变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 方镇 50(万元)100% | 潘俊原 0.5(万元)1% 钱敏娇 49.5(万元)99% | 2020-04-24 |
指定联系人 | 方镇(总经理),
方镇(执行董事),
方冠(监事) | 钱敏娇(执行董事),
钱敏娇(总经理),
潘俊原(监事) | 2020-04-24 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2020-04-24 |
成员 | 方镇(总经理),方镇(执行董事),方冠(监事) | 钱敏娇(执行董事),钱敏娇(总经理),潘俊原(监事) | 2020-04-24 |
监事信息 | 方冠(监事), [新增]
方镇(总经理), [新增]
方镇(执行董事) [新增] | 钱敏娇(总经理), [退出]
潘俊原(监事), [退出]
钱敏娇(执行董事) [退出] | 2020-04-24 |
投资人 | 方镇 50(万元)100% [新增] | 潘俊原 0.5(万元)1% [退出]
钱敏娇 49.5(万元)99% [退出] | 2020-04-24 |
一照一码升级 | *****4 | - | 2020-04-24 |
一般经营项目 | 财务咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资咨询;从事广告业务、经营电子商务;代理记账;市场营销策划、企业形象策划、会务策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;企业登记代理;商标代理(不含专利代理);翻译服务;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 财务咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资咨询;代理记账;市场营销策划、企业形象策划、会务策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;企业登记代理;商标代理(不含专利代理);翻译服务;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-04-24 |
升级换照 | - | - | 2020-04-24 |
总经理 | 方冠(监事), [新增]
方镇(总经理), [新增]
方镇(执行董事) [新增] | 钱敏娇(总经理), [退出]
潘俊原(监事), [退出]
钱敏娇(执行董事) [退出] | 2020-04-24 |
指定联系人 | 方镇 | 钱敏娇 | 2020-04-24 |
补照 | - | - | 2020-04-24 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-16 | 2017-07-17 | 2020-04-24 |
负责人 | 方镇 [新增] | 钱敏娇 [退出] | 2020-04-24 |
董事长或执行董事成员 | 方冠(监事), [新增]
方镇(总经理), [新增]
方镇(执行董事) [新增] | 钱敏娇(总经理), [退出]
潘俊原(监事), [退出]
钱敏娇(执行董事) [退出] | 2020-04-24 |
清算组备案 | - | 潘俊原,
钱敏娇 | 2020-04-16 |
清算组备案 | 潘俊原,
钱敏娇 | 张家仁,
李倩 | 2020-04-08 |
股权和公证书 | - | - | 2017-07-27 |
指定联系人 | 钱敏娇(执行董事),
钱敏娇(总经理),
潘俊原(监事) | 张朝礼(总经理),
张家仁(执行董事),
李海媚(监事) | 2017-07-27 |
投资人 | 名称:潘俊原,出资额:.5,出资比例:1名称:钱敏娇,出资额:49.5,出资比例:99 | 名称:张朝礼,出资额:30,出资比例:60名称:张家仁,出资额:20,出资比例:40 | 2017-07-27 |
指定联系人 | 钱敏娇 49.5(万元)99% 潘俊原 0.5(万元)1% | 张朝礼 30(万元)60% 张家仁 20(万元)40% | 2017-07-27 |
成员 | 钱敏娇(执行董事),钱敏娇(总经理),潘俊原(监事) | 张朝礼(总经理),张家仁(执行董事),李海媚(监事) | 2017-07-27 |
投资人 | 潘俊原 0.5(万元)1% 钱敏娇 49.5(万元)99% | 张朝礼 30(万元)60% 张家仁 20(万元)40% | 2017-07-27 |
负责人 | 钱敏娇 | 张家仁 | 2017-07-27 |
投资人变更 | 股东名称:潘俊原、出资额:.500000、出资比例:1; [新增]
股东名称:钱敏娇、出资额:49.500000、出资比例:99; [新增] | 股东名称:张朝礼、出资额:30、出资比例:60; [退出]
股东名称:张家仁、出资额:20、出资比例:40; [退出] | 2017-07-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:钱敏娇 [新增]
总经理:钱敏娇 [新增]
监事:潘俊原 [新增] | 监事:李海媚 [退出]
执行董事:张家仁 [退出]
总经理:张朝礼 [退出] | 2017-07-27 |
负责人变更 | 董事长:钱敏娇;
法定代表人:钱敏娇;
总经理:钱敏娇;
工商联络员:钱敏娇;
股东:;
股东:;
监事:潘俊原; | 股东:张家仁;
法定代表人:张家仁;
董事长:张家仁;
监事:李海媚;
工商联络员:张家仁;
股东:张朝礼;
总经理:张朝礼; | 2017-07-27 |
总经理 | 钱敏娇(总经理) [新增] | 张朝礼(总经理) [退出] | 2017-07-27 |
监事信息 | 潘俊原(监事) [新增] | 李海媚(监事) [退出] | 2017-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 钱敏娇(执行董事) [新增] | 张家仁(执行董事) [退出] | 2017-07-27 |
指定联系人 | 钱敏娇 | 张家仁 | 2017-07-27 |
投资人变更 | 名称:潘俊原,出资额:.5,出资比例:1 [新增]
名称:钱敏娇,出资额:49.5,出资比例:99 [新增] | 名称:张朝礼,出资额:30,出资比例:60 [退出]
名称:张家仁,出资额:20,出资比例:40 [退出] | 2017-07-27 |
股权变更和公证书 | - | - | 2017-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-17 | 1900-01-01 | 2017-07-27 |
其他事项备案 | - | - | 2017-01-25 |
清算组备案 | - | - | 2017-01-25 |
清算组成员 | 李海媚(监事)
李海媚(监事)
李倩(清算组成员)
张家仁(清算组负责人)
张家仁(执行(常务)董事)
张朝礼(总经理)
张家仁(执行(常务)董事)
张朝礼(总经理) | 李海媚(监事)
李海媚(监事)
李倩(清算组成员)
张家仁(清算组负责人)
张家仁(执行(常务)董事)
张朝礼(总经理)
张家仁(执行(常务)董事)
张朝礼(总经理) | 2017-01-25 |
清算组成员 | 李海媚(监事) 李海媚(监事) 李倩(清算组成员) 张家仁(清算组负责人) 张家仁(执行(常务)董事) 张朝礼(总经理) 张家仁(执行(常务)董事) 张朝礼(总经理) | 李海媚(监事) 李海媚(监事) 李倩(清算组成员) 张家仁(清算组负责人) 张家仁(执行(常务)董事) 张朝礼(总经理) 张家仁(执行(常务)董事) 张朝礼(总经理) | 2017-01-25 |