
章程备案 | 2019-10-07 | 2015-04-03 | 2019-10-09 |
- | 经营电信业务 | - | 2019-10-09 |
住所 | 深圳市龙华新区民治街道梅龙大道国安居七星商业广场B座1401. | 深圳市龙华新区观澜街道四和社区茜坑路2号晶鑫商务大厦605 | 2016-05-25 |
监事成员 | 厉涵(执行(常务)董事) 陈柯柯(监事) 厉涵(总经理) | 余宜杰(执行(常务)董事) 余宜杰(总经理) 黄尾辉(监事) | 2016-05-25 |
一照一码升级 | 2016-05-25 | ||
董事成员 | 厉涵(执行(常务)董事) 陈柯柯(监事) 厉涵(总经理) | 余宜杰(执行(常务)董事) 余宜杰(总经理) 黄尾辉(监事) | 2016-05-25 |
法定代表人(负责人) | 厉涵 | 余宜杰 | 2016-05-25 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-05-25 |
高管人员 | 厉涵(执行(常务)董事) 陈柯柯(监事) 厉涵(总经理) | 余宜杰(执行(常务)董事) 余宜杰(总经理) 黄尾辉(监事) | 2016-05-25 |
股权 | 陈柯柯 50(万元) 50% 厉涵 50(万元) 50% | 余宜杰 100(万元) 100% | 2016-05-25 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-05-25 |
监事信息 | 陈柯柯(监事) [新增] | 黄尾辉(监事) [退出] | 2016-05-25 |
董事长或执行董事成员 | 厉涵(执行董事) [新增] | 余宜杰(执行董事) [退出] | 2016-05-25 |
指定联系人 | 厉涵(总经理), 厉涵(执行董事), 陈柯柯(监事) | 余宜杰(总经理), 余宜杰(执行董事), 黄尾辉(监事) | 2016-05-25 |
高管人员 | 厉涵(总经理) [新增] | 余宜杰(总经理) [退出] | 2016-05-25 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-25 |
监事成员 | 厉涵(执行(常务)董事) [新增] 陈柯柯(监事) [新增] 厉涵(总经理) [新增] | 余宜杰(执行(常务)董事) [退出] 余宜杰(总经理) [退出] 黄尾辉(监事) [退出] | 2016-05-25 |
高管人员 | 厉涵(执行(常务)董事) [新增] 陈柯柯(监事) [新增] 厉涵(总经理) [新增] | 余宜杰(执行(常务)董事) [退出] 余宜杰(总经理) [退出] 黄尾辉(监事) [退出] | 2016-05-25 |
指定联系人 | 陈柯柯 50(万元)50% 厉涵 50(万元)50% | 余宜杰 100(万元)100% | 2016-05-25 |
董事成员 | 厉涵(执行(常务)董事) [新增] 陈柯柯(监事) [新增] 厉涵(总经理) [新增] | 余宜杰(执行(常务)董事) [退出] 余宜杰(总经理) [退出] 黄尾辉(监事) [退出] | 2016-05-25 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2016-05-25 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-05-25 |
统一社会信用代码 | *****K | - | 2016-05-25 |
指定联系人 | 厉涵 | 余宜杰 | 2016-05-25 |
股权 | 陈柯柯 50(万元)50% [新增] 厉涵 50(万元)50% [新增] | 余宜杰 100(万元)100% [退出] | 2016-05-25 |
成员 | 厉涵(总经理),厉涵(执行董事),陈柯柯(监事) | 余宜杰(总经理),余宜杰(执行董事),黄尾辉(监事) | 2016-05-25 |
负责人 | 厉涵 | 余宜杰 | 2016-05-25 |
负责人变更 | 监事:陈柯柯; 董事长:厉涵; 股东:陈柯柯; 股东:厉涵; 总经理:厉涵; 工商联络员:厉涵; 法定代表人:厉涵; | 总经理:余宜杰; 监事:黄尾辉; 股东:余宜杰; 董事长:余宜杰; 工商联络员:余宜杰; 法定代表人:余宜杰; | 2016-05-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-05-25 |
其他事项备案 | 监事:陈柯柯;董事长:厉涵;股东:陈柯柯;股东:厉涵;总经理:厉涵;工商联络员:厉涵;法定代表人:厉涵; | 总经理:余宜杰;监事:黄尾辉;股东:余宜杰;董事长:余宜杰;工商联络员:余宜杰;法定代表人:余宜杰; | 2016-05-25 |
其他事项备案 | 股东名称:陈柯柯、出资额:50、出资比例:50;股东名称:厉涵、出资额:50、出资比例:50; | 股东名称:余宜杰、出资额:100、出资比例:100; | 2016-05-25 |
高级管理人员备案 | 总经理:厉涵 [新增] 监事:陈柯柯 [新增] 执行董事:厉涵 [新增] | 执行董事:余宜杰 [退出] 监事:黄尾辉 [退出] 总经理:余宜杰 [退出] | 2016-05-25 |
地址变更 | 深圳市龙华新区民治街道梅龙大道国安居七星商业广场B座1401. | 深圳市龙华新区观澜街道四和社区茜坑路2号晶鑫商务大厦605 | 2016-05-25 |
其他事项备案 | *****K | - | 2016-05-25 |
深圳市莱奇视讯科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈柯柯 | 监事 |
厉涵 | 执行(常务)董事 |
厉涵 | 总经理 |
本页是 [深圳市莱奇视讯科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。