变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-08-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-03 | 2020-07-25 | 2022-08-04 |
地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号安华小区6栋厂房六层632A | 深圳市龙华区龙华街道富康社区富康商业广场1栋、2栋、4栋1栋7层709 | 2022-08-04 |
指定联系人 | 赵阳(总经理),
赵阳(执行董事),
李璠(监事) | 骆劲德(总经理),
骆劲德(执行董事),
张斯燕(监事) | 2020-09-02 |
指定联系人 | 赵阳 100(万元)100% | 骆劲德 100(万元)100% | 2020-09-02 |
成员 | 赵阳(总经理),赵阳(执行董事),李璠(监事) | 骆劲德(总经理),骆劲德(执行董事),张斯燕(监事) | 2020-09-02 |
负责人 | 赵阳 [新增] | 骆劲德 [退出] | 2020-09-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-25 | 2019-08-30 | 2020-09-02 |
投资人 | 赵阳 100(万元)100% [新增] | 骆劲德 100(万元)100% [退出] | 2020-09-02 |
监事信息 | 赵阳(总经理), [新增]
赵阳(执行董事), [新增]
李璠(监事) [新增] | 骆劲德(总经理), [退出]
骆劲德(执行董事), [退出]
张斯燕(监事) [退出] | 2020-09-02 |
指定联系人 | 赵阳 | 骆劲德 | 2020-09-02 |
董事长或执行董事成员 | 赵阳(总经理), [新增]
赵阳(执行董事), [新增]
李璠(监事) [新增] | 骆劲德(总经理), [退出]
骆劲德(执行董事), [退出]
张斯燕(监事) [退出] | 2020-09-02 |
总经理 | 赵阳(总经理), [新增]
赵阳(执行董事), [新增]
李璠(监事) [新增] | 骆劲德(总经理), [退出]
骆劲德(执行董事), [退出]
张斯燕(监事) [退出] | 2020-09-02 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区富康商业广场1栋、2栋、4栋1栋7层709 | 深圳市坪山新区坑梓街道深汕路408号301 | 2019-09-04 |
章程备案 | 2019-08-30 | 2017-03-14 | 2019-09-04 |
指定联系人 | 骆劲德 100(万元)100% | 张小能 80(万元)80% 张斯燕 20(万元)20% | 2017-03-17 |
指定联系人 | 骆劲德(执行董事),
骆劲德(总经理) | 张小能(总经理),
张小能(执行董事) | 2017-03-17 |
成员 | 骆劲德(执行董事),骆劲德(总经理) | 张小能(总经理),张小能(执行董事) | 2017-03-17 |
投资人 | 骆劲德 100(万元)100% | 张小能 80(万元)80% 张斯燕 20(万元)20% | 2017-03-17 |
负责人 | 骆劲德 | 张小能 | 2017-03-17 |
投资人变更 | 股东名称:骆劲德、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:张小能、出资额:80、出资比例:80; [退出]
股东名称:张斯燕、出资额:20、出资比例:20; [退出] | 2017-03-17 |
负责人变更 | 股东:;
法定代表人:骆劲德;
总经理:骆劲德;
董事长:骆劲德;
工商联络员:骆劲德; | 工商联络员:张小能;
股东:张斯燕;
股东:张小能;
法定代表人:张小能;
董事长:张小能;
总经理:张小能; | 2017-03-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:骆劲德 [新增]
总经理:骆劲德 [新增] | 执行董事:张小能 [退出]
总经理:张小能 [退出] | 2017-03-17 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-03-17 |
董事长或执行董事成员 | 骆劲德(执行董事) [新增] | 张小能(执行董事) [退出] | 2017-03-17 |
指定联系人 | 骆劲德 | 张小能 | 2017-03-17 |
投资人变更 | 名称:骆劲德,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:张小能,出资额:80,出资比例:80 [退出]
名称:张斯燕,出资额:20,出资比例:20 [退出] | 2017-03-17 |
总经理 | 骆劲德(总经理) [新增] | 张小能(总经理) [退出] | 2017-03-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-14 | 2016-08-01 | 2017-03-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-17 |
高管人员 | 张斯燕(监事)
骆劲德(总经理) [新增]
骆劲德(执行(常务)董事) [新增] | 张小能(总经理) [退出]
张小能(执行(常务)董事) [退出]
张斯燕(监事) | 2017-03-17 |
董事成员 | 张斯燕(监事)
骆劲德(总经理) [新增]
骆劲德(执行(常务)董事) [新增] | 张小能(总经理) [退出]
张小能(执行(常务)董事) [退出]
张斯燕(监事) | 2017-03-17 |
股东 | 骆劲德 100(万元) 100% [新增] | 张小能 80(万元) 80% [退出]
张斯燕 20(万元) 20% [退出] | 2017-03-17 |
法定代表人 | 骆劲德 | 张小能 | 2017-03-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-17 |
名称 | 深圳市劲帆科技有限公司 | 深圳微世界网络有限公司 | 2017-03-17 |
统一社会信用代码 | *****6 | - | 2016-08-03 |
其他事项备案 | *****6 | - | 2016-08-03 |
住所 | 深圳市坪山新区坑梓街道深汕路408号301 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区新屯中路50号新屯大厦402室 | 2016-08-03 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-03 |
一照一码升级 | | | 2016-08-03 |
住所 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区新屯中路50号新屯大厦402室 | 深圳市坪山新区坑梓街道深汕路408号301 | 2016-08-03 |