变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 林一鸣 | 贾绪 | 2018-10-16 |
成员 | 林一鸣(总经理),林一鸣(执行董事),李理缘(监事) | 贾绪(总经理),石翔(监事),贾绪(执行董事) | 2018-10-16 |
投资人 | 林一鸣 100(万元)100% | 贾绪 1(万元)1%
潘瑞瑞 99(万元)99% | 2018-10-16 |
负责人 | 林一鸣 | 贾绪 | 2018-10-16 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:林一鸣;
监事:李理缘;
法定代表人:林一鸣;
总经理:林一鸣;
工商联络员:林一鸣; | 总经理:贾绪;
工商联络员:贾绪;
监事:石翔;
股东:潘瑞瑞;
董事长:贾绪;
股东:贾绪;
法定代表人:贾绪; | 2018-10-16 |
投资人变更 | 股东名称:林一鸣、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:贾绪、出资额:1、出资比例:1; [退出]
股东名称:潘瑞瑞、出资额:99、出资比例:99; [退出] | 2018-10-16 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林一鸣 [新增]
监事:李理缘 [新增]
总经理:林一鸣 [新增] | 执行董事:贾绪 [退出]
总经理:贾绪 [退出]
监事:石翔 [退出] | 2018-10-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-10-16 |
章程备案 | 2018-10-13 | 2018-08-21 | 2018-10-16 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-10-16 |
成员 | 贾绪(总经理) | 廖细香(总经理) | 2018-08-23 |
投资人 | 潘瑞瑞 99(万元)99%
贾绪 1(万元)1% | 深圳市花瑞投电子商务有限公司 100(万元)100% | 2018-08-23 |
其他事项备案 | 工商联络员:贾绪;总经理:贾绪;股东:;股东:; | 工商联络员:廖细香;总经理:廖细香;股东:深圳市花瑞投电子商务有限公司; | 2018-08-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-08-23 |
投资人变更 | 股东名称:潘瑞瑞、出资额:99、出资比例:99; [新增]
股东名称:贾绪、出资额:1、出资比例:1; [新增] | 股东名称:深圳市花瑞投电子商务有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-08-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:贾绪 [新增] | 总经理:廖细香 [退出] | 2018-08-23 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2018-08-23 |
指定联系人 | 贾绪 | 廖细香 | 2018-08-23 |
总经理 | 贾绪(总经理) [新增] | 廖细香(总经理) [退出] | 2018-08-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2018-08-23 |
投资人变更 | 名称:潘瑞瑞,出资额:99,出资比例:99 [新增]
名称:贾绪,出资额:1,出资比例:1 [新增] | 名称:深圳市花瑞投电子商务有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2018-08-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-21 | 2018-06-29 | 2018-08-23 |
一般经营项目 | 数码产品、数码配件、汽车用品、汽车配件产品的研发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);计算机软硬件的技术开发与销售;男装、女装、鞋、儿童服装、箱包、珠宝首饰、翡翠、玉石、床上用品、内衣、纺织品、母婴日用品、化妆品、手表、家居日用品、厨房用具、餐饮具、电器产品、电子产品、户外运动用品、饰品、灯具装修装饰产品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 数码产品、数码配件、汽车用品、汽车配件产品的研发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);计算机软硬件的技术开发与销售;男装、女装、鞋、儿童服装、箱包、珠宝首饰、翡翠、玉石、床上用品、内衣、纺织品、母婴日用品、化妆品、手表、家居日用品、电器产品、电子产品、户外运动用品、饰品、灯具装修装饰产品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-07-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-29 | 2018-06-06 | 2018-07-03 |
成员 | 贾绪(执行董事) | 陈昆(执行董事) | 2018-06-08 |
负责人 | 贾绪 | 陈昆 | 2018-06-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:贾绪 [新增] | 执行董事:陈昆 [退出] | 2018-06-08 |
负责人变更 | 董事长:贾绪;
法定代表人:贾绪; | 董事长:陈昆;
法定代表人:陈昆; | 2018-06-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-06 | 2017-06-21 | 2018-06-08 |
董事长或执行董事成员 | 贾绪(执行董事) [新增] | 陈昆(执行董事) [退出] | 2018-06-08 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3037号南光捷佳大厦1806 | 深圳市宝安区新安街道45区综合楼二栋2-7层四楼410号 | 2018-06-08 |
成员 | 陈昆(执行董事) | 廖细香(执行董事) | 2017-12-15 |
负责人 | 陈昆 | 廖细香 | 2017-12-15 |
负责人变更 | 董事长:陈昆;
法定代表人:陈昆; | 法定代表人:廖细香;
