变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 林放荣(执行董事),
林永胜(监事),
林放荣(总经理) | 余凯迪(监事),
郭俏玲(总经理),
郭俏玲(执行董事) | 2020-03-12 |
指定联系人 | 林永胜 0.5(万元)1% 林放荣 49.5(万元)99% | 余凯迪 0.5(万元)1% 郭俏玲 49.5(万元)99% | 2020-03-12 |
成员 | 林放荣(总经理),林放荣(执行董事),林永胜(监事) | 余凯迪(监事),郭俏玲(总经理),郭俏玲(执行董事) | 2020-03-12 |
董事长或执行董事成员 | 林放荣(总经理), [新增]
林放荣(执行董事), [新增]
林永胜(监事) [新增] | 余凯迪(监事), [退出]
郭俏玲(总经理), [退出]
郭俏玲(执行董事) [退出] | 2020-03-12 |
投资人 | 林永胜 0.5(万元)1% [新增]
林放荣 49.5(万元)99% [新增] | 余凯迪 0.5(万元)1% [退出]
郭俏玲 49.5(万元)99% [退出] | 2020-03-12 |
监事信息 | 林放荣(总经理), [新增]
林放荣(执行董事), [新增]
林永胜(监事) [新增] | 余凯迪(监事), [退出]
郭俏玲(总经理), [退出]
郭俏玲(执行董事) [退出] | 2020-03-12 |
指定联系人 | 林放荣 | 郭俏玲 | 2020-03-12 |
总经理 | 林放荣(总经理), [新增]
林放荣(执行董事), [新增]
林永胜(监事) [新增] | 余凯迪(监事), [退出]
郭俏玲(总经理), [退出]
郭俏玲(执行董事) [退出] | 2020-03-12 |
升级换照 | - | - | 2020-03-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-07 | 2018-09-10 | 2020-03-12 |
负责人 | 林放荣 [新增] | 郭俏玲 [退出] | 2020-03-12 |
地址 | 深圳市福田区梅林街道梅亭社区中康路8号雕塑家园1213 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路金銮时代大厦403 | 2020-03-12 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2018-09-13 |
章程修正案 | - | - | 2018-09-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-10 | 2018-08-08 | 2018-09-13 |
一般经营项目 | 初级水产品(不含国家保护种类)、办公用品、日用百货、体育用品、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)、化妆品、建筑材料、机电设备、电子产品(不含电子出版物)、汽车零配件、五金交电、仪器仪表、针纺织品、服装、塑料制品、玻璃制品的销售、货物进出口、技术进出口、企业形象策划设计、从事广告业务、会议及展览服务、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询,商务信息咨询(除经纪),通讯工程,计算机网络工程,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)初级农产品、禽畜生肉的销售; | LED照明应用产品、灯珠光源、灯具、驱动电源等照明电器的研发及销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-09-13 |
许可经营 | 仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品) | - | 2018-09-13 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | - | 2018-09-13 |
指定联系人 | 郭俏玲(总经理),
余凯迪(监事),
郭俏玲(执行董事) | 罗见志(执行董事),
罗见志(总经理),
唐踊(监事) | 2018-08-08 |
指定联系人 | 郭俏玲 49.5(万元)99% 余凯迪 0.5(万元)1% | 罗见志 50(万元)100% | 2018-08-08 |
指定联系人 | 郭俏玲 | 罗见志 | 2018-08-08 |
成员 | 郭俏玲(总经理),余凯迪(监事),郭俏玲(执行董事) | 罗见志(执行董事),罗见志(总经理),唐踊(监事) | 2018-08-08 |
投资人 | 余凯迪 0.5(万元)1% 郭俏玲 49.5(万元)99% | 罗见志 50(万元)100% | 2018-08-08 |
负责人 | 郭俏玲 | 罗见志 | 2018-08-08 |
投资人变更 | 股东名称:余凯迪、出资额:.500000、出资比例:1; [新增]
股东名称:郭俏玲、出资额:49.500000、出资比例:99; [新增] | 股东名称:罗见志、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2018-08-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-08-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:郭俏玲 [新增]
监事:余凯迪 [新增]
总经理:郭俏玲 [新增] | 监事:唐踊 [退出]
执行董事:罗见志 [退出]
总经理:罗见志 [退出] | 2018-08-08 |
负责人变更 | 总经理:郭俏玲;
监事:余凯迪;
股东:;
董事长:郭俏玲;
工商联络员:郭俏玲;
法定代表人:郭俏玲;
股东:; | 董事长:罗见志;
工商联络员:罗见志;
股东:罗见志;
总经理:罗见志;
监事:唐踊;
法定代表人:罗见志; | 2018-08-08 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路金銮时代大厦403 | 深圳市龙华新区大浪街道华旺路同富裕工业园区内第35栋同富裕商务楼第6层615号房 | 2018-08-08 |
章程备案 | 2018-08-08 | 2017-03-22 | 2018-08-08 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-08-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-22 | 2015-08-12 | 2017-03-24 |
章程 | - | - | 2017-03-24 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道华旺路同富裕工业园区内第35栋同富裕商务楼第6层615号房 | 深圳市龙华新区观澜街道环观南路易事达工业园C栋4楼 | 2017-03-24 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-24 |
章程 | | | 2017-03-24 |