变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-08-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-17 | 2021-05-19 | 2022-08-19 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2022-08-19 |
地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岗大道(坪地段)1000号君胜熙珑山花园2栋B座16A | 深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2023号广深大厦三层306室0874 | 2022-08-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-19 | 2020-12-01 | 2021-05-24 |
一般经营项目 | 电子元件及设备;机械、机电设备及配件;化工塑胶原料(不含危险化学品)、五金配件及工具;提供电子元件、设备技术服务与销售;服装、服饰、鞋帽、针纺织品、纺织原料、日用百货的销售(涉及许可经营的凭许可证经营);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营) | 电子元件及设备;机械、机电设备及配件;化工塑胶原料(不含危险化学品)、五金配件及工具;提供电子元件、设备技术服务与销售;国内贸易,货物及技术进出口。 | 2021-05-24 |
章程修正案 | - | - | 2021-05-24 |
许可经营 | 服装的加工。 | - | 2021-05-24 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2021-05-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-01 | 2019-03-14 | 2020-12-08 |
地址 | 深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2023号广深大厦三层306室0874 | 深圳市盐田区海山街道深盐路2092号昊海君悦大厦20楼2011 | 2020-12-08 |
成员 | 李莉平
60(万元)60%
李丽兰
40(万元)40% | 张军波
100(万元)100% | 2019-03-18 |
监事信息 | 李丽兰(监事) [新增] | 吴平平(监事) [退出] | 2019-03-18 |
董事长或执行董事成员 | 李莉平(执行董事) [新增] | 张军波(执行董事) [退出] | 2019-03-18 |
总经理 | 李莉平(总经理) [新增] | 张军波(总经理) [退出] | 2019-03-18 |
投资人 | 名称:李莉平,出资额:60,出资比例:60名称:李丽兰,出资额:40,出资比例:40 | 名称:张军波,出资额:100,出资比例:100 | 2019-03-18 |
成员 | 李莉平 | 张军波 | 2019-03-18 |
成员 | 李莉平(总经理),李莉平(执行董事),李丽兰(监事) | 张军波(总经理),张军波(执行董事),吴平平(监事) | 2019-03-18 |
投资人 | 李莉平 60(万元)60% 李丽兰 40(万元)40% | 张军波 100(万元)100% | 2019-03-18 |
负责人 | 李莉平 | 张军波 | 2019-03-18 |
投资人变更 | 股东名称:李莉平、出资额:60、出资比例:60; [新增]
股东名称:李丽兰、出资额:40、出资比例:40; [新增] | 股东名称:张军波、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2019-03-18 |
高级管理人员备案 | 监事:李丽兰 [新增]
总经理:李莉平 [新增]
执行董事:李莉平 [新增] | 总经理:张军波 [退出]
监事:吴平平 [退出]
执行董事:张军波 [退出] | 2019-03-18 |
负责人变更 | 总经理:李莉平;
董事长:李莉平;
监事:李丽兰;
股东:;
法定代表人:李莉平;
股东:; | 总经理:张军波;
股东:张军波;
法定代表人:张军波;
董事长:张军波;
监事:吴平平; | 2019-03-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-18 |
章程备案 | 2019-03-14 | 2017-11-27 | 2019-03-18 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-03-18 |
成员 | 张军波 | 刘达 | 2017-11-27 |
成员 | 张军波
100(万元)100% | 刘达
100(万元)100% | 2017-11-27 |
股权和公证书 | - | - | 2017-11-27 |
投资人 | 名称:张军波,出资额:100,出资比例:100 | 名称:刘达,出资额:100,出资比例:100 | 2017-11-27 |
成员 | 张军波(执行董事),吴平平(监事),张军波(总经理) | 刘达(执行董事),刘达(总经理),陈少武(监事) | 2017-11-27 |
投资人 | 张军波 100(万元)100% | 刘达 100(万元)100% | 2017-11-27 |
负责人 | 张军波 | 刘达 | 2017-11-27 |
负责人变更 | 董事长:张军波;
监事:吴平平;
股东:;
法定代表人:张军波;
总经理:张军波; | 董事长:刘达;
总经理:刘达;
股东:刘达;
监事:陈少武;
法定代表人:刘达; | 2017-11-27 |
投资人变更 | 股东名称:张军波、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘达、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-11-27 |
高级管理人员备案 | 监事:吴平平 [新增]
执行董事:张军波 [新增]
总经理:张军波 [新增] | 监事:陈少武 [退出]
总经理:刘达 [退出]
执行董事:刘达 [退出] | 2017-11-27 |
其他事项备案 | - | - | 2017-11-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-27 | 1900-01-01 | 2017-11-27 |