董事长:廖细香; | 2017-12-15 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈昆 [新增] | 执行董事:廖细香 [退出] | 2017-12-15 |
董事长或执行董事成员 | 陈昆(执行董事) [新增] | 廖细香(执行董事) [退出] | 2017-12-15 |
成员 | 廖细香(总经理),石翔(监事),廖细香(执行董事) | 王春花(监事),王振纲(执行董事),王振纲(总经理) | 2017-06-22 |
投资人 | 深圳市花瑞投电子商务有限公司 100(万元)100% | 深圳市百科正飞实业有限公司 100(万元)100% | 2017-06-22 |
负责人 | 廖细香 | 王振纲 | 2017-06-22 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市花瑞投电子商务有限公司、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市百科正飞实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-06-22 |
负责人变更 | 法定代表人:廖细香;
监事:石翔;
董事长:廖细香;
工商联络员:廖细香;
股东:;
总经理:廖细香; | 监事:王春花;
董事长:王振纲;
工商联络员:王双桂;
总经理:王振纲;
股东:深圳市百科正飞实业有限公司;
法定代表人:王振纲; | 2017-06-22 |
高级管理人员备案 | 执行董事:廖细香 [新增]
监事:石翔 [新增]
总经理:廖细香 [新增] | 监事:王春花 [退出]
执行董事:王振纲 [退出]
总经理:王振纲 [退出] | 2017-06-22 |
董事长或执行董事成员 | 廖细香(执行董事) [新增] | 王振纲(执行董事) [退出] | 2017-06-22 |
总经理 | 廖细香(总经理) [新增] | 王振纲(总经理) [退出] | 2017-06-22 |
指定联系人 | 廖细香 | 王双桂 | 2017-06-22 |
投资人变更 | 名称:深圳市花瑞投电子商务有限公司,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市百科正飞实业有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-06-22 |
监事信息 | 石翔(监事) [新增] | 王春花(监事) [退出] | 2017-06-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-21 | 1900-01-01 | 2017-06-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-06-22 |
高管人员 | 廖细香(执行(常务)董事) [新增]
石翔(监事) [新增]
廖细香(总经理) [新增] | 王振纲(执行(常务)董事) [退出]
王振纲(总经理) [退出]
王春花(监事) [退出] | 2017-06-22 |
监事成员 | 廖细香(执行(常务)董事) [新增]
石翔(监事) [新增]
廖细香(总经理) [新增] | 王振纲(执行(常务)董事) [退出]
王振纲(总经理) [退出]
王春花(监事) [退出] | 2017-06-22 |
董事成员 | 廖细香(执行(常务)董事) [新增]
石翔(监事) [新增]
廖细香(总经理) [新增] | 王振纲(执行(常务)董事) [退出]
王振纲(总经理) [退出]
王春花(监事) [退出] | 2017-06-22 |
股东 | 深圳市花瑞投电子商务有限公司 100(万元) 100% [新增] | 深圳市百科正飞实业有限公司 100(万元) 100% [退出] | 2017-06-22 |
法定代表人 | 廖细香 | 王振纲 | 2017-06-22 |
成员 | 王振纲(总经理),王振纲(执行董事),王春花(监事) | 王春花(监事),王双桂(总经理),王双桂(执行董事) | 2016-10-20 |
负责人 | 王振纲 | 王双桂 | 2016-10-20 |
高级管理人员备案 | 总经理:王振纲 [新增]
监事:王春花
执行董事:王振纲 [新增] | 监事:王春花
执行董事:王双桂 [退出]
总经理:王双桂 [退出] | 2016-10-20 |
负责人变更 | 董事长:王振纲;
总经理:王振纲;
法定代表人:王振纲;
监事:王春花; | 董事长:王双桂;
法定代表人:王双桂;
监事:王春花;
总经理:王双桂; | 2016-10-20 |
董事长或执行董事成员 | 王振纲(执行董事) [新增] | 王双桂(执行董事) [退出] | 2016-10-20 |
高管人员 | 王春花(监事) 王振纲(执行(常务)董事) 王振纲(总经理) | 王春花(监事) 王双桂(总经理) 王双桂(执行(常务)董事) | 2016-10-20 |
董事成员 | 王春花(监事) 王振纲(执行(常务)董事) 王振纲(总经理) | 王春花(监事) 王双桂(总经理) 王双桂(执行(常务)董事) | 2016-10-20 |
法定代表人(负责人) | 王振纲 | 王双桂 | 2016-10-20 |
经营范围 | 数码产品、数码配件、汽车用品、汽车配件产品的研发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);计算机软硬件的技术开发与销售;男装、女装、鞋、儿童服装、箱包、珠宝首饰、翡翠、玉石、床上用品、内衣、纺织品、母婴日用品、化妆品、手表、家居日用品、电器产品、电子产品、户外运动用品、饰品、灯具装修装饰产品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 汽车用品、汽车配件、数码产品、电子产品、通讯产品、手机配件、计算机软硬件、服装、鞋帽、日用品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2016-10-20 |
高管人员 | 王振纲(总经理) [新增] | 王双桂(总经理) [退出] | 2016-10-20 |
董事成员 | 王振纲(执行(常务)董事) [新增]
王振纲(总经理) [新增]
王春花(监事) | 王春花(监事)
王双桂(总经理) [退出]
王双桂(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-20 |
高管人员 | 王振纲(执行(常务)董事) [新增]
王振纲(总经理) [新增]
王春花(监事) | 王春花(监事)
王双桂(总经理) [退出]
王双桂(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-20 |