变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2021-06-15 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2021-06-15 |
一般经营项目 | 玩具、日用百货、服装服饰、箱包、床上用品、数码产品、工艺品、家具、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、安防产品、鲜花、花卉包装用具、母婴日用品、乐器、乐器配件、家居装修装饰产品、餐饮具、厨具、宠物用品、保健按摩器材、美容仪器、3C数码产品、家用电器、光源材料、LED灯具、LED配件、灯饰产品、一、二类医疗器械的销售;灯饰的设计;灯具设备上门安装;经营电子商务;电子产品的技术开发与销售。家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 玩具、日用百货、服装服饰、箱包、床上用品、数码产品、工艺品、家具、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、安防产品、鲜花、花卉包装用具、母婴日用品、乐器、乐器配件、家居装修装饰产品、餐饮具、厨具、宠物用品、保健按摩器材、美容仪器、3C数码产品、家用电器、光源材料、LED灯具、LED配件、灯饰产品、一、二类医疗器械的销售;灯饰的设计;灯具设备上门安装;经营电子商务;电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2021-06-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-10 | 2021-05-17 | 2021-06-15 |
章程修正案 | - | - | 2021-06-10 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔五和大道4006号酷石科创中心326 | 深圳市光明新区玉塘街道长圳社区大东明科技园1栋605 | 2021-06-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-17 | 2018-11-08 | 2021-06-10 |
升级换照 | *****G | *****G | 2021-06-10 |
成员 | 詹永武(监事),詹楚杰(执行董事) | 詹楚杰(监事),詹梓涛(执行董事) | 2018-11-08 |
投资人 | 詹楚杰 20(万元)20% 詹梓涛 40(万元)40% 詹楚锋 20(万元)20% 詹永武 20(万元)20% | 詹梓涛 100(万元)100% | 2018-11-08 |
负责人 | 詹楚杰 | 詹梓涛 | 2018-11-08 |
投资人变更 | 股东名称:詹楚杰、出资额:20、出资比例:20; [新增]
股东名称:詹永武、出资额:20、出资比例:20; [新增]
股东名称:詹楚锋、出资额:20、出资比例:20; [新增]
股东名称:詹梓涛、出资额:40( - 60% )、出资比例:40; | 股东名称:詹梓涛、出资额:100、出资比例:100; | 2018-11-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-11-08 |
高级管理人员备案 | 监事:詹永武 [新增]
执行董事:詹楚杰 [新增] | 执行董事:詹梓涛 [退出]
监事:詹楚杰 [退出] | 2018-11-08 |
负责人变更 | 监事:詹永武;
股东:;
董事长:詹楚杰;
股东:;
股东:;
法定代表人:詹楚杰;
股东:; | 法定代表人:詹梓涛;
董事长:詹梓涛;
股东:詹梓涛;
监事:詹楚杰; | 2018-11-08 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-11-08 |
章程备案 | 2018-11-08 | 2018-09-06 | 2018-11-08 |
许可经营 | 无 | - | 2018-09-07 |
一般经营项目 | 玩具、日用百货、服装服饰、箱包、床上用品、数码产品、工艺品、家具、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、安防产品、鲜花、花卉包装用具、母婴日用品、乐器、乐器配件、家居装修装饰产品、餐饮具、厨具、宠物用品、保健按摩器材、美容仪器、3C数码产品、家用电器、光源材料、LED灯具、LED配件、灯饰产品、一、二类医疗器械的销售;灯饰的设计;灯具设备上门安装;经营电子商务;电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 玩具、日用百货、服装、鞋袜、围巾、箱包、手套、床上用品、数码产品、电子产品、工艺品、家具、旗帜、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、男装、安防产品、鞋子、女装、儿童服装、床上用品、母婴日用品、户外运动用品、饰品、家居装修装饰产品、雨伞、宠物用品、照明电器、光源材料、LED灯具、LED配件、通信杆及灯具配件、家用电器、电器光源;灯饰产品的销售;灯饰的设计;灯具设备上门安装;鲜花、花卉包装用具、园艺用品的销售;餐饮具和厨具的销售;乐器和乐器配件的销售;经营电子商务;电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-09-07 |
