深圳市雷宇科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华新区观澜街道大布头路278号金动力科技园4楼,我公司主要提供电子数码产品、电脑周边产品、手机配件、日用品、眼镜研发及销售;国内贸易;经营进出口业务^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙华新区观澜街道大布头路278号金动力科技园4楼
- 经理:
- 林鸿伟
- 经理手机:
- 150****2654 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 15859216396@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 132****0293 |
电子邮箱 | 15859216396@163.com |
手机号码 | 150****2654 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市雷宇科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄汉鹏 | 50% | 人民币50万元 |
郑坚武 | 50% | 人民币50万元 |
深圳市雷宇科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区枭龙路4号源创园A栋A605 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布村278-1号金动力科技园501 | 2020-03-02 |
章程备案 | 2020-02-28 | 2019-12-10 | 2020-03-02 |
指定联系人 | 郑坚武(执行董事), 郑坚武(总经理), 黄汉鹏(监事) | 庄文光(监事), 杨泽龙(执行董事), 杨泽龙(总经理) | 2019-12-12 |
指定联系人 | 郑坚武 | 杨泽龙 | 2019-12-12 |
指定联系人 | 黄汉鹏 50(万元)50% 郑坚武 50(万元)50% | 杨泽龙 100(万元)100% | 2019-12-12 |
指定联系人 | 黄汉鹏 | 杨泽龙 | 2019-12-12 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-12 |
成员 | 郑坚武(执行董事),郑坚武(总经理),黄汉鹏(监事) | 庄文光(监事),杨泽龙(执行董事),杨泽龙(总经理) | 2019-12-12 |
投资人 | 郑坚武 50(万元)50% 黄汉鹏 50(万元)50% | 杨泽龙 100(万元)100% | 2019-12-12 |
负责人 | 郑坚武 | 杨泽龙 | 2019-12-12 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-12-12 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-12 |
章程备案 | 2019-12-10 | 2019-11-26 | 2019-12-12 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-12 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-12 |
指定联系人 | 杨泽龙(执行董事), 庄文光(监事), 杨泽龙(总经理) | 冯哲烈(总经理), 麦华武(监事), 冯哲烈(执行董事) | 2019-12-02 |
指定联系人 | 杨泽龙 100(万元)100% | 冯哲烈 100(万元)100% | 2019-12-02 |
指定联系人 | 杨泽龙 | 冯哲烈 | 2019-12-02 |
指定联系人 | 杨泽龙 | 潘志刚 | 2019-12-02 |
成员 | 杨泽龙(执行董事),庄文光(监事),杨泽龙(总经理) | 冯哲烈(总经理),麦华武(监事),冯哲烈(执行董事) | 2019-12-02 |
投资人 | 杨泽龙 100(万元)100% | 冯哲烈 100(万元)100% | 2019-12-02 |
负责人 | 杨泽龙 | 冯哲烈 | 2019-12-02 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-02 |
章程备案 | 2019-11-26 | 2019-10-20 | 2019-12-02 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-02 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-02 |
成员 | 冯哲烈 100(万元)100% | 麦华武 1(万元)1% 潘志刚 99(万元)99% | 2019-10-22 |
成员 | 冯哲烈 | 潘志刚 | 2019-10-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-10-22 |
成员 | 冯哲烈(总经理),冯哲烈(执行董事) | 潘志刚(执行董事),潘志刚(总经理) | 2019-10-22 |
投资人 | 冯哲烈 100(万元)100% | 潘志刚 99(万元)99% 麦华武 1(万元)1% | 2019-10-22 |
负责人 | 冯哲烈 | 潘志刚 | 2019-10-22 |
章程备案 | 2019-10-20 | 2019-10-16 | 2019-10-22 |
投资人变更 | - | - | 2019-10-22 |
负责人变更 | - | - | 2019-10-22 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-10-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-10-22 |
股权变更和公证书 | 潘志刚 99(万元)99% 麦华武 1(万元)1% | 甘柱 100(万元)100% | 2019-10-18 |
