深圳市优立方装饰设计有限公司是一家主要从事室内装饰、设计、施工于一体的互联网装饰企业。公司致力于打造具有互联网思维的装饰公司,提供给业主高标准的装修服务体验,建立自身的互联网家装品牌。公司主营业务为家居住宅提供超专业水准的深圳装饰设计服务,为中小型高端商业公装项目(写字楼、餐饮酒楼、连锁专卖店、特色展厅等)提供专业的深圳装修设计服务。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 139****6839 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市优立方装饰设计有限公司 |
简称: | 优立方装饰设计 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业形象策划、品牌设计;装饰装修工程、建筑智能化工程、水电工程、机电工程、钢结构工程的设计及施工;智能家居的研发设计与销售;空调、卫生洁具、音响设备的上门安装;建筑装饰材料的销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^园林绿化工程的设计、... |
营业执照号码: | 440306112163920 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2015-01-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年01月29日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 装潢设计公司 » 宝安区装潢设计公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区西乡 |
顺企编码: | 22351649 |
深圳市优立方装饰设计有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
谢绍棣 | 90% | 人民币90.0万元 |
阮铭霞 | 10% | 人民币10.0万元 |
深圳市优立方装饰设计有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
指定联系人 | 谢绍棣 | 覃春龙 | 2020-01-02 |
指定联系人 | 谢绍棣 90(万元)90% 阮铭霞 10(万元)10% | 冯艺 20(万元)20% 覃春龙 80(万元)80% | 2020-01-02 |
指定联系人 | 谢绍棣(总经理), 谢绍棣(执行董事), 阮铭霞(监事) | 覃春龙(执行董事), 覃春龙(总经理), 冯艺(监事) | 2020-01-02 |
指定联系人 | 谢绍棣 | 付吉田 | 2020-01-02 |
成员 | 谢绍棣(总经理),谢绍棣(执行董事),阮铭霞(监事) | 覃春龙(执行董事),覃春龙(总经理),冯艺(监事) | 2020-01-02 |
投资人 | 阮铭霞 10(万元)10% 谢绍棣 90(万元)90% | 冯艺 20(万元)20% 覃春龙 80(万元)80% | 2020-01-02 |
负责人 | 谢绍棣 | 覃春龙 | 2020-01-02 |
其他事项备案 | - | - | 2020-01-02 |
负责人变更 | - | - | 2020-01-02 |
章程备案 | 2019-12-25 | 2017-08-01 | 2020-01-02 |
投资人变更 | - | - | 2020-01-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-01-02 |
成员 | 覃春龙 80(万元)80% 冯艺 20(万元)20% | 付吉田 80(万元)80% 邓曦 20(万元)20% | 2017-08-07 |
成员 | 覃春龙 | 付吉田 | 2017-08-07 |
成员 | 覃春龙(总经理),冯艺(监事),覃春龙(执行董事) | 邓曦(监事),付吉田(执行董事),付吉田(总经理) | 2017-08-07 |
投资人 | 冯艺 20(万元)20% 覃春龙 80(万元)80% | 付吉田 80(万元)80% 邓曦 20(万元)20% | 2017-08-07 |
负责人 | 覃春龙 | 付吉田 | 2017-08-07 |
投资人变更 | 股东名称:冯艺、出资额:20、出资比例:20; [新增] 股东名称:覃春龙、出资额:80、出资比例:80; [新增] | 股东名称:付吉田、出资额:80、出资比例:80; [退出] 股东名称:邓曦、出资额:20、出资比例:20; [退出] | 2017-08-07 |
负责人变更 | 股东:; 监事:冯艺; 董事长:覃春龙; 法定代表人:覃春龙; 总经理:覃春龙; 股东:; | 监事:邓曦; 股东:邓曦; 股东:付吉田; 法定代表人:付吉田; 董事长:付吉田; 总经理:付吉田; | 2017-08-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:覃春龙 [新增] 监事:冯艺 [新增] 总经理:覃春龙 [新增] | 执行董事:付吉田 [退出] 总经理:付吉田 [退出] 监事:邓曦 [退出] | 2017-08-07 |
董事长或执行董事成员 | 覃春龙(执行董事) [新增] | 付吉田(执行董事) [退出] | 2017-08-07 |
总经理 | 覃春龙(总经理) [新增] | 付吉田(总经理) [退出] | 2017-08-07 |
监事信息 | 冯艺(监事) [新增] | 邓曦(监事) [退出] | 2017-08-07 |
投资人变更 | 名称:冯艺,出资额:20,出资比例:20 [新增] 名称:覃春龙,出资额:80,出资比例:80 [新增] | 名称:付吉田,出资额:80,出资比例:80 [退出] 名称:邓曦,出资额:20,出资比例:20 [退出] | 2017-08-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-01 | 2017-06-15 | 2017-08-07 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2017-06-22 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2017-06-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-15 | 1900-01-01 | 2017-06-22 |
章程 | - | - | 2017-06-22 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道乐群旧村6巷37号603 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路财富港大厦D座501W | 2017-06-22 |
一照一码升级 | - | - | 2017-06-22 |
深圳市优立方装饰设计有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邓曦 | 监事 |
付吉田 | 执行(常务)董事 |
付吉田 | 总经理 |
本页是 [深圳市优立方装饰设计有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。