- | 玩具、日用百货、服装服饰、箱包、床上用品、数码产品、工艺品、家具、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、安防产品、鲜花、花卉包装用具、母婴日用品、乐器、乐器配件、家居装修装饰产品、餐饮具、厨具、宠物用品、保健按摩器材、美容仪器、3C数码产品、家用电器、光源材料、LED灯具、LED配件、灯饰产品、一、二类医疗器械的销售;灯饰的设计;灯具设备上门安装;经营电子商务;电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 玩具、日用百货、服装、鞋袜、围巾、箱包、手套、床上用品、数码产品、电子产品、工艺品、家具、旗帜、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、男装、安防产品、鞋子、女装、儿童服装、床上用品、母婴日用品、户外运动用品、饰品、家居装修装饰产品、雨伞、宠物用品、照明电器、光源材料、LED灯具、LED配件、通信杆及灯具配件、家用电器、电器光源;灯饰产品的销售;灯饰的设计;灯具设备上门安装;鲜花、花卉包装用具、园艺用品的销售;餐饮具和厨具的销售;乐器和乐器配件的销售;经营电子商务;电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-09-07 |
章程备案 | 2018-09-06 | 2017-05-05 | 2018-09-07 |
地址变更 | 深圳市光明新区玉塘街道长圳社区大东明科技园1栋605 | 深圳市福田区华富街道梅岗路黄木岗北村46栋一单元302室 | 2018-09-07 |
- | 无 | - | 2018-09-07 |
其他事项备案 | 工商联络员:詹梓涛; | 工商联络员:詹梓涛; | 2018-03-15 |
指定联系人 | 詹梓涛 | 詹梓涛 | 2018-03-15 |
成员 | 詹梓涛(总经理),詹楚杰(监事),詹梓涛(执行董事) | 王建友(总经理),陈朋(监事),王建友(执行董事) | 2017-05-23 |
投资人 | 詹梓涛 100(万元)100% | 王建友 50(万元)50% 陈朋 50(万元)50% | 2017-05-23 |
负责人 | 詹梓涛 | 王建友 | 2017-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:詹梓涛、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:王建友、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:陈朋、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2017-05-23 |
负责人变更 | 总经理:詹梓涛;
股东:;
监事:詹楚杰;
工商联络员:詹梓涛;
法定代表人:詹梓涛;
董事长:詹梓涛; | 工商联络员:王建友;
法定代表人:王建友;
监事:陈朋;
股东:王建友;
董事长:王建友;
股东:陈朋;
总经理:王建友; | 2017-05-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:詹梓涛 [新增]
执行董事:詹梓涛 [新增]
监事:詹楚杰 [新增] | 执行董事:王建友 [退出]
监事:陈朋 [退出]
总经理:王建友 [退出] | 2017-05-23 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-05-23 |
总经理 | 詹梓涛(总经理) [新增] | 王建友(总经理) [退出] | 2017-05-23 |
董事长或执行董事成员 | 詹梓涛(执行董事) [新增] | 王建友(执行董事) [退出] | 2017-05-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-05 | 2016-09-19 | 2017-05-23 |
指定联系人 | 詹梓涛 | 王建友 | 2017-05-23 |
监事信息 | 詹楚杰(监事) [新增] | 陈朋(监事) [退出] | 2017-05-23 |
投资人变更 | 名称:詹梓涛,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:王建友,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:陈朋,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2017-05-23 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-05-23 |
高管人员 | 詹楚杰(监事) [新增]
詹梓涛(执行(常务)董事) [新增]
詹梓涛(总经理) [新增] | 陈朋(监事) [退出]
