深圳市博尊实业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区石岩街道官田社区崇基工业园B栋,我公司主要提供电子产品、家电、电器、五金、塑胶、运动器械、玩具、游乐设施、娱乐设施、礼品、电子软硬件、数码产品、通信设备、汽车用品、环保设施、数控设备的研发与销售;电路设计;房地产开发;市政工程;国内贸易,货物及技术进出口。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区石岩街道官田社区崇基工业园B栋
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李玉学
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 186****1606 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市博尊实业有限公司 |
简称: | 博尊 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 电子产品、家电、电器、五金、塑胶、运动器械、玩具、游乐设施、娱乐设施、礼品、电子软硬件、数码产品、通信设备、汽车用品、环保设施、数控设备的研发与销售;电路设计;房地产开发;市政工程;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^ |
营业执照号码: | 91440300349796080U |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-08-11 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年08月11日 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 其他电子产品零售 » 宝安区其他电子产品零售 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区石岩 |
顺企编码: | 23419728 |
深圳市博尊实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
何英明 | 100% | 人民币1000万元 |
深圳市博尊实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-04-28 |
监事信息 | 何发江(监事) [新增] | 罗永平(监事) [退出] | 2022-04-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-27 | 2019-06-12 | 2022-04-28 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路商业中心二期B区B1栋201-B081 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道(龙岗段)6001号海航国兴花园南苑6AB栋B1001F室 | 2022-04-28 |
成员 | 何发江(监事) | 罗永平(监事) | 2022-04-28 |
章程备案 | 2019-06-12 | 2017-06-21 | 2019-06-14 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道(龙岗段)6001号海航国兴花园南苑6AB栋B1001F室 | 深圳市龙华区龙华街道龙观东路展润国际大厦802室 | 2019-06-14 |
成员 | 何英明(执行董事),何英明(总经理) | 李玉学(执行董事),李玉学(总经理) | 2017-06-21 |
投资人 | 何英明 1000(万元)100% | 罗永平 330(万元)33% 李玉学 340(万元)34% 李政 330(万元)33% | 2017-06-21 |
负责人 | 何英明 | 李玉学 | 2017-06-21 |
投资人变更 | 股东名称:何英明、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:罗永平、出资额:330、出资比例:33; [退出] 股东名称:李政、出资额:330、出资比例:33; [退出] 股东名称:李玉学、出资额:340、出资比例:34; [退出] | 2017-06-21 |
负责人变更 | 董事长:何英明; 法定代表人:何英明; 股东:; 工商联络员:何英明; 总经理:何英明; | 股东:李玉学; 法定代表人:李玉学; 股东:罗永平; 总经理:李玉学; 董事长:李玉学; 股东:李政; 工商联络员:李玉学; | 2017-06-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:何英明 [新增] 总经理:何英明 [新增] | 执行董事:李玉学 [退出] 总经理:李玉学 [退出] | 2017-06-21 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-06-21 |
指定联系人 | 何英明 | 李玉学 | 2017-06-21 |
投资人变更 | 名称:何英明,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:罗永平,出资额:330,出资比例:33 [退出] 名称:李玉学,出资额:340,出资比例:34 [退出] 名称:李政,出资额:330,出资比例:33 [退出] | 2017-06-21 |
总经理 | 何英明(总经理) [新增] | 李玉学(总经理) [退出] | 2017-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 何英明(执行董事) [新增] | 李玉学(执行董事) [退出] | 2017-06-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-21 | 2017-06-06 | 2017-06-21 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-06-21 |
高管人员 | 何英明(总经理) [新增] 罗永平(监事) 何英明(执行(常务)董事) [新增] | 罗永平(监事) 李玉学(执行(常务)董事) [退出] 李玉学(总经理) [退出] | 2017-06-21 |
董事成员 | 何英明(总经理) [新增] 罗永平(监事) 何英明(执行(常务)董事) [新增] | 罗永平(监事) 李玉学(执行(常务)董事) [退出] 李玉学(总经理) [退出] | 2017-06-21 |
股东 | 何英明 1000(万元) 100% [新增] | 李玉学 340(万元) 34% [退出] 罗永平 330(万元) 33% [退出] 李政 330(万元) 33% [退出] | 2017-06-21 |
法定代表人 | 何英明 | 李玉学 | 2017-06-21 |
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产开发;润滑油、润滑材料、金属容器、五金建材、塑胶配件、电子元器件、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)的销售;国内贸易;货物及技术进出口。^ | 电子产品、家电、电器、五金、塑胶、运动器械、玩具、游乐设施、娱乐设施、礼品、电子软硬件、数码产品、通信设备、汽车用品、环保设施、数控设备的研发与销售;电路设计;房地产开发;市政工程;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2017-06-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-21 |
名称 | 深圳市聚鑫鼎实业有限公司 | 深圳市博尊实业有限公司 | 2017-06-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-06 | 1900-01-01 | 2017-06-09 |
章程 | - | - | 2017-06-09 |
住所 | 深圳市龙华区龙华街道龙观东路展润国际大厦802室 | 深圳市宝安区石岩街道官田社区崇基工业园B栋 | 2017-06-09 |
本页是 [深圳市博尊实业有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。