深圳市弘业源投资发展有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区粤海街道海德三道海岸大厦东座1608,我公司主要提供投资兴办实业;房地产经纪;电子产品的销售以及国内贸易。在合法取得土地上进行房地产开发经营。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市弘业源投资发展有限公司 |
简称: | 弘业源投资发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;电子产品的销售以及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。在合法取得土地上进行房地产开发经营。 |
营业执照号码: | 440301112412616 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-03-24 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年03月24日 |
注册资本: | 2000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 南山区投资与资产管理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区粤海 |
顺企编码: | 22330751 |
深圳市弘业源投资发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄文 | 100% | 人民币2000万元 |
深圳市弘业源投资发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-05-16 |
许可信息 | 《房地产开发企业资质证书》() | 《房地产开发企业资质证书》() | 2022-05-16 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;电子产品的销售以及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;电子产品的销售以及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-05-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-14 | 2021-10-20 | 2022-05-16 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;电子产品的销售以及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;电子产品的销售以及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2021-10-21 |
章程修正案 | - | - | 2021-10-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-20 | 2017-11-06 | 2021-10-21 |
成员 | 黄文(执行董事),黄文(总经理) | 陈选务(总经理),陈选务(执行董事) | 2017-11-09 |
投资人 | 黄文 2000(万元)100% | 陈选务 2000(万元)100% | 2017-11-09 |
负责人 | 黄文 | 陈选务 | 2017-11-09 |
负责人变更 | 法定代表人:黄文; 股东:; 总经理:黄文; 董事长:黄文; | 股东:陈选务; 法定代表人:陈选务; 董事长:陈选务; 总经理:陈选务; | 2017-11-09 |
投资人变更 | 股东名称:黄文、出资额:2000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈选务、出资额:2000、出资比例:100; [退出] | 2017-11-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄文 [新增] 执行董事:黄文 [新增] | 执行董事:陈选务 [退出] 总经理:陈选务 [退出] | 2017-11-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-06 | 2017-10-18 | 2017-11-09 |
董事长或执行董事成员 | 黄文(执行董事) [新增] | 陈选务(执行董事) [退出] | 2017-11-09 |
投资人变更 | 名称:黄文,出资额:2000,出资比例:100 [新增] | 名称:陈选务,出资额:2000,出资比例:100 [退出] | 2017-11-09 |
总经理 | 黄文(总经理) [新增] | 陈选务(总经理) [退出] | 2017-11-09 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2017-10-23 |
成员 | 陈选务(执行董事),陈选务(总经理) | 李亚(总经理),李亚(执行董事) | 2017-10-23 |
投资人 | 陈选务 2000(万元)100% | 李亚 2000(万元)100% | 2017-10-23 |
负责人 | 陈选务 | 李亚 | 2017-10-23 |
投资人变更 | 股东名称:陈选务、出资额:2000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:李亚、出资额:2000、出资比例:100; [退出] | 2017-10-23 |
负责人变更 | 董事长:陈选务; 法定代表人:陈选务; 总经理:陈选务; 股东:; | 总经理:李亚; 法定代表人:李亚; 董事长:李亚; 股东:李亚; | 2017-10-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈选务 [新增] 执行董事:陈选务 [新增] | 执行董事:李亚 [退出] 总经理:李亚 [退出] | 2017-10-23 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2017-10-23 |
投资人变更 | 名称:陈选务,出资额:2000,出资比例:100 [新增] | 名称:李亚,出资额:2000,出资比例:100 [退出] | 2017-10-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-18 | 1900-01-01 | 2017-10-23 |
总经理 | 陈选务(总经理) [新增] | 李亚(总经理) [退出] | 2017-10-23 |
董事长或执行董事成员 | 陈选务(执行董事) [新增] | 李亚(执行董事) [退出] | 2017-10-23 |
深圳市弘业源投资发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈照秀 | 监事 |
李亚 | 执行(常务)董事 |
李亚 | 总经理 |
本页是 [深圳市弘业源投资发展有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资与资产管理业