深圳市汇邦信诚房地产有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区平湖街道长盛街6号101,我公司主要提供从事房地产经纪;物业管理;经纪信息咨询;为酒店提供管理服务。酒店经营。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市汇邦信诚房地产有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张大伟 | 75% | 人民币37.5万元 |
段易飞 | 15% | 人民币7.5万元 |
张成龙 | 10% | 人民币5万元 |
深圳市汇邦信诚房地产有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 50 人民币( - 90% ) | 500 人民币 | 2022-11-03 |
投资人 | 张大伟 37.5(万元)75%张成龙 5(万元)10%段易飞 7.5(万元)15% | 张大伟 375(万元)75%张成龙 50(万元)10%段易飞 75(万元)15% | 2022-11-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-11-01 | 2022-09-02 | 2022-11-03 |
投资人 | 张成龙 5(万元)10% 张大伟 37.5(万元)75% 段易飞 7.5(万元)15% | 张成龙 50(万元)10% 张大伟 375(万元)75% 段易飞 75(万元)15% | 2022-11-03 |
投资人 | 张大伟 375(万元)75%段易飞 75(万元)15%张成龙 50(万元)10% | 梅长城 50(万元)10%张大伟 450(万元)90% | 2022-09-13 |
股权和公证书 | - | - | 2022-09-13 |
监事信息 | 张成龙(监事) [新增] | 梅长城(监事) [退出] | 2022-09-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-02 | 2020-10-22 | 2022-09-13 |
成员 | 张成龙(监事) | 梅长城(监事) | 2022-09-13 |
投资人 | 张大伟 375(万元)75% 张成龙 50(万元)10% 段易飞 75(万元)15% | 梅长城 50(万元)10% 张大伟 450(万元)90% | 2022-09-13 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区梅龙大道999号壹成中心花园七区3栋B座122 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民北路盛地龙泉建设路156-1号1栋28号 | 2022-09-13 |
一般经营项目 | 从事房地产经纪;物业管理;经纪信息咨询;为酒店提供管理服务;从事广告业务。 | 从事房地产经纪;物业管理;经纪信息咨询;为酒店提供管理服务。 | 2020-10-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-22 | 2020-05-08 | 2020-10-27 |
负责人 | 张大伟 | 梅长城 | 2020-05-11 |
投资人 | 张大伟 450(万元)90%梅长城 50(万元)10% | 梅素华 500(万元)100% | 2020-05-11 |
指定联系人 | 张大伟 | 梅长城 | 2020-05-11 |
指定联系人 | 张大伟 450(万元)90% 梅长城 50(万元)10% | 梅素华 500(万元)100% | 2020-05-11 |
指定联系人 | 张大伟(执行董事), 梅长城(监事), 张大伟(总经理) | 梅长城(执行董事), 程雪瑩(监事), 梅长城(总经理) | 2020-05-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-05-11 |
成员 | 张大伟(执行董事),梅长城(监事),张大伟(总经理) | 梅长城(执行董事),程雪瑩(监事),梅长城(总经理) | 2020-05-11 |
总经理 | 张大伟(执行董事), [新增] 梅长城(监事), 张大伟(总经理) [新增] | 梅长城(执行董事), 程雪瑩(监事), [退出] 梅长城(总经理) | 2020-05-11 |
负责人 | 张大伟 [新增] | 梅长城 [退出] | 2020-05-11 |
指定联系人 | 张大伟 | 梅素华 | 2020-05-11 |
投资人 | 张大伟 450(万元)90% [新增] 梅长城 50(万元)10% [新增] | 梅素华 500(万元)100% [退出] | 2020-05-11 |
升级换照 | - | - | 2020-05-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-05-11 |
监事信息 | 张大伟(执行董事), [新增] 梅长城(监事), 张大伟(总经理) [新增] | 梅长城(执行董事), 程雪瑩(监事), [退出] 梅长城(总经理) | 2020-05-11 |
名称 | 深圳市安家帮房地产经纪有限公司 | 深圳市汇邦信诚房地产有限公司 | 2020-05-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-08 | 2017-06-01 | 2020-05-11 |
