深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司诚聘
深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区南湖街道深南东路2001号鸿昌广场1907单元,我公司主要提供为酒吧、餐饮企业提供管理服务;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。^冷热饮品制售;西餐制售;预包装食品的销售。,公共场所卫生许可
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区南湖街道深南东路2001号鸿昌广场1907单元
- 经理:
- 黄哲巍
- 经理手机:
- 134****2221 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司 |
简称: | 悦见酒吧餐饮管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 为酒吧、餐饮企业提供管理服务;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^冷热饮品制售;西餐制售;预包装食品的销售。,公共场所卫生许可 |
营业执照号码: | 91440300MA5D8NRX6D |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-14 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年03月17日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 10万元人民币 (万元) |
所属分类: | 住宿和餐饮业 » 罗湖区住宿和餐饮业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 罗湖区 » 罗湖区南湖 |
顺企编码: | 25611333 |
深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
胡杰 | 10% | 人民币1.0万元 |
曾国民 | 5% | 人民币0.5万元 |
深圳铭海投资有限公司 | 61.25% | 人民币6.125万元 |
邱映芹 | 23.75% | 人民币2.375万元 |
深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2021-11-29 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-29 |
投资人 | 曾国民 0.5(万元)5%邱映芹 2.375(万元)23.75%深圳铭海投资有限公司 6.125(万元)61.25%胡杰 1(万元)10% | 曾国民 0.5(万元)5%邱映芹 2.375(万元)23.75%深圳铭海投资有限公司 7.125(万元)71.25% | 2021-11-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-25 | 2021-06-10 | 2021-11-29 |
成员 | 郑凯文(总经理),郑凯文(执行董事) | 曾国民(总经理),曾国民(执行董事) | 2021-09-16 |
升级换照 | - | - | 2021-09-16 |
负责人 | 郑凯文 | 曾国民 | 2021-09-16 |
总经理 | 郑凯文(总经理), [新增] 郑凯文(执行董事) [新增] | 曾国民(总经理), [退出] 曾国民(执行董事) [退出] | 2021-09-16 |
指定联系人 | 郑凯文 | 黄哲巍 | 2021-09-16 |
董事长或执行董事成员 | 郑凯文(总经理), [新增] 郑凯文(执行董事) [新增] | 曾国民(总经理), [退出] 曾国民(执行董事) [退出] | 2021-09-16 |
股权和公证书 | - | - | 2021-06-15 |
投资人 | 邱映芹 2.375(万元)23.75%曾国民 0.5(万元)5%深圳铭海投资有限公司 7.125(万元)71.25% | 邱映芹 2.5(万元)25%黄哲巍 2.5(万元)25%温冠华 2.5(万元)25%郑凯文 2.5(万元)25% | 2021-06-15 |
章程 | - | - | 2021-06-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-10 | 1900-01-01 | 2021-06-15 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道软件产业基地六栋一层05号铺 | 深圳市罗湖区南湖街道深南东路2001号鸿昌广场1907单元 | 2016-09-06 |
高管人员 | 曾国民(执行(常务)董事) 曾国民(总经理) 邱映芹(监事) | 黄哲巍(执行(常务)董事) 邱映芹(监事) 黄哲巍(总经理) | 2016-06-14 |
董事成员 | 曾国民(执行(常务)董事) 曾国民(总经理) 邱映芹(监事) | 黄哲巍(执行(常务)董事) 邱映芹(监事) 黄哲巍(总经理) | 2016-06-14 |
法定代表人(负责人) | 曾国民 | 黄哲巍 | 2016-06-14 |
董事长或执行董事成员 | 曾国民(执行董事) [新增] | 黄哲巍(执行董事) [退出] | 2016-06-14 |
高管人员 | 曾国民(总经理) [新增] | 黄哲巍(总经理) [退出] | 2016-06-14 |
董事成员 | 曾国民(执行(常务)董事) [新增] 曾国民(总经理) [新增] 邱映芹(监事) | 黄哲巍(执行(常务)董事) [退出] 邱映芹(监事) 黄哲巍(总经理) [退出] | 2016-06-14 |
高管人员 | 曾国民(执行(常务)董事) [新增] 曾国民(总经理) [新增] 邱映芹(监事) | 黄哲巍(执行(常务)董事) [退出] 邱映芹(监事) 黄哲巍(总经理) [退出] | 2016-06-14 |
成员 | 曾国民(执行董事),邱映芹(监事),曾国民(总经理) | 邱映芹(监事),黄哲巍(执行董事),黄哲巍(总经理) | 2016-06-14 |
负责人 | 曾国民 | 黄哲巍 | 2016-06-14 |
负责人变更 | 监事:邱映芹; 董事长:曾国民; 法定代表人:曾国民; 总经理:曾国民; | 董事长:黄哲巍; 监事:邱映芹; 总经理:黄哲巍; 法定代表人:黄哲巍; | 2016-06-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:曾国民 [新增] 执行董事:曾国民 [新增] 监事:邱映芹 | 监事:邱映芹 执行董事:黄哲巍 [退出] 总经理:黄哲巍 [退出] | 2016-06-14 |
深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邱映芹 | 监事 |
曾国民 | 执行(常务)董事 |
曾国民 | 总经理 |
深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20954953 | CHILL | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-11 |
深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司第二分店 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路12号深圳市软件产业基地6栋03 | 2021-05-28 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。