深圳市前海鼎盛世纪实业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),我公司主要提供投资兴办实业;商务信息咨询;礼品、工艺品的销售;门票销售代理;文化活动策划;经济贸易咨询;从事集邮票品、纪念币、卡类产品的销售;投资管理;商务咨询;软件设计开发;会展会务策划;国内贸易;货物及技术进出口。。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 林伟旋
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市前海鼎盛世纪实业有限公司 |
简称: | 前海鼎盛世纪 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资兴办实业;商务信息咨询;礼品、工艺品的销售;门票销售代理;文化活动策划;经济贸易咨询;从事集邮票品、纪念币、卡类产品的销售;投资管理;商务咨询;软件设计开发;会展会务策划;国内贸易;货物及技术进出口。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ |
营业执照号码: | 91440300360062272J |
发证机关: | 南山局 |
核准日期: | 2016-02-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年02月29日 |
注册资本: | 500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 |
所属城市: | 深圳企业网 |
顺企编码: | 25624583 |
深圳市前海鼎盛世纪实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄海珠 | 100% | 人民币500万元 |
深圳市前海鼎盛世纪实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
指定联系人 | 黄海珠(总经理), 黄海珠(执行董事) | 李率(总经理), 李率(执行董事) | 2020-09-15 |
指定联系人 | 黄海珠 500(万元)100% | 李率 500(万元)100% | 2020-09-15 |
成员 | 黄海珠(总经理),黄海珠(执行董事) | 李率(总经理),李率(执行董事) | 2020-09-15 |
指定联系人 | 黄海珠 | 李率 | 2020-09-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-14 | 2019-04-24 | 2020-09-15 |
投资人 | 黄海珠 500(万元)100% [新增] | 李率 500(万元)100% [退出] | 2020-09-15 |
负责人 | 黄海珠 [新增] | 李率 [退出] | 2020-09-15 |
章程 | - | - | 2020-09-15 |
董事长或执行董事成员 | 黄海珠(总经理), [新增] 黄海珠(执行董事) [新增] | 李率(总经理), [退出] 李率(执行董事) [退出] | 2020-09-15 |
股权和公证书 | - | - | 2020-09-15 |
总经理 | 黄海珠(总经理), [新增] 黄海珠(执行董事) [新增] | 李率(总经理), [退出] 李率(执行董事) [退出] | 2020-09-15 |
指定联系人 | 李率 500(万元)100% | 李率 255(万元)51% 李健伟 245(万元)49% | 2019-05-07 |
指定联系人 | 李率(总经理), 李率(执行董事), 李健伟(监事) | 李健伟(执行董事), 李健伟(总经理), 李率(监事) | 2019-05-07 |
指定联系人 | 李率 | 李健伟 | 2019-05-07 |
成员 | 李率(总经理),李率(执行董事),李健伟(监事) | 李健伟(执行董事),李健伟(总经理),李率(监事) | 2019-05-07 |
投资人 | 李率 500(万元)100% | 李率 255(万元)51% 李健伟 245(万元)49% | 2019-05-07 |
负责人 | 李率 | 李健伟 | 2019-05-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-05-07 |
负责人变更 | 监事:李健伟; 总经理:李率; 法定代表人:李率; 股东:; 董事长:李率; 工商联络员:李率; | 董事长:李健伟; 法定代表人:李健伟; 工商联络员:李健伟; 总经理:李健伟; 股东:李健伟; 股东:李率; 监事:李率; | 2019-05-07 |
高级管理人员备案 | 监事:李健伟 [新增] 总经理:李率 [新增] 执行董事:李率 [新增] | 总经理:李健伟 [退出] 执行董事:李健伟 [退出] 监事:李率 [退出] | 2019-05-07 |
投资人变更 | 股东名称:李率、出资额:500( + 967843% )、出资比例:100; | 股东名称:李率、出资额:255、出资比例:51; 股东名称:李健伟、出资额:245、出资比例:49; [退出] | 2019-05-07 |
章程备案 | 2019-04-24 | 2018-01-18 | 2019-05-07 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-05-07 |
投资人 | 李率 255(万元)51% 李健伟 245(万元)49% | 李健伟 165(万元)33% 李率 170(万元)34% 文邵伟 165(万元)33% | 2018-01-23 |
投资人变更 | 股东名称:李率、出资额:255( + 50% )、出资比例:51; 股东名称:李健伟、出资额:245( + 48.48485% )、出资比例:49; | 股东名称:李健伟、出资额:165、出资比例:33; 股东名称:文邵伟、出资额:165、出资比例:33; [退出] 股东名称:李率、出资额:170、出资比例:34; | 2018-01-23 |
其他事项备案 | - | - | 2018-01-23 |