王建友(执行(常务)董事) [退出]
王建友(总经理) [退出] | 2017-05-23 |
监事成员 | 詹楚杰(监事) [新增]
詹梓涛(执行(常务)董事) [新增]
詹梓涛(总经理) [新增] | 陈朋(监事) [退出]
王建友(执行(常务)董事) [退出]
王建友(总经理) [退出] | 2017-05-23 |
董事成员 | 詹楚杰(监事) [新增]
詹梓涛(执行(常务)董事) [新增]
詹梓涛(总经理) [新增] | 陈朋(监事) [退出]
王建友(执行(常务)董事) [退出]
王建友(总经理) [退出] | 2017-05-23 |
股东 | 詹梓涛 100(万元) 100% [新增] | 陈朋 50(万元) 50% [退出]
王建友 50(万元) 50% [退出] | 2017-05-23 |
法定代表人 | 詹梓涛 | 王建友 | 2017-05-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-05-23 |
住所 | 深圳市福田区华富街道梅岗路黄木岗北村46栋一单元302室 | 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道山厦大厦5楼523 | 2017-05-23 |
其他事项备案 | 工商联络员:王建友; | 工商联络员:肖东成; | 2016-11-04 |
指定联系人 | 王建友 | 肖东成 | 2016-11-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-11-04 |
住所 | 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道山厦大厦5楼523 | 深圳市罗湖区南湖街道建设路东方广场1112-05 | 2016-11-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-11-04 |
高管人员 | 王建友(总经理) 陈朋(监事) 王建友(执行(常务)董事) | 朱雨帅(执行(常务)董事) 朱雨帅(总经理) 楼攀(监事) | 2016-09-19 |
章程 | | | 2016-09-19 |
监事成员 | 王建友(总经理) 陈朋(监事) 王建友(执行(常务)董事) | 朱雨帅(执行(常务)董事) 朱雨帅(总经理) 楼攀(监事) | 2016-09-19 |
股东(投资人) | 陈朋 50(万元) 50% 王建友 50(万元) 50% | 朱雨帅 90(万元) 90% 楼攀 10(万元) 10% | 2016-09-19 |
董事成员 | 王建友(总经理) 陈朋(监事) 王建友(执行(常务)董事) | 朱雨帅(执行(常务)董事) 朱雨帅(总经理) 楼攀(监事) | 2016-09-19 |
法定代表人(负责人) | 王建友 | 朱雨帅 | 2016-09-19 |
成员 | 王建友(总经理),王建友(执行董事),陈朋(监事) | 楼攀(监事),朱雨帅(执行董事),朱雨帅(总经理) | 2016-09-19 |
投资人 | 陈朋 50(万元)50% 王建友 50(万元)50% | 楼攀 10(万元)10% 朱雨帅 90(万元)90% | 2016-09-19 |
负责人 | 王建友 | 朱雨帅 | 2016-09-19 |
负责人变更 | 股东:陈朋;
股东:王建友;
监事:陈朋;
总经理:王建友;
董事长:王建友;
法定代表人:王建友; | 监事:楼攀;
股东:楼攀;
股东:朱雨帅;
总经理:朱雨帅;
法定代表人:朱雨帅;
董事长:朱雨帅; | 2016-09-19 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-19 |
投资人变更 | 股东名称:王建友、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:陈朋、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:楼攀、出资额:10、出资比例:10; [退出]
股东名称:朱雨帅、出资额:90、出资比例:90; [退出] | 2016-09-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:王建友 [新增]
监事:陈朋 [新增]
执行董事:王建友 [新增] | 执行董事:朱雨帅 [退出]
总经理:朱雨帅 [退出]
监事:楼攀 [退出] | 2016-09-19 |
投资人变更 | 名称:王建友,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:陈朋,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:朱雨帅,出资额:90,出资比例:90 [退出]
名称:楼攀,出资额:10,出资比例:10 [退出] | 2016-09-19 |
董事长或执行董事成员 | 王建友(执行董事) [新增] | 朱雨帅(执行董事) [退出] | 2016-09-19 |
监事信息 | 陈朋(监事) [新增] | 楼攀(监事) [退出] | 2016-09-19 |