董事长或执行董事成员 | 张大伟(执行董事), [新增] 梅长城(监事), 张大伟(总经理) [新增] | 梅长城(执行董事), 程雪瑩(监事), [退出] 梅长城(总经理) | 2020-05-11 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民北路盛地龙泉建设路156-1号1栋28号 | 深圳市龙岗区平湖街道长盛街6号101 | 2020-05-11 |
一照一码升级 | *****W | - | 2017-06-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:梅长城;执行董事:梅长城; | 执行董事:梅素华;总经理:梅素华; | 2017-06-22 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道长盛街6号101 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城水楠居D202 | 2017-06-22 |
负责人变更 | 法定代表人:梅长城;董事长:梅长城;总经理:梅长城; | 董事长:梅素华;法定代表人:梅素华;总经理:梅素华; | 2017-06-22 |
负责人变更 | 梅长城 | 梅素华 | 2017-06-22 |
总经理 | 梅长城(总经理) [新增] | 梅素华(总经理) [退出] | 2017-06-22 |
高管人员 | 梅长城(执行(常务)董事) [新增] 梅长城(总经理) [新增] 程雪瑩(监事) | 梅素华(执行(常务)董事) [退出] 梅素华(总经理) [退出] 程雪瑩(监事) | 2017-06-22 |
前置许可信息 | 《卫生许可证》《餐饮服务许可证》《特种行业许可证》《建设项目环境影响审查批复》 | 《特种行业许可证》《餐饮服务许可证》《卫生许可证》《建设项目环境影响审查批复》 | 2017-06-22 |
许可信息 | 梅长城 | 梅素华 | 2017-06-22 |
法定代表人 | 梅长城 | 梅素华 | 2017-06-22 |
许可信息 | 梅长城(总经理),梅长城(执行董事) | 梅素华(执行董事),梅素华(总经理) | 2017-06-22 |
董事长或执行董事成员 | 梅长城(执行董事) [新增] | 梅素华(执行董事) [退出] | 2017-06-22 |
审批项目 | 《特种行业许可证》 无 《卫生许可证》 无 | 《卫生许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 《特种行业许可证》 无 《餐饮服务许可证》 无 | 2017-06-22 |
董事成员 | 梅长城(执行(常务)董事) [新增] 梅长城(总经理) [新增] 程雪瑩(监事) | 梅素华(执行(常务)董事) [退出] 梅素华(总经理) [退出] 程雪瑩(监事) | 2017-06-22 |
章程 | - | - | 2017-06-22 |
许可信息 | 《卫生许可证》(无),《建设项目环境影响审查批复》(),《特种行业许可证》(无),《餐饮服务许可证》() | 《特种行业许可证》(无),《建设项目环境影响审查批复》(),《卫生许可证》(无),《餐饮服务许可证》() | 2017-06-22 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2017-06-22 |
成员 | 梅长城(总经理),梅长城(执行董事) | 梅素华(执行董事),梅素华(总经理) | 2017-06-22 |
负责人 | 梅长城 | 梅素华 | 2017-06-22 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《特种行业许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《特种行业许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:; | 2017-06-22 |
负责人变更 | 法定代表人:梅长城; 董事长:梅长城; 总经理:梅长城; | 董事长:梅素华; 法定代表人:梅素华; 总经理:梅素华; | 2017-06-22 |
章程备案 | 2017-06-01 | 1900-01-01 | 2017-06-22 |
其他事项备案 | *****W | - | 2017-06-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:梅长城 [新增] 执行董事:梅长城 [新增] | 执行董事:梅素华 [退出] 总经理:梅素华 [退出] | 2017-06-22 |
章程备案 | 2017-06-01 | 1900-01-01 | 2017-06-21 |
其他事项备案 | *****W | - | 2017-06-21 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道长盛街6号101 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城水楠居D202 | 2017-06-21 |
深圳市汇邦信诚房地产有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
程雪瑩 | 监事 |
梅素华 | 执行(常务)董事 |
梅素华 | 总经理 |
本页是 [深圳市汇邦信诚房地产有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。