董事长或执行董事成员 | 张军波(执行董事) [新增] | 刘达(执行董事) [退出] | 2017-11-27 |
监事信息 | 吴平平(监事) [新增] | 陈少武(监事) [退出] | 2017-11-27 |
投资人变更 | 名称:张军波,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:刘达,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-11-27 |
股权变更和公证书 | - | - | 2017-11-27 |
总经理 | 张军波(总经理) [新增] | 刘达(总经理) [退出] | 2017-11-27 |
地址变更 | 深圳市盐田区海山街道深盐路2092号昊海君悦大厦20楼2011 | 深圳市宝安区沙井街道锦程路蚝二西海岸花园商铺B102 | 2017-11-14 |
股权 | 刘达 [新增] | 陈少强 [退出] | 2016-12-19 |
其他事项备案 | 股东名称:刘达、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:陈少武、出资额:40、出资比例:40;股东名称:刘玉、出资额:60、出资比例:60; | 2016-12-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘达 [新增]
监事:陈少武
执行董事:刘达 [新增] | 执行董事:陈少强 [退出]
总经理:陈少强 [退出]
监事:陈少武 | 2016-12-19 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-12-19 |
高管人员 | 刘达(总经理) [新增] | 陈少强(总经理) [退出] | 2016-12-19 |
董事长或执行董事成员 | 刘达(执行董事) [新增] | 陈少强(执行董事) [退出] | 2016-12-19 |
股权 | 刘达 100(万元) 100% [新增] | 陈少武 40(万元) 40% [退出]
刘玉 60(万元) 60% [退出] | 2016-12-19 |
董事成员 | 刘达(执行(常务)董事) [新增]
陈少武(监事)
刘达(总经理) [新增] | 陈少强(总经理) [退出]
陈少武(监事)
陈少强(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-19 |
高管人员 | 刘达(执行(常务)董事) [新增]
陈少武(监事)
刘达(总经理) [新增] | 陈少强(总经理) [退出]
陈少武(监事)
陈少强(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-12-19 |
法定代表人 | 刘达 | 陈少强 | 2016-12-19 |
股权 | 刘达(总经理), [新增]
陈少武(监事),
刘达(执行董事) [新增] | 陈少强(总经理), [退出]
陈少武(监事),
陈少强(执行董事) [退出] | 2016-12-19 |
成员 | 刘达(总经理),陈少武(监事),刘达(执行董事) | 陈少强(总经理),陈少武(监事),陈少强(执行董事) | 2016-12-19 |
负责人 | 刘达 | 陈少强 | 2016-12-19 |
负责人变更 | 董事长:刘达;
监事:陈少武;
股东:刘达;
总经理:刘达;
法定代表人:刘达; | 董事长:陈少强;
监事:陈少武;
总经理:陈少强;
法定代表人:陈少强;
股东:陈少武;
股东:刘玉; | 2016-12-19 |
高管人员 | 刘达(执行(常务)董事) 陈少武(监事) 刘达(总经理) | 陈少强(总经理) 陈少武(监事) 陈少强(执行(常务)董事) | 2016-12-19 |
董事成员 | 刘达(执行(常务)董事) 陈少武(监事) 刘达(总经理) | 陈少强(总经理) 陈少武(监事) 陈少强(执行(常务)董事) | 2016-12-19 |
股权 | 刘达 100(万元) 100% | 陈少武 40(万元) 40% 刘玉 60(万元) 60% | 2016-12-19 |
一照一码升级 | | | 2016-04-05 |
高管人员 | 陈少强(总经理) 陈少武(监事) 陈少强(执行(常务)董事) | 刘玉(执行(常务)董事) 刘玉(总经理) 陈少武(监事) | 2016-04-05 |
法定代表人(负责人) | 陈少强 | 刘玉 | 2016-04-05 |
董事成员 | 陈少强(总经理) 陈少武(监事) 陈少强(执行(常务)董事) | 刘玉(执行(常务)董事) 刘玉(总经理) 陈少武(监事) | 2016-04-05 |
成员 | 陈少强 | 刘玉 | 2016-04-05 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2016-04-05 |
成员 | 陈少强(总经理),陈少武(监事),陈少强(执行董事) | 陈少武(监事),刘玉(执行董事),刘玉(总经理) | 2016-04-05 |
负责人 | 陈少强 | 刘玉 | 2016-04-05 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈少强 [新增]
总经理:陈少强 [新增]
监事:陈少武 | 监事:陈少武
执行董事:刘玉 [退出]
总经理:刘玉 [退出] | 2016-04-05 |
负责人变更 | 董事长:陈少强;
监事:陈少武;
总经理:陈少强;
法定代表人:陈少强; | 总经理:刘玉;
监事:陈少武;
董事长:刘玉;
法定代表人:刘玉; | 2016-04-05 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2016-04-05 |
董事长或执行董事成员 | 陈少强(执行董事) [新增] | 刘玉(执行董事) [退出] | 2016-04-05 |
高管人员 | 陈少强(总经理) [新增] | 刘玉(总经理) [退出] | 2016-04-05 |
董事成员 | 陈少强(总经理) [新增]
陈少武(监事)
陈少强(执行(常务)董事) [新增] | 刘玉(执行(常务)董事) [退出]
刘玉(总经理) [退出]
陈少武(监事) | 2016-04-05 |
高管人员 | 陈少强(总经理) [新增]
陈少武(监事)
陈少强(执行(常务)董事) [新增] | 刘玉(执行(常务)董事) [退出]
刘玉(总经理) [退出]
陈少武(监事) | 2016-04-05 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-05 |