高管人员 | 王建友(总经理) [新增] | 朱雨帅(总经理) [退出] | 2016-09-19 |
监事成员 | 陈朋(监事) [新增]
王建友(执行(常务)董事) [新增]
王建友(总经理) [新增] | 朱雨帅(执行(常务)董事) [退出]
朱雨帅(总经理) [退出]
楼攀(监事) [退出] | 2016-09-19 |
高管人员 | 陈朋(监事) [新增]
王建友(执行(常务)董事) [新增]
王建友(总经理) [新增] | 朱雨帅(执行(常务)董事) [退出]
朱雨帅(总经理) [退出]
楼攀(监事) [退出] | 2016-09-19 |
董事成员 | 陈朋(监事) [新增]
王建友(执行(常务)董事) [新增]
王建友(总经理) [新增] | 朱雨帅(执行(常务)董事) [退出]
朱雨帅(总经理) [退出]
楼攀(监事) [退出] | 2016-09-19 |
股东 | 陈朋 50(万元) 50% [新增]
王建友 50(万元) 50% [新增] | 楼攀 10(万元) 10% [退出]
朱雨帅 90(万元) 90% [退出] | 2016-09-19 |
章程 | - | - | 2016-09-19 |
成员 | 楼攀(监事),朱雨帅(执行董事),朱雨帅(总经理) | 辛海帆(执行董事),许波(监事),辛海帆(总经理) | 2016-06-21 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2023861738-c2352471966" target = "_blank">楼攀 10(万元)10% 朱雨帅 90(万元)90% | ="https://www.tianyancha.com/company/442663829" target="_blank">深圳心悦飞扬实业有限公司 100(万元)100% | 2016-06-21 |
负责人 | 朱雨帅 | 辛海帆 | 2016-06-21 |
投资人变更 | 股东名称:楼攀、出资额:10、出资比例:10; [新增]
股东名称:朱雨帅、出资额:90、出资比例:90; [新增] | 股东名称:深圳心悦飞扬实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2016-06-21 |
负责人变更 | 董事长:朱雨帅;
监事:楼攀;
股东:楼攀;
股东:朱雨帅;
总经理:朱雨帅;
法定代表人:朱雨帅; | 董事长:辛海帆;
监事:许波;
法定代表人:辛海帆;
总经理:辛海帆; | 2016-06-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:朱雨帅 [新增]
执行董事:朱雨帅 [新增]
监事:楼攀 [新增] | 监事:许波 [退出]
总经理:辛海帆 [退出]
执行董事:辛海帆 [退出] | 2016-06-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-06-21 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1152 | 2016-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 朱雨帅(执行董事) [新增] | 辛海帆(执行董事) [退出] | 2016-06-21 |
监事信息 | 楼攀(监事) [新增] | 许波(监事) [退出] | 2016-06-21 |
高管人员 | 朱雨帅(总经理) [新增] | 辛海帆(总经理) [退出] | 2016-06-21 |
投资人变更 | 名称:朱雨帅,出资额:90,出资比例:90 [新增]
名称:楼攀,出资额:10,出资比例:10 [新增] | 名称:深圳心悦飞扬实业有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2016-06-21 |
股东 | 楼攀 10(万元) 10% [新增]
朱雨帅 90(万元) 90% [新增] | 深圳心悦飞扬实业有限公司 100(万元) 100% [退出] | 2016-06-21 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-06-21 |
监事成员 | 朱雨帅(执行(常务)董事) [新增]
朱雨帅(总经理) [新增]
楼攀(监事) [新增] | 辛海帆(总经理) [退出]
辛海帆(执行(常务)董事) [退出]
许波(监事) [退出] | 2016-06-21 |
董事成员 | 朱雨帅(执行(常务)董事) [新增]
朱雨帅(总经理) [新增]
楼攀(监事) [新增] | 辛海帆(总经理) [退出]
辛海帆(执行(常务)董事) [退出]
许波(监事) [退出] | 2016-06-21 |
高管人员 | 朱雨帅(执行(常务)董事) [新增]
朱雨帅(总经理) [新增]
楼攀(监事) [新增] | 辛海帆(总经理) [退出]
辛海帆(执行(常务)董事) [退出]
许波(监事) [退出] | 2016-06-21 |
高管人员 | 朱雨帅(执行(常务)董事) 朱雨帅(总经理) 楼攀(监事) | 辛海帆(总经理) 辛海帆(执行(常务)董事) 许波(监事) | 2016-06-21 |