股权变更和公证书 | - | - | 2018-01-23 |
投资人变更 | 名称:李率,出资额:255( + 50% ),出资比例:51 名称:李健伟,出资额:245( + 48.48485% ),出资比例:49 | 名称:李健伟,出资额:165,出资比例:33 名称:李率,出资额:170,出资比例:34 名称:文邵伟,出资额:165,出资比例:33 [退出] | 2018-01-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-18 | 2017-10-07 | 2018-01-23 |
指定联系人 | 李健伟(总经理), 李健伟(执行董事), 李率(监事) | 黄锐皓(执行董事), 黄锐皓(总经理), 王永江(监事) | 2017-10-10 |
指定联系人 | 李率 170(万元)34% 文邵伟 165(万元)33% 李健伟 165(万元)33% | 与龙共舞(深圳)控股有限公司 50(万元)10% 中和润邦实业(深圳)有限公司 450(万元)90% | 2017-10-10 |
成员 | 李健伟(总经理),李健伟(执行董事),李率(监事) | 黄锐皓(执行董事),黄锐皓(总经理),王永江(监事) | 2017-10-10 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1988246464-c3111856642" target = "_blank">李率 170(万元)34% = "https://www.tianyancha.com/human/3111856646-c3111856642" target = "_blank">文邵伟 165(万元)33% 李健伟 165(万元)33% | ="https://www.tianyancha.com/company/3432374850" target="_blank">与龙共舞(深圳)控股有限公司 50(万元)10% ="https://www.tianyancha.com/company/2960930960" target="_blank">中和润邦实业(深圳)有限公司 450(万元)90% | 2017-10-10 |
负责人 | 李健伟 | 黄锐皓 | 2017-10-10 |
负责人变更 | 总经理:李健伟; 工商联络员:李健伟; 董事长:李健伟; 股东:; 监事:李率; 法定代表人:李健伟; 股东:; 股东:; | 股东:中和润邦实业(深圳)有限公司; 工商联络员:黄锐皓; 总经理:黄锐皓; 股东:与龙共舞(深圳)控股有限公司; 法定代表人:黄锐皓; 监事:王永江; 董事长:黄锐皓; | 2017-10-10 |
投资人变更 | 股东名称:李率、出资额:170、出资比例:34; [新增] 股东名称:李健伟、出资额:165、出资比例:33; [新增] 股东名称:文邵伟、出资额:165、出资比例:33; [新增] | 股东名称:与龙共舞(深圳)控股有限公司、出资额:50、出资比例:10; [退出] 股东名称:中和润邦实业(深圳)有限公司、出资额:450、出资比例:90; [退出] | 2017-10-10 |
高级管理人员备案 | 总经理:李健伟 [新增] 监事:李率 [新增] 执行董事:李健伟 [新增] | 监事:王永江 [退出] 总经理:黄锐皓 [退出] 执行董事:黄锐皓 [退出] | 2017-10-10 |
指定联系人 | 李健伟 | 黄锐皓 | 2017-10-10 |
名称变更 | 深圳前海汇兴汽车销售服务有限公司 | 深圳驰骏名车实业有限公司 | 2017-10-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-07 | 2017-05-19 | 2017-10-10 |
董事长或执行董事成员 | 李健伟(执行董事) [新增] | 黄锐皓(执行董事) [退出] | 2017-10-10 |
投资人变更 | 名称:李率,出资额:170,出资比例:34 [新增] 名称:文邵伟,出资额:165,出资比例:33 [新增] 名称:李健伟,出资额:165,出资比例:33 [新增] | 名称:与龙共舞(深圳)控股有限公司,出资额:50,出资比例:10 [退出] 名称:中和润邦实业(深圳)有限公司,出资额:450,出资比例:90 [退出] | 2017-10-10 |
总经理 | 李健伟(总经理) [新增] | 黄锐皓(总经理) [退出] | 2017-10-10 |
监事信息 | 李率(监事) [新增] | 王永江(监事) [退出] | 2017-10-10 |
股权变更和公证书 | - | - | 2017-10-10 |
一般经营项目 | 汽车销售、汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租,不含金融租赁);二手车销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);工艺品的销售(不含文物,象牙及其制品除外);门票销售代理;商务信息咨询、文化活动策划、经济贸易咨询(不含限制项目);从事集邮票品、纪念币、卡类产品的销售;投资管理(不含限制项目);软件设计开发;会展会务策划;电子产品、汽车配件、建材、装饰材料、纺织品、珠宝、红木、服装、游艇的销售;国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计及咨询;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资兴办实业;商务信息咨询;礼品、工艺品的销售;门票销售代理;文化活动策划;经济贸易咨询(不含限制项目);从事集邮票品、纪念币、卡类产品的销售;投资管理(不含限制项目);商务信息咨询(不含限制项目);;软件设计开发;会展会务策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口;汽车销售(不含小轿车);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租,不含金融租赁)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ; | 2017-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-19 | 2017-03-23 | 2017-05-26 |
