变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区洋坑路13号2栋201 | 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区力新街1号第1栋403 | 2022-10-11 |
章程修正案 | - | - | 2022-10-11 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设工程消防验收意见书》() | 《建设工程消防验收意见书》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 2022-10-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-30 | 2020-08-02 | 2022-10-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-02 | 2017-11-28 | 2020-08-06 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-06 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设工程消防验收意见书》() | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 2020-08-06 |
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区力新街1号第1栋403 | 深圳市龙岗区平湖街道平安大道197号三图工业园28栋4楼 | 2020-08-06 |
升级换照 | - | - | 2020-08-06 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道平安大道197号三图工业园28栋4楼 | 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号 | 2017-11-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-28 | 2017-10-26 | 2017-11-30 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道平安大道197号三图工业园28栋4楼 | 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号 | 2017-11-29 |
章程备案 | 2017-11-28 | 2017-10-26 | 2017-11-29 |
许可经营 | 研发、生产、销售电子及机械运动产品;电子产品、五金产品、电动车、平衡车、电动自行车的生产、制造、组装及加工。 | 研发、生产、销售电子及机械运动产品。 | 2017-10-30 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2017-10-30 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2017-10-30 |
许可经营项目 | 研发、生产、销售电子及机械运动产品;电子产品、五金产品、电动车、平衡车、电动自行车的生产、制造、组装及加工。 | 研发、生产、销售电子及机械运动产品。 | 2017-10-30 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2017-10-30 |
一般经营项目 | 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品批发、销售;机械设备、电子产品、电动车、平衡车、电动自行车、五金制品、塑胶制品的研发及购销。 | 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目)。 | 2017-10-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-26 | 1900-01-01 | 2017-10-30 |
章程备案 | 2017-10-26 | 1900-01-01 | 2017-10-29 |
- | 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品批发、销售;机械设备、电子产品、电动车、平衡车、电动自行车、五金制品、塑胶制品的研发及购销。 | 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目)。 | 2017-10-29 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)魏锋,240,40徐尚军,360,60 | 名称,出资额,出资比例(%)谢朝阳,600,100 | 2016-08-09 |
投资人变更 | 股东名称:魏锋、出资额:240、出资比例:40;股东名称:徐尚军、出资额:360、出资比例:60; | 股东名称:谢朝阳、出资额:600、出资比例:100; | 2016-08-09 |
负责人变更 | 股东:魏锋;法定代表人:徐尚军;总经理:徐尚军;股东:徐尚军;董事长:徐尚军;监事:魏锋; | 总经理:谢朝阳;董事长:谢朝阳;监事:魏锋;法定代表人:谢朝阳;股东:谢朝阳; | 2016-08-09 |
负责人变更 | 徐尚军 | 谢朝阳 | 2016-08-09 |
股东 | 魏锋240(万元)40%徐尚军360(万元)60% | 谢朝阳600(万元)100% | 2016-08-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:徐尚军;监事:魏锋;执行董事:徐尚军; | 执行董事:谢朝阳;监事:魏锋;总经理:谢朝阳; | 2016-08-09 |
成员 | 魏锋(监事),徐尚军(总经理),徐尚军(执行董事) | 谢朝阳(总经理),谢朝阳(执行董事),魏锋(监事) | 2016-08-09 |
投资人 | 魏锋 240(万元)40% 徐尚军 360(万元)60% | 谢朝阳 600(万元)100% | 2016-08-09 |
负责人 | 徐尚军 | 谢朝阳 | 2016-08-09 |
负责人变更 | 股东:魏锋;
法定代表人:徐尚军;
总经理:徐尚军;
股东:徐尚军;
董事长:徐尚军;
监事:魏锋; | 总经理:谢朝阳;
董事长:谢朝阳;
监事:魏锋;
法定代表人:谢朝阳;
股东:谢朝阳; | 2016-08-09 |
投资人变更 | 股东名称:魏锋、出资额:240、出资比例:40; [新增]
股东名称:徐尚军、出资额:360、出资比例:60; [新增] | 股东名称:谢朝阳、出资额:600、出资比例:100; [退出] | 2016-08-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:徐尚军 [新增]
监事:魏锋
执行董事:徐尚军 [新增] | 执行董事:谢朝阳 [退出]
监事:魏锋
总经理:谢朝阳 [退出] | 2016-08-09 |
市场主体类型变更 | 1120 | 1151 | 2016-08-09 |
投资人变更 | 名称:魏锋,出资额:240,出资比例:40 [新增]
名称:徐尚军,出资额:360,出资比例:60 [新增] | 名称:谢朝阳,出资额:600,出资比例:100 [退出] | 2016-08-09 |
董事长或执行董事成员 | 徐尚军(执行董事) [新增] | 谢朝阳(执行董事) [退出] | 2016-08-09 |
高管人员 | 徐尚军(总经理) [新增] | 谢朝阳(总经理) [退出] | 2016-08-09 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-09 |
股东 | 魏锋 240(万元) 40% [新增]
徐尚军 360(万元) 60% [新增] | 谢朝阳 600(万元) 100% [退出] | 2016-08-09 |
高管人员 | 徐尚军(执行(常务)董事) [新增]
魏锋(监事)
徐尚军(总经理) [新增] | 魏锋(监事)
谢朝阳(总经理) [退出]
谢朝阳(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-09 |
董事成员 | 徐尚军(执行(常务)董事) [新增]
魏锋(监事)
徐尚军(总经理) [新增] | 魏锋(监事)
谢朝阳(总经理) [退出]
谢朝阳(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-09 |
法定代表人 | 徐尚军 | 谢朝阳 | 2016-08-09 |
董事成员 | 徐尚军(执行(常务)董事) 魏锋(监事) 徐尚军(总经理) | 魏锋(监事) 谢朝阳(总经理) 谢朝阳(执行(常务)董事) | 2016-08-09 |
高管人员 | 徐尚军(执行(常务)董事) 魏锋(监事) 徐尚军(总经理) | 魏锋(监事) 谢朝阳(总经理) 谢朝阳(执行(常务)董事) | 2016-08-09 |
股东(投资人) | 魏锋 240(万元) 40% 徐尚军 360(万元) 60% | 谢朝阳 600(万元) 100% | 2016-08-09 |