董事成员 | 朱雨帅(执行(常务)董事) 朱雨帅(总经理) 楼攀(监事) | 辛海帆(总经理) 辛海帆(执行(常务)董事) 许波(监事) | 2016-06-21 |
监事成员 | 朱雨帅(执行(常务)董事) 朱雨帅(总经理) 楼攀(监事) | 辛海帆(总经理) 辛海帆(执行(常务)董事) 许波(监事) | 2016-06-21 |
法定代表人(负责人) | 朱雨帅 | 辛海帆 | 2016-06-21 |
股东(投资人) | 朱雨帅 90(万元) 90% 楼攀 10(万元) 10% | 深圳心悦飞扬实业有限公司 100(万元) 100% | 2016-06-21 |
法定代表人(负责人) | 辛海帆 | 肖东成 | 2016-05-03 |
董事成员 | 辛海帆(总经理) 辛海帆(执行(常务)董事) 许波(监事) | 肖东成(执行(常务)董事) 肖东成(总经理) 罗萍萍(监事) | 2016-05-03 |
住所 | 深圳市罗湖区南湖街道建设路东方广场1112-05 | 深圳市福田区华强北街道深南中路2008号华联大厦1116室 | 2016-05-03 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2016-05-03 |
监事成员 | 辛海帆(总经理) 辛海帆(执行(常务)董事) 许波(监事) | 肖东成(执行(常务)董事) 肖东成(总经理) 罗萍萍(监事) | 2016-05-03 |
经营范围 | 玩具、日用百货、服装、鞋袜、围巾、箱包、手套、床上用品、数码产品、电子产品、工艺品、家具、旗帜、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、男装、安防产品、鞋子、女装、儿童服装、床上用品、母婴日用品、户外运动用品、饰品、家居装修装饰产品、雨伞、宠物用品、照明电器、光源材料、LED灯具、LED配件、通信杆及灯具配件、家用电器、电器光源;灯饰产品的销售;灯饰的设计;灯具设备上门安装;鲜花、花卉包装用具、园艺用品的销售;餐饮具和厨具的销售;乐器和乐器配件的销售;经营电子商务;电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 电子产品的技术研发及销售;汽车用品、皮具的销售;国内贸易;经营进出口业务;贵金属制品、珠宝的销售(不含限制项目)。^ | 2016-05-03 |
高管人员 | 辛海帆(总经理) 辛海帆(执行(常务)董事) 许波(监事) | 肖东成(执行(常务)董事) 肖东成(总经理) 罗萍萍(监事) | 2016-05-03 |
章程 | | | 2016-05-03 |
股东(投资人) | 深圳心悦飞扬实业有限公司 100(万元) 100% | 深圳心悦飞扬实业有限公司 10(万元) 100% | 2016-05-03 |
经营期限 | 永续经营 | 自2015年3月23日起至2025年3月23日止 | 2016-05-03 |
一照一码升级 | | | 2016-05-03 |
监事信息 | 许波(监事) [新增] | 罗萍萍(监事) [退出] | 2016-05-03 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2016-05-03 |
高管人员 | 辛海帆(总经理) [新增] | 肖东成(总经理) [退出] | 2016-05-03 |
统一社会信用代码 | *****G | - | 2016-05-03 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2016-05-03 |
期限 | 自2015-03-23至5000-01-01 | 自2015-03-23至2025-03-23 | 2016-05-03 |
成员 | 辛海帆(执行董事),许波(监事),辛海帆(总经理) | 肖东成(执行董事),罗萍萍(监事),肖东成(总经理) | 2016-05-03 |
投资人 | 深圳心悦飞扬实业有限公司 100(万元)100% | 深圳心悦飞扬实业有限公司 10(万元)100% | 2016-05-03 |
负责人 | 辛海帆 | 肖东成 | 2016-05-03 |
投资人变更 | 股东名称:深圳心悦飞扬实业有限公司、出资额:100( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳心悦飞扬实业有限公司、出资额:10、出资比例:100; | 2016-05-03 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-05-03 |
负责人变更 | 总经理:辛海帆;
董事长:辛海帆;
监事:许波;
法定代表人:辛海帆; | 总经理:肖东成;
监事:罗萍萍;
董事长:肖东成;
法定代表人:肖东成; | 2016-05-03 |
高级管理人员备案 | 执行董事:辛海帆 [新增]
总经理:辛海帆 [新增]
监事:许波 [新增] | 总经理:肖东成 [退出]
监事:罗萍萍 [退出]
执行董事:肖东成 [退出] | 2016-05-03 |
期限变更 | 2015-03-23,5000-01-01 | 2015-03-23,2025-03-23 | 2016-05-03 |
其他事项备案 | *****G | - | 2016-05-03 |