许可信息 | 黄锐皓 | 林伟旋 | 2017-03-24 |
许可信息 | 黄锐皓(执行董事),黄锐皓(总经理),王永江(监事) | 林伟旋(执行董事),汪欢(监事),林伟旋(总经理) | 2017-03-24 |
许可信息 | 与龙共舞(深圳)控股有限公司 50(万元)10% 中和润邦实业(深圳)有限公司 450(万元)90% | 汪欢 250(万元)50% 林伟旋 250(万元)50% | 2017-03-24 |
许可信息 | 黄锐皓 | 周高登 | 2017-03-24 |
许可经营 | 汽车维修、车辆检测、汽车美容、机动车驾驶员培训。 | - | 2017-03-24 |
成员 | 黄锐皓(执行董事),黄锐皓(总经理),王永江(监事) | 林伟旋(执行董事),汪欢(监事),林伟旋(总经理) | 2017-03-24 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2960930960" target="_blank">中和润邦实业(深圳)有限公司 450(万元)90% ="https://www.tianyancha.com/company/3432374850" target="_blank">与龙共舞(深圳)控股有限公司 50(万元)10% | = "https://www.tianyancha.com/human/2006890001-c3111856642" target = "_blank">林伟旋 250(万元)50% = "https://www.tianyancha.com/human/2041765257-c3111856642" target = "_blank">汪欢 250(万元)50% | 2017-03-24 |
负责人 | 黄锐皓 | 林伟旋 | 2017-03-24 |
投资人变更 | 股东名称:中和润邦实业(深圳)有限公司、出资额:450、出资比例:90; [新增] 股东名称:与龙共舞(深圳)控股有限公司、出资额:50、出资比例:10; [新增] | 股东名称:林伟旋、出资额:250、出资比例:50; [退出] 股东名称:汪欢、出资额:250、出资比例:50; [退出] | 2017-03-24 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《道路运输经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《取水许可证》、审批文件号:; | - | 2017-03-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄锐皓 [新增] 总经理:黄锐皓 [新增] 监事:王永江 [新增] | 总经理:林伟旋 [退出] 执行董事:林伟旋 [退出] 监事:汪欢 [退出] | 2017-03-24 |
负责人变更 | 董事长:黄锐皓; 总经理:黄锐皓; 法定代表人:黄锐皓; 工商联络员:黄锐皓; 股东:; 监事:王永江; 股东:; | 董事长:林伟旋; 股东:林伟旋; 监事:汪欢; 法定代表人:林伟旋; 股东:汪欢; 工商联络员:周高登; 总经理:林伟旋; | 2017-03-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-23 | 1900-01-01 | 2017-03-24 |
名称变更 | 深圳驰骏名车实业有限公司 | 深圳市前海鼎盛世纪实业有限公司 | 2017-03-24 |
一般经营项目 | 投资兴办实业;商务信息咨询;礼品、工艺品的销售;门票销售代理;文化活动策划;经济贸易咨询(不含限制项目);从事集邮票品、纪念币、卡类产品的销售;投资管理(不含限制项目);商务信息咨询(不含限制项目);;软件设计开发;会展会务策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口;汽车销售(不含小轿车);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租,不含金融租赁)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ; | 投资兴办实业;商务信息咨询;礼品、工艺品的销售;门票销售代理;文化活动策划;经济贸易咨询;从事集邮票品、纪念币、卡类产品的销售;投资管理;商务咨询;软件设计开发;会展会务策划;国内贸易;货物及技术进出口。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2017-03-24 |
许可经营项目 | 汽车维修、车辆检测、汽车美容、机动车驾驶员培训。 | - | 2017-03-24 |
投资人变更 | 名称:中和润邦实业(深圳)有限公司,出资额:450,出资比例:90 [新增] 名称:与龙共舞(深圳)控股有限公司,出资额:50,出资比例:10 [新增] | 名称:林伟旋,出资额:250,出资比例:50 [退出] 名称:汪欢,出资额:250,出资比例:50 [退出] | 2017-03-24 |
指定联系人 | 黄锐皓 | 周高登 | 2017-03-24 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》《取水许可证》《道路运输经营许可证》《卫生许可证》 | - | 2017-03-24 |
董事长或执行董事成员 | 黄锐皓(执行董事) [新增] | 林伟旋(执行董事) [退出] | 2017-03-24 |
监事信息 | 王永江(监事) [新增] | 汪欢(监事) [退出] | 2017-03-24 |
总经理 | 黄锐皓(总经理) [新增] | 林伟旋(总经理) [退出] | 2017-03-24 |
本页是 [深圳市前海鼎盛世纪实业有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资与资产管理业