变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 胡秀 300(万元)30% 宋燕 600(万元)60% 廖文杰 100(万元)10% | 胡秀 100(万元)10% 廖文杰 100(万元)10% 宋燕 800(万元)80% | 2018-09-14 |
投资人变更 | 股东名称:胡秀、出资额:300( + 200% )、出资比例:30;
股东名称:廖文杰、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:宋燕、出资额:600( - 25% )、出资比例:60; | 股东名称:胡秀、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:宋燕、出资额:800、出资比例:80;
股东名称:廖文杰、出资额:100、出资比例:10; | 2018-09-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-12 | 2018-05-06 | 2018-09-14 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路3号京地大厦京地大厦17层1704C | 深圳市福田区华强北街道现代之窗大厦A座2320 | 2018-09-14 |
投资人变更 | 名称:胡秀,出资额:300( + 200% ),出资比例:30
名称:宋燕,出资额:600( - 25% ),出资比例:60
名称:廖文杰,出资额:100,出资比例:10 | 名称:胡秀,出资额:100,出资比例:10
名称:廖文杰,出资额:100,出资比例:10
名称:宋燕,出资额:800,出资比例:80 | 2018-09-14 |
成员 | 宋燕(总经理),宋燕(执行董事) | 谢玮(总经理),谢玮(执行董事) | 2018-05-23 |
投资人 | 胡秀 100(万元)10% 廖文杰 100(万元)10% 宋燕 800(万元)80% | 谢玮 800(万元)80% 廖文杰 100(万元)10% 胡秀 100(万元)10% | 2018-05-23 |
负责人 | 宋燕 | 谢玮 | 2018-05-23 |
负责人变更 | 总经理:宋燕;
工商联络员:宋燕;
董事长:宋燕;
股东:;
股东:;
股东:;
法定代表人:宋燕; | 总经理:谢玮;
股东:廖文杰;
工商联络员:谢玮;
股东:胡秀;
法定代表人:谢玮;
股东:谢玮;
董事长:谢玮; | 2018-05-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:宋燕 [新增]
执行董事:宋燕 [新增] | 总经理:谢玮 [退出]
执行董事:谢玮 [退出] | 2018-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:廖文杰、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:胡秀、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:宋燕、出资额:800、出资比例:80; [新增] | 股东名称:谢玮、出资额:800、出资比例:80; [退出]
股东名称:胡秀、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:廖文杰、出资额:100、出资比例:10; | 2018-05-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-06 | 2018-01-13 | 2018-05-23 |
指定联系人 | 宋燕 | 谢玮 | 2018-05-23 |
总经理 | 宋燕(总经理) [新增] | 谢玮(总经理) [退出] | 2018-05-23 |
投资人变更 | 名称:廖文杰,出资额:100,出资比例:10
名称:宋燕,出资额:800,出资比例:80 [新增]
名称:胡秀,出资额:100,出资比例:10 | 名称:谢玮,出资额:800,出资比例:80 [退出]
名称:廖文杰,出资额:100,出资比例:10
名称:胡秀,出资额:100,出资比例:10 | 2018-05-23 |
董事长或执行董事成员 | 宋燕(执行董事) [新增] | 谢玮(执行董事) [退出] | 2018-05-23 |
投资人 | 胡秀 100(万元)10% 谢玮 800(万元)80% 廖文杰 100(万元)10% | 胡秀 100(万元)10% 谢玮 800(万元)80% 廖勇豪 100(万元)10% | 2018-01-25 |
投资人变更 | 股东名称:胡秀、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:廖文杰、出资额:100、出资比例:10; [新增]
股东名称:谢玮、出资额:800、出资比例:80; | 股东名称:胡秀、出资额:100、出资比例:10;
股东名称:廖勇豪、出资额:100、出资比例:10; [退出]
股东名称:谢玮、出资额:800、出资比例:80; | 2018-01-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-13 | 2017-12-27 | 2018-01-25 |
投资人变更 | 名称:胡秀,出资额:100,出资比例:10
名称:谢玮,出资额:800,出资比例:80
名称:廖文杰,出资额:100,出资比例:10 [新增] | 名称:胡秀,出资额:100,出资比例:10
名称:谢玮,出资额:800,出资比例:80
名称:廖勇豪,出资额:100,出资比例:10 [退出] | 2018-01-25 |
注册资本 | 1000 人民币( + 900% ) | 100 人民币 | 2018-01-09 |
成员 | 胡秀(监事),谢玮(执行董事),谢玮(总经理) | 黄柏庆(总经理),甘霖(监事),黄柏庆(执行董事) | 2018-01-09 |
投资人 | 谢玮 800(万元)80% 廖勇豪 100(万元)10% 胡秀 100(万元)10% | 黄柏庆 50(万元)50% 甘霖 50(万元)50% | 2018-01-09 |
负责人 | 谢玮 | 黄柏庆 | 2018-01-09 |
投资人变更 | 股东名称:谢玮、出资额:800、出资比例:80; [新增]
股东名称:胡秀、出资额:100、出资比例:10; [新增]
股东名称:廖勇豪、出资额:100、出资比例:10; [新增] | 股东名称:黄柏庆、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:甘霖、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2018-01-09 |
负责人变更 | 监事:胡秀;
股东:;
法定代表人:谢玮;
董事长:谢玮;
股东:;
总经理:谢玮;
股东:;
工商联络员:谢玮; | 工商联络员:黄柏庆;
监事:甘霖;
董事长:黄柏庆;
法定代表人:黄柏庆;
总经理:黄柏庆;
股东:黄柏庆;
股东:甘霖; | 2018-01-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:谢玮 [新增]
监事:胡秀 [新增]
总经理:谢玮 [新增] | 执行董事:黄柏庆 [退出]
监事:甘霖 [退出]
总经理:黄柏庆 [退出] | 2018-01-09 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2018-01-09 |
董事长或执行董事成员 | 谢玮(执行董事) [新增] | 黄柏庆(执行董事) [退出] | 2018-01-09 |
指定联系人 | 谢玮 | 黄柏庆 | 2018-01-09 |
投资人变更 | 名称:谢玮,出资额:800,出资比例:80 [新增]
名称:廖勇豪,出资额:100,出资比例:10 [新增]
名称:胡秀,出资额:100,出资比例:10 [新增] | 名称:黄柏庆,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:甘霖,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2018-01-09 |
总经理 | 谢玮(总经理) [新增] | 黄柏庆(总经理) [退出] | 2018-01-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-27 | 2017-10-24 | 2018-01-09 |
注册资本变更 | 1000人民币( + 900% ) | 100人民币 | 2018-01-09 |
监事信息 | 胡秀(监事) [新增] | 甘霖(监事) [退出] | 2018-01-09 |
股权变更和公证书 | - | - | 2018-01-09 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2017-10-27 |
其他事项备案 | *****W | - | 2017-10-27 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道现代之窗大厦A座2320 | 深圳市福田区华强北街道华强北路赛格广场5989室 | 2017-10-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-24 | 1900-01-01 | 2017-10-27 |