指定联系人 | 潘志刚 99(万元)99% 麦华武 1(万元)1% | 甘柱 100(万元)100% | 2019-10-18 |
股权变更和公证书 | 潘志刚(执行董事),潘志刚(总经理),麦华武(监事) | 甘柱(总经理),甘柱(执行董事),尧刚(监事) | 2019-10-18 |
指定联系人 | 潘志刚(执行董事), 潘志刚(总经理), 麦华武(监事) | 甘柱(总经理), 甘柱(执行董事), 尧刚(监事) | 2019-10-18 |
股权变更和公证书 | 潘志刚 | 甘柱 | 2019-10-18 |
指定联系人 | 潘志刚 | 甘柱 | 2019-10-18 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-10-18 |
成员 | 潘志刚(执行董事),潘志刚(总经理),麦华武(监事) | 甘柱(总经理),甘柱(执行董事),尧刚(监事) | 2019-10-18 |
投资人 | 麦华武 1(万元)1% 潘志刚 99(万元)99% | 甘柱 100(万元)100% | 2019-10-18 |
负责人 | 潘志刚 | 甘柱 | 2019-10-18 |
负责人变更 | - | - | 2019-10-18 |
投资人变更 | - | - | 2019-10-18 |
章程备案 | 2019-10-16 | 2018-07-08 | 2019-10-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-10-18 |
其他事项备案 | - | - | 2019-10-18 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-10-18 |
其他事项备案 | 工商联络员:甘柱; | 工商联络员:尧刚; | 2018-07-10 |
地址变更 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布村278-1号金动力科技园501 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区晶鑫大厦509室1一2 | 2018-07-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-08 | 2017-12-14 | 2018-07-10 |
指定联系人 | 甘柱 | 尧刚 | 2018-07-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-14 | 2016-12-12 | 2017-12-15 |
地址变更 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区晶鑫大厦509室1一2 | 深圳市龙华新区观澜街道大布头路278号金动力科技园4楼 | 2017-12-15 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道大布头路278号金动力科技园4楼 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道沙元埔大厦508 | 2016-12-26 |
住所 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道沙元埔大厦508 | 深圳市龙华新区观澜街道大布头路278号金动力科技园4楼 | 2016-12-15 |
成员 | 甘柱 | 尧刚 | 2016-08-22 |
成员 | 甘柱(总经理),甘柱(执行董事),尧刚(监事) | 尧刚(执行董事),尧刚(总经理),甘柱(监事) | 2016-08-22 |
负责人 | 甘柱 | 尧刚 | 2016-08-22 |
负责人变更 | 监事:尧刚; 法定代表人:甘柱; 总经理:甘柱; 董事长:甘柱; | 法定代表人:尧刚; 总经理:尧刚; 监事:甘柱; 董事长:尧刚; | 2016-08-22 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:甘柱 [新增] 监事:尧刚 [新增] 执行董事:甘柱 [新增] | 总经理:尧刚 [退出] 监事:甘柱 [退出] 执行董事:尧刚 [退出] | 2016-08-22 |
董事长或执行董事成员 | 甘柱(执行董事) [新增] | 尧刚(执行董事) [退出] | 2016-08-22 |
监事信息 | 尧刚(监事) [新增] | 甘柱(监事) [退出] | 2016-08-22 |
高管人员 | 甘柱(总经理) [新增] | 尧刚(总经理) [退出] | 2016-08-22 |
董事成员 | 尧刚(监事) 甘柱(执行(常务)董事) 甘柱(总经理) | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 2016-08-22 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道大布头路278号金动力科技园4楼 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区其面村十八区二巷5号 | 2016-08-22 |
高管人员 | 尧刚(监事) 甘柱(执行(常务)董事) 甘柱(总经理) | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 2016-08-22 |
监事成员 | 尧刚(监事) 甘柱(执行(常务)董事) 甘柱(总经理) | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 2016-08-22 |
章程 | - | - | 2016-08-22 |
法定代表人 | 甘柱 | 尧刚 | 2016-08-22 |
章程 | 2016-08-22 | ||
监事成员 | 尧刚(监事) 甘柱(执行(常务)董事) 甘柱(总经理) | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 2016-08-22 |
