变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目 | 投资管理(不含证券、期货、保险及其他金融业务)。 | 投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);投资管理(不含证券、期货、保险及其他金融业务)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2018-01-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-27 | 2017-11-01 | 2018-01-02 |
注册资本 | 1000 人民币( + 233.33333% ) | 300 人民币 | 2017-11-02 |
投资人 | 郭凤英 950(万元)95% 谭峻杰 50(万元)5% | 郭凤英 285(万元)95% 谭峻杰 15(万元)5% | 2017-11-02 |
投资人变更 | 股东名称:郭凤英、出资额:950( + 233.33333% )、出资比例:95;
股东名称:谭峻杰、出资额:50( + 233.33333% )、出资比例:5; | 股东名称:郭凤英、出资额:285、出资比例:95;
股东名称:谭峻杰、出资额:15、出资比例:5; | 2017-11-02 |
注册资本变更 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2017-11-02 |
注册资本变更 | 1000人民币( + 233.33333% ) | 300人民币 | 2017-11-02 |
投资人变更 | 名称:郭凤英,出资额:950( + 233.33333% ),出资比例:95
名称:谭峻杰,出资额:50( + 233.33333% ),出资比例:5 | 名称:郭凤英,出资额:285,出资比例:95
名称:谭峻杰,出资额:15,出资比例:5 | 2017-11-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-01 | 2017-08-31 | 2017-11-02 |
地址变更 | 深圳市宝安区新安街道兴华路南侧龙光世纪大厦1栋3—44 | 深圳市宝安区西乡街道新湖路110号一楼101 | 2017-11-02 |
许可经营 | 无 | 依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营) | 2017-08-31 |
许可信息 | - | 《经营许可证》() | 2017-08-31 |
注册资本 | 300 人民币( + 2900% ) | 10 人民币 | 2017-08-31 |
成员 | 谭峻杰(执行董事),谭峻杰(总经理),郭凤英(监事) | 蔡得望(执行董事),谭凤英(监事),蔡得望(总经理) | 2017-08-31 |
投资人 | 郭凤英 285(万元)95% 谭峻杰 15(万元)5% | 谭凤英 2(万元)20% 蔡得望 8(万元)80% | 2017-08-31 |
负责人 | 谭峻杰 | 蔡得望 | 2017-08-31 |
投资人变更 | 股东名称:郭凤英、出资额:285、出资比例:95; [新增]
股东名称:谭峻杰、出资额:15、出资比例:5; [新增] | 股东名称:谭凤英、出资额:2、出资比例:20; [退出]
股东名称:蔡得望、出资额:8、出资比例:80; [退出] | 2017-08-31 |
高级管理人员备案 | 监事:郭凤英 [新增]
执行董事:谭峻杰 [新增]
总经理:谭峻杰 [新增] | 执行董事:蔡得望 [退出]
监事:谭凤英 [退出]
总经理:蔡得望 [退出] | 2017-08-31 |
许可经营项目变更 | - | 审批文件名称:《经营许可证》、审批文件号:; | 2017-08-31 |
负责人变更 | 法定代表人:谭峻杰;
总经理:谭峻杰;
股东:;
监事:郭凤英;
董事长:谭峻杰;
股东:; | 董事长:蔡得望;
股东:蔡得望;
股东:谭凤英;
监事:谭凤英;
法定代表人:蔡得望;
总经理:蔡得望; | 2017-08-31 |
注册资本变更 | 300( + 2900% ) | 10 | 2017-08-31 |
注册资本变更 | 300人民币( + 2900% ) | 10人民币 | 2017-08-31 |
前置许可信息 | - | 《经营许可证》 | 2017-08-31 |
总经理 | 谭峻杰(总经理) [新增] | 蔡得望(总经理) [退出] | 2017-08-31 |
许可经营项目 | 无 | 依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营) | 2017-08-31 |
一般经营项目 | 投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);投资管理(不含证券、期货、保险及其他金融业务)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资咨询(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);企业形象策划;房地产经纪;代理记账;国内贸易,货物及进出口技术。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-08-31 |
董事长或执行董事成员 | 谭峻杰(执行董事) [新增] | 蔡得望(执行董事) [退出] | 2017-08-31 |