高管人员 | 尧刚(监事) 甘柱(执行(常务)董事) 甘柱(总经理) | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 2016-08-22 |
董事成员 | 尧刚(监事) 甘柱(执行(常务)董事) 甘柱(总经理) | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 2016-08-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-08-16 |
股东(投资人) | 甘柱 100(万元) 100% | 林鸿伟 100(万元) 100% | 2016-08-16 |
一照一码升级 | 2016-08-16 | ||
董事成员 | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 林鸿伟(总经理) 林鸿伟(执行(常务)董事) 沈华通(监事) | 2016-08-16 |
法定代表人(负责人) | 尧刚 | 林鸿伟 | 2016-08-16 |
高管人员 | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 林鸿伟(总经理) 林鸿伟(执行(常务)董事) 沈华通(监事) | 2016-08-16 |
章程 | 2016-08-16 | ||
监事成员 | 尧刚(执行(常务)董事) 尧刚(总经理) 甘柱(监事) | 林鸿伟(总经理) 林鸿伟(执行(常务)董事) 沈华通(监事) | 2016-08-16 |
章程 | - | - | 2016-08-16 |
高管人员 | 尧刚(执行(常务)董事) [新增] 尧刚(总经理) [新增] 甘柱(监事) [新增] | 林鸿伟(总经理) [退出] 林鸿伟(执行(常务)董事) [退出] 沈华通(监事) [退出] | 2016-08-16 |
董事成员 | 尧刚(执行(常务)董事) [新增] 尧刚(总经理) [新增] 甘柱(监事) [新增] | 林鸿伟(总经理) [退出] 林鸿伟(执行(常务)董事) [退出] 沈华通(监事) [退出] | 2016-08-16 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-16 |
指定联系人 | 尧刚(执行董事), 尧刚(总经理), 甘柱(监事) | 林鸿伟(总经理), 林鸿伟(执行董事), 沈华通(监事) | 2016-08-16 |
指定联系人 | 甘柱 100(万元)100% | 林鸿伟 100(万元)100% | 2016-08-16 |
统一社会信用代码 | *****C | - | 2016-08-16 |
成员 | 尧刚(执行董事),尧刚(总经理),甘柱(监事) | 林鸿伟(总经理),林鸿伟(执行董事),沈华通(监事) | 2016-08-16 |
投资人 | 甘柱 100(万元)100% | 林鸿伟 100(万元)100% | 2016-08-16 |
负责人 | 尧刚 | 林鸿伟 | 2016-08-16 |
负责人变更 | 股东:甘柱; 工商联络员:尧刚; 法定代表人:尧刚; 总经理:尧刚; 监事:甘柱; 董事长:尧刚; | 总经理:林鸿伟; 工商联络员:林鸿伟; 法定代表人:林鸿伟; 监事:沈华通; 股东:林鸿伟; 董事长:林鸿伟; | 2016-08-16 |
投资人变更 | 股东名称:甘柱、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:林鸿伟、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2016-08-16 |
高级管理人员备案 | 执行董事:尧刚 [新增] 监事:甘柱 [新增] 总经理:尧刚 [新增] | 执行董事:林鸿伟 [退出] 总经理:林鸿伟 [退出] 监事:沈华通 [退出] | 2016-08-16 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-16 |
其他事项备案 | *****C | - | 2016-08-16 |
投资人变更 | 名称:甘柱,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:林鸿伟,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2016-08-16 |
指定联系人 | 尧刚 | 林鸿伟 | 2016-08-16 |
监事信息 | 甘柱(监事) [新增] | 沈华通(监事) [退出] | 2016-08-16 |
高管人员 | 尧刚(总经理) [新增] | 林鸿伟(总经理) [退出] | 2016-08-16 |
董事长或执行董事成员 | 尧刚(执行董事) [新增] | 林鸿伟(执行董事) [退出] | 2016-08-16 |
监事成员 | 尧刚(执行(常务)董事) [新增] 尧刚(总经理) [新增] 甘柱(监事) [新增] | 林鸿伟(总经理) [退出] 林鸿伟(执行(常务)董事) [退出] 沈华通(监事) [退出] | 2016-08-16 |
深圳市雷宇科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
尧刚 | 监事 |
甘柱 | 执行(常务)董事 |
甘柱 | 总经理 |
深圳市雷宇科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
16599628 | 雷宇 L.Y | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-03-30 | |
13601936 | 捷斯纳 | 科学仪器 | 9 | 商标转让中 | 2013-11-25 |
最新咨询
林江 在2017-05-12 19:34:01.000 说: :你好我是做平板钢化膜
陈家庆 在2016-12-04 10:12:35.000 说: :全新产品“抗强光、防近视”钢化膜寻合作伙伴
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [深圳市雷宇科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。