监事信息 | 郭凤英(监事) [新增] | 谭凤英(监事) [退出] | 2017-08-31 |
投资人变更 | 名称:郭凤英,出资额:285,出资比例:95 [新增]
名称:谭峻杰,出资额:15,出资比例:5 [新增] | 名称:谭凤英,出资额:2,出资比例:20 [退出]
名称:蔡得望,出资额:8,出资比例:80 [退出] | 2017-08-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-31 | 1900-01-01 | 2017-08-31 |
注册资本变更 | 300,156( + 2855.4549% ) | 10,156 | 2017-08-31 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2017-08-07 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2017-08-07 |
成员 | 谭凤英(监事),蔡得望(总经理),蔡得望(执行董事) | 蔡得望(总经理),张见良(监事),谢伟强(执行董事) | 2015-04-24 |
负责人 | 蔡得望 | 谢伟强 | 2015-04-24 |
高级管理人员备案 | 总经理:蔡得望
监事:谭凤英 [新增]
执行董事:蔡得望 [新增] | 监事:张见良 [退出]
执行董事:谢伟强 [退出]
总经理:蔡得望 | 2015-04-24 |
其他事项备案 | 股东名称:谭凤英、出资额:2、出资比例:20;股东名称:蔡得望、出资额:8、出资比例:80; | 股东名称:张保红、出资额:1、出资比例:10;股东名称:廖明安、出资额:2、出资比例:20;股东名称:张见良、出资额:1、出资比例:10;股东名称:蔡得望、出资额:2、出资比例:20;股东名称:谢伟强、出资额:2、出资比例:20;股东名称:冯建新、出资额:2、出资比例:20; | 2015-04-24 |
负责人变更 | 股东:蔡得望;
法定代表人:蔡得望;
董事长:蔡得望;
总经理:蔡得望;
股东:谭凤英;
监事:谭凤英; | 股东:张见良;
股东:张保红;
法定代表人:谢伟强;
股东:廖明安;
股东:谢伟强;
董事长:谢伟强;
股东:蔡得望;
总经理:蔡得望;
监事:张见良;
股东:冯建新; | 2015-04-24 |
董事长或执行董事成员 | 蔡得望(执行董事) [新增] | 谢伟强(执行董事) [退出] | 2015-04-24 |
监事信息 | 谭凤英(监事) [新增] | 张见良(监事) [退出] | 2015-04-24 |
股权 | 谭峻杰 15(万元) 5% [新增]
郭凤英 285(万元) 95% [新增] | 张保红 1(万元) 10% [退出]
张见良 1(万元) 10% [退出]
蔡得望 2(万元) 20% [退出]
冯建新 2(万元) 20% [退出]
廖明安 2(万元) 20% [退出]
谢伟强 2(万元) 20% [退出] | 2015-04-24 |
监事成员 | 蔡得望(总经理)
谢伟强(执行(常务)董事)
张见良(监事) | 蔡得望(总经理)
谢伟强(执行(常务)董事)
张见良(监事) | 2015-04-24 |
法定代表人 | 谭峻杰 | 谢伟强 | 2015-04-24 |
董事成员 | 蔡得望(总经理)
谢伟强(执行(常务)董事)
张见良(监事) | 蔡得望(总经理)
谢伟强(执行(常务)董事)
张见良(监事) | 2015-04-24 |
股权 | 蔡得望 8( + 300% )(万元) 80%
谭凤英 2(万元) 20% [新增] | 冯建新 2(万元) 20% [退出]
廖明安 2(万元) 20% [退出]
谢伟强 2(万元) 20% [退出]
蔡得望 2(万元) 20%
张见良 1(万元) 10% [退出]
张保红 1(万元) 10% [退出] | 2015-04-24 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道新湖路110号一楼101 | 深圳市宝安区福永街道农电工业区A-1栋 | 2015-04-24 |
监事成员 | 蔡得望(执行(常务)董事)
蔡得望(总经理)
谭凤英(监事) [新增] | 蔡得望(总经理)
谢伟强(执行(常务)董事) [退出]
张见良(监事) [退出] | 2015-04-24 |
法定代表人 | 蔡得望 | 谢伟强 | 2015-04-24 |
董事成员 | 蔡得望(执行(常务)董事)
蔡得望(总经理)
谭凤英(监事) [新增] | 蔡得望(总经理)
谢伟强(执行(常务)董事) [退出]
张见良(监事) [退出] | 2015-04-24 |
股权 | 冯建新 2(万元) 20% 廖明安 2(万元) 20% 谢伟强 2(万元) 20% 蔡得望 2(万元) 20% 张见良 1(万元) 10% 张保红 1(万元) 10% | 蔡得望 8(万元) 80% 谭凤英 2(万元) 20% | 2015-04-24 |
监事成员 | 张见良(监事) 谢伟强(执行(常务)董事) 蔡得望(总经理) | 蔡得望(总经理) 蔡得望(执行(常务)董事) 谭凤英(监事) | 2015-04-24 |
董事成员 | 张见良(监事) 谢伟强(执行(常务)董事) 蔡得望(总经理) | 蔡得望(总经理) 蔡得望(执行(常务)董事) 谭凤英(监事) | 2015-04-24 |
法定代表人(负责人) | 谢伟强 | 蔡得望 | 2015-04-24 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道农电工业区A-1栋 | 深圳市宝安区西乡街道新湖路110号一楼101 | 2015-04-24 |